Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Engine Cadet: TSHD ABUL - Dredger / 2021-01-01 - 2021-07-01 (6 місяців)
OS: GS-214 - Other vessels / 2020-12-11 - 2021-06-25 (6 місяців)
Deck Cadet: SVYATAYA ANNA - Dry Cargo / 2021-02-03 - 2021-06-11 (4 місяця)
2nd Engineer: SBI PISCES - Bulk Carrier / 2021-02-02 - 2021-06-09 (4 місяця)
2nd Engineer: SBI PHOEBE - Bulk Carrier / 2019-11-18 - 2020-08-09 (9 місяців)
2nd Engineer: SBI PHOEBE - Bulk Carrier / 2019-03-11 - 2019-08-02 (5 місяців)
Engine Cadet: LIZORI - General cargo / 2021-02-03 - 2021-06-03 (4 місяця)
Deck Cadet: Гранит - Tug boat / 2021-03-29 - 2021-05-29 (2 місяця)
Deck Cadet: Булат (буксир) - Tug boat / 2020-06-22 - 2020-08-31 (2 місяця)
Deck Cadet: Гранит - Tug boat / 2021-02-22 - 2021-05-27 (3 місяця)
Master: Norderney - Multi-Purpose Vessel / 2019-12-19 - 2021-05-27 (1 рік)
Master: Copenhagen - Multi-Purpose Vessel / 2019-05-23 - 2019-09-29 (4 місяця)
Master: Copenhagen - Multi-Purpose Vessel / 2018-10-15 - 2019-02-07 (4 місяця)
Master: Copenhagen - Multi-Purpose Vessel / 2018-02-14 - 2018-06-21 (4 місяця)
Master: Copenhagen - Multi-Purpose Vessel / 2017-06-14 - 2017-10-20 (4 місяця)
Electric Cadet: ОМ 106 - Passenger vessel / 2021-03-16 - 2021-05-16 (2 місяця)
Deck Cadet: LANPAN 33 - AHTS / 2021-03-08 - 2021-05-01 (2 місяця)
Deck Cadet: Gloria1095 - General cargo / 2018-12-10 - 2019-12-16 (1 рік)
Deck Cadet: Gloria1905 - General cargo / 2017-10-18 - 2018-07-22 (9 місяців)
Chief Engineer: Normand Flipper - Platform Supply vessel / 2018-02-06 - 2021-04-30 (3 року)
Chief Engineer: Tidewater Enabler - Construction vessel / 2012-08-20 - 2017-08-01 (4 року)
Chief Engineer: Alden J Laborde - AHTS / 2010-02-05 - 2012-02-02 (1 рік)
ETO: MSC Venice - Container Ship / 2020-06-27 - 2021-04-28 (10 місяців)
ETO: MSC Rachele - Container Ship / 2019-07-11 - 2020-01-18 (6 місяців)
ETO: MSC Sonia - Container Ship / 2018-08-16 - 2019-03-20 (7 місяців)
ETO: MSC Asya - Container Ship / 2017-10-13 - 2018-05-05 (7 місяців)
Electric Cadet: MSC Asya - Container Ship / 2016-04-11 - 2017-05-02 (1 рік)
OS: Mystras - Bulk Carrier / 2020-06-28 - 2021-04-27 (10 місяців)
OS: Olympus - Bulk Carrier / 2019-07-25 - 2020-02-13 (7 місяців)
Oiler: M/V SUPER SHUTTLE FERRY 12 - Passenger vessel / 2020-10-05 - 2021-04-16 (6 місяців)
Oiler: M/V SUPER SHUTTLE FERRY 28 - Passenger vessel / 2019-07-01 - 2020-04-08 (9 місяців)
Engine Cadet: M/V SUPER SHUTTLE RORO 11 - RO-RO / 2017-12-18 - 2018-12-23 (1 рік)
Deck Cadet: EL GURDABIA - Crude Oil Tanker / 2020-11-11 - 2021-04-14 (5 місяців)
3rd Officer: M.V LADY MOON - Bulk Carrier / 2020-09-05 - 2021-04-07 (7 місяців)
3rd Officer: M.V HTK PHOENIX - Bulk Carrier / 2019-10-17 - 2020-03-08 (5 місяців)
1st Officer: T.B SONWA PRINCESS - Other vessels / 2019-02-12 - 2019-05-07 (3 місяця)
3rd Officer: T.B MUTHA RUBY - Tug boat / 2018-04-18 - 2018-10-04 (6 місяців)
Deck Cadet: NO EXPERIENCE YET - Training Ship / 2021-04-01 - 2021-04-01 (0 днів)
OS-Cook: Wilson hull - General cargo / 2020-10-19 - 2021-03-20 (5 місяців)
AB / Motorman: Rio Congue - Bulk Carrier / 2020-06-22 - 2021-03-19 (9 місяців)
AB / Motorman: Rio Congue - Bulk Carrier / 2019-04-08 - 2019-11-22 (7 місяців)
Deck Cadet: Octopus S - General cargo / 2020-10-30 - 2021-03-18 (5 місяців)
Deck Cadet: Rusich-11 - Dry Cargo / 2019-05-06 - 2019-07-05 (2 місяця)