Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Camp Boss: Ocean Zephyr - MRSV / 2021-07-07 - 2021-08-06 (1 місяць)
Chief Cook: Capucine - Ferry / 2021-02-19 - 2021-06-18 (4 місяця)
Chief Cook: waikiki - Crude Oil Tanker / 2020-11-06 - 2021-01-25 (3 місяця)
3rd Engineer: Ivan Sidorenko - Platform Supply vessel / 2018-10-01 - 2021-08-03 (2 року)
3rd Engineer: Akademik Cherskiy - Cable laying vessel / 2017-12-08 - 2018-02-19 (2 місяця)
Motorman: MB-173 - Tug boat / 2020-03-05 - 2021-08-02 (1 рік)
Motorman: Neptune Kefalonia - RO-RO / 2021-04-30 - 2021-07-23 (3 місяця)
Motorman: Neptune Horizon - RO-RO / 2020-12-18 - 2021-03-24 (3 місяця)
Motorman: Douce France - Container Ship / 2020-01-12 - 2020-07-06 (6 місяців)
Oiler: Ast Malta - Bulk Carrier / 2019-03-31 - 2019-08-15 (4 місяця)
Motorman: Marfret Marajo - Container Ship / 2018-02-06 - 2018-07-22 (6 місяців)
4th Engineer: Comarco swift - Tug boat / 2021-01-18 - 2021-07-18 (6 місяців)
Trainee Engineer: TS Madhurika - Training Ship / 2020-07-15 - 2021-07-17 (1 рік)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2021-02-12 - 2021-07-10 (5 місяців)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2020-08-18 - 2020-12-05 (4 місяця)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2019-12-02 - 2020-02-16 (2 місяця)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2019-07-28 - 2019-09-29 (2 місяця)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2019-02-25 - 2019-05-23 (3 місяця)
2nd Engineer: skorpion - Bunkering Vessel / 2021-03-10 - 2021-07-10 (4 місяця)
2nd Engineer: skorpion - Bunkering Vessel / 2020-06-28 - 2020-10-28 (4 місяця)
2nd Engineer: Pearl Coast - Reefer / 2019-03-30 - 2019-11-03 (7 місяців)
Chief Officer: Caspian Endeavour - AHTS / 2016-08-20 - 2021-07-06 (4 року)
Chief Officer: Topaz Arrow - ROV Support vessel / 2015-01-07 - 2015-02-04 (1 місяць)
Chief Officer: Topaz Arrow - ROV Support vessel / 2014-10-29 - 2014-12-08 (1 місяць)
Chief Officer: Topaz Arrow - ROV Support vessel / 2014-08-20 - 2014-09-17 (1 місяць)
2nd Officer: Geco Eagle - Seismic vessel / 2014-06-04 - 2014-07-11 (1 місяць)
1st Engineer: Illya Muromets - Tug boat / 2017-04-15 - 2021-06-30 (4 року)
2nd Engineer: Borislav - Coaster / 2013-07-13 - 2014-08-14 (1 рік)
Safety Officer: OCEAN 303 - Accommodation barge / 2020-10-17 - 2021-06-22 (8 місяців)
Trainee Engineer: VENTURE SPIRIT - Bulk Carrier / 2020-11-02 - 2021-06-18 (8 місяців)
Wiper: "More Sodruzhestva" - Fishing vessel / 2020-12-05 - 2021-06-18 (6 місяців)
Wiper: KONOSHA - General cargo / 2015-11-05 - 2016-04-13 (5 місяців)
Electric Cadet: Senata - Bulk Carrier / 2020-12-03 - 2021-06-14 (6 місяців)
3rd Officer: INCE EVRENYE - Bulk Carrier / 2021-01-29 - 2021-06-11 (4 місяця)
3rd Officer: MY LAMA - Bulk Carrier / 2020-06-14 - 2020-11-02 (5 місяців)
3rd Officer: mv ARNEBORG - General cargo / 2019-11-10 - 2020-03-16 (4 місяця)
3rd Officer: mv Vancouverborg - General cargo / 2018-02-18 - 2019-06-14 (1 рік)
Deck Cadet: Daisy - General cargo / 2020-10-29 - 2021-05-28 (7 місяців)
AB Seaman: Windray reefer - Reefer / 2020-09-29 - 2021-05-28 (8 місяців)
AB Seaman: Professor Aleksandrov - Fishing vessel / 2015-10-25 - 2016-04-25 (6 місяців)
AB Seaman: Professor Aleksandrov - Fishing vessel / 2014-10-24 - 2015-04-25 (6 місяців)
Engine Cadet: Bremen - Container Ship / 2020-12-06 - 2021-05-25 (6 місяців)
Engine Cadet: Nevskiy - 33 - Dry Cargo / 2019-06-03 - 2019-08-05 (2 місяця)
Engine Cadet: MV “Lime” - Dry Cargo / 2020-11-21 - 2021-05-24 (6 місяців)
Engine Cadet: Сармат Днепр - Passenger vessel / 2018-12-05 - 2019-02-18 (2 місяця)
Wiper: Triumph 4 - General cargo / 2021-02-26 - 2021-05-22 (3 місяця)