Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Engineer: Karelis 71 - Dry Cargo / 2023-05-13 - 2023-10-10 (5 місяців)
2nd Engineer: Alexander - General cargo / 2022-10-10 - 2023-02-17 (4 місяця)
2nd Engineer: Alexander - General cargo / 2022-02-03 - 2022-06-03 (4 місяця)
2nd Engineer: Volgo-balt 225 - Dry Cargo / 2021-04-25 - 2021-10-20 (6 місяців)
2nd Engineer: Omskiy 118 - General cargo / 2020-04-11 - 2020-09-11 (5 місяців)
Chief Officer: NOBEL - Oil Products Tanker / 2023-06-01 - 2023-10-08 (4 місяця)
Chief Officer: MINERVA ANNA - Oil Products Tanker / 2022-06-06 - 2022-08-28 (3 місяця)
Chief Officer: MINERVA ANNA - Oil Products Tanker / 2021-10-13 - 2022-01-16 (3 місяця)
2nd Officer: MINERVA ANNA - Oil Products Tanker / 2021-07-16 - 2021-10-12 (3 місяця)
2nd Officer: MINERVA CORALIA - Crude Oil Tanker / 2020-10-20 - 2021-03-21 (5 місяців)
Master: Selini - Crude Oil Tanker / 2023-04-16 - 2023-10-05 (6 місяців)
Master: Apollon - Oil Products Tanker / 2022-03-26 - 2022-11-12 (8 місяців)
Master: Aegeas - Oil Products Tanker / 2021-11-28 - 2022-03-16 (4 місяця)
OS: Kapitan Morgun - Fishing vessel / 2023-05-03 - 2023-10-04 (5 місяців)
OS: Kapitan Morgun - Fishing vessel / 2021-08-23 - 2022-01-21 (5 місяців)
OS: Atlantic Hrmes - Fishing vessel / 2021-01-21 - 2021-06-28 (5 місяців)
Deck Cadet: Atlantic Sirius - Fishing vessel / 2020-08-02 - 2020-09-04 (1 місяць)
Stewardess: W.B. Yeats - RO-RO / 2023-06-30 - 2023-09-28 (3 місяця)
Stewardess: W.B. Yeats - RO-RO / 2023-04-13 - 2023-06-01 (2 місяця)
Stewardess: King Seaways - RO-RO / 2022-10-12 - 2023-01-07 (3 місяця)
4th Engineer: Habrut - VLCC / 2023-04-29 - 2023-09-28 (5 місяців)
4th Engineer: Front Kathrine - VLCC / 2022-03-06 - 2022-11-03 (8 місяців)
Engine Cadet: Front Kathrine - VLCC / 2020-11-18 - 2021-03-25 (4 місяця)
Engine Cadet: Front altair - Crude Oil Tanker / 2019-01-31 - 2019-06-13 (4 місяця)
4th Engineer: Aleut - AHTS / 2023-06-01 - 2023-09-26 (4 місяця)
AB / Motorman: Nevelsk - Fishing vessel / 2021-08-09 - 2022-01-10 (5 місяців)
Electrician: ***** - Bulk Carrier / 2023-06-21 - 2023-09-02 (2 місяця)
Electrician: ***** - Container Ship / 2022-10-13 - 2023-01-09 (3 місяця)
Electrician: ***** - General cargo / 2021-10-07 - 2022-04-20 (6 місяців)
Deck Cadet: B/H Esperanza del mar - Other vessels / 2023-06-01 - 2023-09-01 (3 місяця)
Deck Cadet: Freebird 1 - Passenger vessel / 2022-10-29 - 2023-02-05 (3 місяця)
Deck Cadet: ADMIRAL NAKHIMOV - Tug / 2023-05-01 - 2023-08-30 (4 місяця)
Fitter / Welder: MSC Polaris - Container Ship / 2023-05-22 - 2023-08-22 (3 місяця)
2nd Engineer: SevernayaZemlya - Bulk Carrier / 2023-02-16 - 2023-08-09 (6 місяців)
Deck Cadet: Granit - Tug boat / 2023-07-10 - 2023-08-06 (1 місяць)
Chief Officer: Gaschem Pacific - LPG / LNG / 2023-03-24 - 2023-08-05 (4 місяця)
Chief Officer: Queen Zenobia - LPG / LNG / 2022-07-20 - 2022-11-22 (4 місяця)
Chief Officer: Gaschem Antarctic - LPG / LNG / 2021-10-13 - 2022-02-12 (4 місяця)
Chief Officer: Gaschem Antarctic - LPG / LNG / 2021-01-15 - 2021-06-08 (5 місяців)
Messman: Seaspan Emissary - Container Ship / 2022-12-23 - 2023-07-29 (7 місяців)
Deck Cadet: Emmakris 1 - Bulk Carrier / 2022-01-22 - 2022-04-15 (3 місяця)
Messman: PETRA STAR - Bulk Carrier / 2021-07-09 - 2021-11-18 (4 місяця)
3rd Engineer: Malburg - Oil Products Tanker / 2023-07-07 - 2023-07-24 (1 місяць)
Oiler: Ecowind - Oil Products Tanker / 2023-01-27 - 2023-05-27 (4 місяця)
1st Officer: TEXAS TRIUMPH - Container Ship / 2023-02-24 - 2023-07-23 (5 місяців)
1st Officer: MAERSK EDIRNE - Container Ship / 2022-05-27 - 2022-10-03 (4 місяця)
1st Officer: HYUNDAI HONGKONG - Container Ship / 2021-08-03 - 2021-12-22 (5 місяців)
1st Officer: APL FLORIDA - Container Ship / 2020-09-14 - 2021-02-13 (5 місяців)
1st Officer: MSC RHIANNON - Container Ship / 2020-03-12 - 2020-08-11 (5 місяців)
Chief Officer: YM Welcome - Container Ship / 2023-03-09 - 2023-07-19 (4 місяця)
Chief Officer: Madrid Express - Container Ship / 2022-08-01 - 2022-12-02 (4 місяця)
Chief Officer: COSCO Faith - Container Ship / 2021-12-28 - 2022-03-24 (3 місяця)
Chief Officer: COSCO Excellence - Container Ship / 2020-12-14 - 2021-06-05 (6 місяців)
Chief Officer: COSCO Pride - Container Ship / 2020-02-11 - 2020-09-17 (7 місяців)
OS: Clipper Hong Kong - Bulk Carrier / 2022-12-08 - 2023-07-11 (7 місяців)
OS: Clipper Aegina - Bulk Carrier / 2021-12-22 - 2022-08-27 (8 місяців)
OS: Clipper Alexandria - Bulk Carrier / 2020-11-28 - 2021-07-22 (8 місяців)
OS: Clipper Lis - Bulk Carrier / 2020-02-13 - 2020-08-14 (6 місяців)
Trainee Officer: Clipper Tarpon - Bulk Carrier / 2019-01-08 - 2019-06-17 (5 місяців)
OS: FALCON TRIDENT - Bulk Carrier / 2022-10-22 - 2023-07-06 (8 місяців)
OS: ANITA N - Bulk Carrier / 2021-12-17 - 2022-07-25 (7 місяців)
OS: PISTI - Bulk Carrier / 2020-08-13 - 2021-06-04 (10 місяців)