Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: PINTAIL - Bulk Carrier / 2018-10-05 - 2019-04-18 (6 місяців)
Mess Boy: PINTAIL - Bulk Carrier / 2018-08-26 - 2018-10-04 (1 місяць)
Master: BOKA FALCON - AHTS / 2019-02-08 - 2019-04-08 (2 місяця)
Chief Officer: MTM YANGON - Chemical tanker / 2018-10-13 - 2019-04-05 (6 місяців)
Chief Officer: GRIFFIN - Chemical tanker / 2016-06-03 - 2018-02-22 (1 рік)
Chief Officer: NEW DAWN - Oil Products Tanker / 2017-08-19 - 2017-11-17 (3 місяця)
Chief Officer: CANAL STREET - Oil Products Tanker / 2014-10-09 - 2015-03-15 (5 місяців)
Chief Officer: OCEAN WINNER - Oil Products Tanker / 2014-02-17 - 2014-08-21 (6 місяців)
ETO: MT PINE EXPRESS - Oil Products Tanker / 2018-10-08 - 2019-03-29 (6 місяців)
ETO: OAK EXPRESS - Oil Products Tanker / 2017-12-02 - 2018-05-15 (5 місяців)
ETO: MT LARGO SEA - Oil Products Tanker / 2017-01-30 - 2017-07-17 (6 місяців)
ETO: UACC SILA - Oil Products Tanker / 2015-11-21 - 2016-08-01 (8 місяців)
Chef de Rang: le soleal ponant - Yacht / 2018-07-11 - 2019-03-18 (8 місяців)
Waiter: Norwegian cruise line - Cruise Liner / 2013-08-24 - 2018-06-11 (4 року)
Restaurant Steward: Celebrity Cruise line - Cruise Liner / 2010-06-14 - 2012-09-15 (2 року)
Deck Cadet: Felicity Ace - RO-RO / 2018-10-19 - 2019-03-16 (5 місяців)
Deck Cadet: MOL Maxim - Container Ship / 2017-04-04 - 2017-08-06 (4 місяця)
Cook: EMMAKRIS III - Bulk Carrier / 2018-11-06 - 2019-02-27 (4 місяця)
Messman: EMMAKRIS II - Bulk Carrier / 2017-10-18 - 2018-01-27 (3 місяця)
Cook: Modus - General cargo / 2017-01-06 - 2017-06-12 (5 місяців)
Deck Cadet: Condor Valparaiso - Multi-Purpose Vessel / 2018-07-06 - 2019-02-24 (8 місяців)
Deck Cadet: m/v Ocean Brother - Bulk Carrier / 2018-07-17 - 2019-02-11 (7 місяців)
Deck Cadet: "Brigadier" - Tug boat / 2017-09-06 - 2017-11-07 (2 місяця)
Deck Cadet: ``Anton Mazin" - Tug boat / 2017-06-19 - 2017-08-30 (2 місяця)
Chief Officer: LIBRA - Container Ship / 2018-10-23 - 2019-02-01 (3 місяця)
Chief Officer: SIMA GENESIS - Container Ship / 2017-11-07 - 2018-04-07 (5 місяців)
Chief Officer: Sima Sapphire - Container Ship / 2016-10-09 - 2017-04-13 (6 місяців)
Chief Officer: INTER SYDNEY - Container Ship / 2015-10-22 - 2016-04-21 (6 місяців)
Chief Officer: Sima Perfect - Container Ship / 2014-11-09 - 2015-03-22 (4 місяця)
4th Engineer: M.T. NCC AMAL - Chemical tanker / 2018-08-09 - 2019-01-16 (5 місяців)
4th Engineer: M.T. NCC SAFA - Chemical tanker / 2017-07-20 - 2018-01-24 (6 місяців)
4th Engineer: M.T. NCC SAMA - Chemical tanker / 2016-09-26 - 2017-01-24 (4 місяця)
4th Engineer: M.T. NCC SUDAIR - Chemical tanker / 2015-10-23 - 2016-03-18 (5 місяців)
4th Engineer: M.T. MARITIME SUZANE - Chemical tanker / 2014-12-03 - 2015-04-11 (4 місяця)
Fitter / Welder: New Spirit - Bulk Carrier / 2018-05-08 - 2019-01-16 (8 місяців)
Fitter / Welder: Green Season - Bulk Carrier / 2015-09-11 - 2016-01-14 (4 місяця)
Chief Engineer: GO Regulus - AHTS / 2018-10-29 - 2019-01-13 (2 місяця)
Chief Engineer: MMA Cavalier - AHTS / 2018-01-17 - 2018-05-02 (3 місяця)
Chief Engineer: MMA Cavalier - AHTS / 2017-06-06 - 2017-09-15 (3 місяця)
Chief Engineer: Jaya Seal - AHTS / 2017-02-22 - 2017-05-19 (3 місяця)
Chief Engineer: Jaya Seal - AHTS / 2016-07-20 - 2016-09-20 (2 місяця)
OS: Gelios - Oil Products Tanker / 2018-10-01 - 2019-01-05 (3 місяця)
Deck Cadet: Gelios - Oil Products Tanker / 2018-05-12 - 2018-09-15 (4 місяця)
Deck Cadet: Petra II - Bulk Carrier / 2017-06-27 - 2017-09-02 (2 місяця)
El. Engineer: MB-1214 - Tug boat / 2018-07-24 - 2018-12-28 (5 місяців)
Electrician: Aleksey Anichkin - Fishing vessel / 2017-09-21 - 2018-03-15 (6 місяців)
Electrician: different - Fishing vessel / 2014-07-16 - 2017-04-14 (2 року)
3rd Electrical Engineer: Kolomenskoe - Fishing vessel / 2017-01-11 - 2017-03-21 (2 місяця)
Motorman: Volgoneft-149 - Oil Products Tanker / 2018-04-18 - 2018-12-26 (8 місяців)
Engine Cadet: Volgoneft-146 - Oil Products Tanker / 2017-07-01 - 2017-09-02 (2 місяця)
Chief Cook: Baltiyskiy Issledovatel - DSV (Diving Support) / 2018-08-09 - 2018-12-26 (5 місяців)
AB Seaman: NS Silver - Oil Products Tanker / 2018-06-13 - 2018-12-22 (6 місяців)
AB Seaman: NS Pride - Oil Products Tanker / 2017-04-17 - 2017-11-17 (7 місяців)
AB Seaman: Georgy Maslov - Oil Products Tanker / 2016-03-22 - 2016-10-26 (7 місяців)
AB Seaman: Petrokrepost - Oil Products Tanker / 2015-11-15 - 2016-02-18 (3 місяця)
OS: Tverskoy Bridge - Oil Products Tanker / 2014-04-02 - 2014-11-08 (7 місяців)
Deck Cadet: Kraljica Mora - Training Ship / 2018-12-11 - 2018-12-18 (7 днів)
Engine Cadet: M.T Eagle Seville - Crude Oil Tanker / 2018-03-30 - 2018-12-13 (8 місяців)