Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: Moshtaraka 4 - Bulk Carrier / 2020-09-06 - 2021-08-14 (11 місяців)
OS: SHAHEEN 1 - General cargo / 2017-10-26 - 2018-10-18 (12 місяців)
2nd Officer: VF Tanker 15 - Oil Products Tanker / 2021-06-01 - 2021-08-06 (2 місяця)
3rd Officer: VF Tanker 12 - Oil Products Tanker / 2020-11-04 - 2021-03-16 (4 місяця)
3rd Officer: VF Tanker 6 - Oil Products Tanker / 2019-09-18 - 2020-01-18 (4 місяця)
3rd Officer: Volgoneft 251 - Oil Products Tanker / 2019-04-16 - 2019-06-21 (2 місяця)
3rd Officer: Volga Flot 4 - Oil Products Tanker / 2018-05-11 - 2018-08-01 (3 місяця)
Engine Cadet: SRTM 8451 - Fishing vessel / 2021-05-04 - 2021-08-03 (3 місяця)
OS: Svyatoy Pyotr - Bulk Carrier / 2021-04-26 - 2021-08-03 (3 місяця)
OS: Svyatoy Pyotr - Bulk Carrier / 2020-07-27 - 2021-02-03 (6 місяців)
OS: SVYATOY PYOTR - Bulk Carrier / 2018-08-30 - 2019-02-22 (6 місяців)
Motorman: kapitan nezavitin - Tug boat / 2015-09-11 - 2016-08-18 (11 місяців)
OS: "Александрия" буксир п.Черноморск - Tug boat / 2015-09-01 - 2016-06-30 (10 місяців)
Deck Cadet: Нет - Bulk Carrier / 2021-08-01 - 2021-08-02 (1 день)
Messman: Elinda Mare - Bulk Carrier / 2021-03-20 - 2021-08-02 (4 місяця)
Messman: M/v “Queen Anatolia” - Bulk Carrier / 2020-03-01 - 2020-09-09 (6 місяців)
OS: “СЧС-7037» - Fishing vessel / 2019-08-15 - 2019-12-27 (4 місяця)
Chief Officer: VIVA VESNA - Bulk Carrier / 2021-04-13 - 2021-07-30 (4 місяця)
Chief Officer: FORTUNE TRADER - Bulk Carrier / 2019-08-03 - 2020-01-20 (6 місяців)
Chief Officer: MV PARTAGAS - Bulk Carrier / 2018-01-05 - 2018-07-07 (6 місяців)
Chief Officer: MV PARTAGAS - Bulk Carrier / 2016-12-29 - 2017-06-16 (6 місяців)
Chief Officer: RAIATEA - Bulk Carrier / 2016-01-19 - 2016-07-12 (6 місяців)
Junior officer: STI Acton - Oil Products Tanker / 2021-03-05 - 2021-07-25 (5 місяців)
3rd Officer: Arise - Container Ship / 2020-08-28 - 2020-10-07 (1 місяць)
OS: STI Finchley - Oil Products Tanker / 2020-01-29 - 2020-08-06 (6 місяців)
Trainee Officer: Clipper Kalavryta - Bulk Carrier / 2019-01-08 - 2019-04-27 (4 місяця)
3rd Officer: Clipper Kalavryta - Bulk Carrier / 2018-12-25 - 2019-01-07 (13 днів)
Deck Cadet: Azeri Karabakh - Oil Products Tanker / 2021-03-02 - 2021-07-19 (5 місяців)
Deck Cadet: KHADZHIBEY - Passenger vessel / 2021-06-07 - 2021-07-18 (1 місяць)
Engine Cadet: Арктур - Tug boat / 2021-06-14 - 2021-07-14 (1 місяць)
OS: MV BELFAST - General cargo / 2021-01-11 - 2021-07-12 (6 місяців)
OS: NEPTUNE CROWN - Multi-Purpose Vessel / 2021-04-10 - 2021-06-30 (3 місяця)
Steward: NEPTUNE CROWN - Multi-Purpose Vessel / 2019-09-28 - 2020-07-20 (10 місяців)
OS / Welder: MISTRAL A - Chemical tanker / 2018-11-26 - 2019-04-06 (4 місяця)
3rd Officer: SKS ONE - Ferry / 2021-05-01 - 2021-06-30 (2 місяця)
OS: SKS ONE - Ferry / 2021-01-26 - 2021-04-30 (3 місяця)
OS: SKS ONE - Ferry / 2019-10-01 - 2020-06-30 (9 місяців)
Electrician: Edt Kennedy - Platform Supply vessel / 2021-02-23 - 2021-06-26 (4 місяця)
Electrician: Edt Kennedy - Platform Supply vessel / 2020-01-26 - 2020-09-26 (8 місяців)
Electrician: Edt Kennedy - Platform Supply vessel / 2019-09-14 - 2019-12-12 (3 місяця)
Electrician: Edt Kennedy - Platform Supply vessel / 2019-04-01 - 2019-07-09 (3 місяця)
AB Seaman: Sealion - Tug boat / 2020-06-17 - 2021-06-22 (1 рік)
AB Seaman: Sealion - Tug boat / 2019-01-13 - 2020-06-15 (1 рік)
AB Seaman: Sealion - Tug boat / 2017-11-10 - 2019-01-06 (1 рік)
AB Seaman: Sealion - Tug boat / 2015-07-18 - 2017-11-04 (2 року)
AB Seaman: CITIC 101 - Other vessels / 2014-04-16 - 2015-07-16 (1 рік)
Chief Officer: SHAYBAH - Oil Products Tanker / 2020-11-05 - 2021-06-22 (8 місяців)
Chief Officer: RS AURORA - Crude Oil Tanker / 2019-10-26 - 2019-11-24 (1 місяць)
Chief Officer: RS TARA - Crude Oil Tanker / 2019-01-13 - 2019-05-18 (4 місяця)
Chief Officer: MOON SAFARI - Oil Products Tanker / 2018-04-10 - 2018-08-12 (4 місяця)
Chief Officer: MOON SAFARI - Oil Products Tanker / 2017-07-22 - 2017-12-08 (5 місяців)
Doctor: ZAMOSKVORECHYE - Fishing vessel / 2020-12-24 - 2021-06-19 (6 місяців)
Doctor: Lazurnyy - Fishing vessel / 2019-12-10 - 2020-06-17 (6 місяців)
Engine Cadet: Torm Thunder - Oil Products Tanker / 2020-10-28 - 2021-06-12 (7 місяців)
Wiper: El Comino - Bulk Carrier / 2020-12-17 - 2021-06-11 (6 місяців)
Motorman: Amur 2532 - General cargo / 2019-10-12 - 2020-03-25 (5 місяців)