Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: SEPANO - General cargo / 2016-12-15 - 2017-07-28 (7 місяців)
3rd Officer: Wind Forrader - Reefer / 2015-03-22 - 2015-11-11 (8 місяців)
2nd Officer: SARMA-1 - General cargo / 2013-07-16 - 2014-01-08 (6 місяців)
3rd Officer: Baltic Pride - Reefer / 2010-11-27 - 2011-04-16 (5 місяців)
3rd Officer: Baltic Pride - Reefer / 2010-03-29 - 2010-07-15 (4 місяця)
2nd Officer: Tucapel - Container Ship / 2017-04-11 - 2017-07-27 (4 місяця)
2nd Officer: Cautin - Container Ship / 2016-05-21 - 2016-11-03 (5 місяців)
2nd Officer: Tucapel - Container Ship / 2015-07-21 - 2016-01-14 (6 місяців)
2nd Officer: Ataman - Bulk Carrier / 2013-12-28 - 2014-05-01 (4 місяця)
2nd Officer: Abeille - Bulk Carrier / 2012-11-02 - 2013-03-10 (4 місяця)
Chief Officer: Anne Dorte - General cargo / 2017-02-27 - 2017-07-25 (5 місяців)
Chief Officer: Anne Dorte - General cargo / 2016-07-04 - 2016-10-29 (4 місяця)
Chief Officer: wilson gdansk - General cargo / 2016-02-22 - 2016-04-14 (2 місяця)
Chief Officer: wilson ghent - General cargo / 2015-06-23 - 2015-10-27 (4 місяця)
Chief Officer: wilson ghent - General cargo / 2014-10-24 - 2015-02-25 (4 місяця)
ETO: MSC Maria pia - Container Ship / 2017-01-31 - 2017-07-23 (6 місяців)
ETO: Aenne Rickmers - Container Ship / 2015-09-14 - 2016-01-22 (4 місяця)
ETO: Patricia Rickmers - Container Ship / 2015-02-09 - 2015-06-17 (4 місяця)
ETO: John Rickmers - Container Ship / 2014-08-17 - 2014-12-07 (4 місяця)
ETO: Hansa Stockholm - Reefer / 2004-07-23 - 2005-01-27 (6 місяців)
2nd Officer: FRONT VEGA - Crude Oil Tanker / 2017-06-15 - 2017-07-20 (1 місяць)
2nd Officer: BRIGHTOIL LUCKY - Crude Oil Tanker / 2016-07-30 - 2017-01-09 (5 місяців)
2nd Officer: BRIGHTOIL LUCKY - Crude Oil Tanker / 2015-09-22 - 2016-02-13 (5 місяців)
2nd Officer: NORDIC HAWK - Crude Oil Tanker / 2014-11-03 - 2015-03-13 (4 місяця)
2nd Officer: NORDIC HAWK - Crude Oil Tanker / 2013-11-30 - 2014-06-14 (6 місяців)
Deck Cadet: John Ivan D. Morenes - Passenger vessel / 2016-07-16 - 2017-07-17 (1 рік)
2nd Officer: Thorco Atlantic - Multi-Purpose Vessel / 2017-03-16 - 2017-07-11 (4 місяця)
2nd Officer: Thorco Sun (Ex. Flintersun) - General cargo / 2016-12-01 - 2017-02-06 (2 місяця)
2nd Officer: Altamar - General cargo / 2016-04-18 - 2016-08-13 (4 місяця)
AB Seaman: Odertal - Dry Cargo / 2011-12-23 - 2012-06-08 (6 місяців)
AB Seaman: Paramar - General cargo / 2011-01-07 - 2011-08-29 (8 місяців)
4th Engineer: lefkoniko - Bulk Carrier / 2017-01-31 - 2017-07-06 (5 місяців)
4th Engineer: Anogyra - Bulk Carrier / 2016-03-18 - 2016-09-09 (6 місяців)
Motorman: Capo Orlando - Tug boat / 2015-08-18 - 2015-12-17 (4 місяця)
Motorman: Brazil - Bulk Carrier / 2014-11-12 - 2015-05-21 (6 місяців)
Motorman: Brazil - Bulk Carrier / 2013-10-24 - 2014-07-30 (9 місяців)
2nd Officer: BF IPANEMA - Container Ship / 2017-02-12 - 2017-06-28 (5 місяців)
2nd Officer: LANTAU ARROW - Container Ship / 2016-06-09 - 2016-10-22 (4 місяця)
2nd Officer: LANTAU ARROW - Container Ship / 2015-11-16 - 2016-02-08 (3 місяця)
2nd Officer: LANTAU ARROW - Container Ship / 2015-04-03 - 2015-08-08 (4 місяця)
2nd Officer: TANGO - General cargo / 2014-07-28 - 2014-11-21 (4 місяця)
2nd Officer: Astrea - Crude Oil Tanker / 2016-11-16 - 2017-06-21 (7 місяців)
2nd Officer: Gema - Oil Products Tanker / 2015-02-04 - 2015-05-15 (3 місяця)
2nd Officer: Zlata - LPG / LNG / 2014-10-01 - 2014-12-27 (3 місяця)
2nd Officer: Asvira - LPG / LNG / 2013-09-25 - 2014-01-15 (4 місяця)
2nd Officer: Orestina - Chemical tanker / 2013-03-05 - 2013-09-15 (6 місяців)
3rd Officer: Margaret River Bridge - Container Ship / 2017-01-15 - 2017-06-17 (5 місяців)
OS: Aland - General cargo / 2016-04-18 - 2016-09-22 (5 місяців)
OS: Estland - General cargo / 2015-03-17 - 2015-09-22 (6 місяців)
OS: MSC Leanne - Container Ship / 2014-03-09 - 2014-12-10 (9 місяців)
OS: Estland - General cargo / 2013-07-31 - 2013-11-30 (4 місяця)
Oiler: Industrial AMA - Multi-Purpose Vessel / 2016-10-18 - 2017-06-12 (8 місяців)
Oiler: Bora - Bulk Carrier / 2015-11-02 - 2016-05-20 (7 місяців)
Wiper : Aveiro - Multi-Purpose Vessel / 2014-11-25 - 2015-04-28 (5 місяців)
Engine Cadet: Vohburg - Container Ship / 2014-03-29 - 2014-09-28 (6 місяців)
OS: LNG Ogun - LPG / LNG / 2017-04-23 - 2017-06-05 (1 місяць)
OS: Overseas Andromar - Chemical tanker / 2016-04-08 - 2016-08-10 (4 місяця)
OS: Navigator Neptune - LPG / LNG / 2016-01-17 - 2016-03-15 (2 місяця)
Painter: Oversea Sirley - Crude Oil Tanker / 2015-09-22 - 2015-12-11 (3 місяця)
OS: Olga - General cargo / 2013-09-25 - 2014-05-03 (7 місяців)
Motorman: Konstruktor Baybakov - Fishing vessel / 2016-07-05 - 2017-06-05 (11 місяців)
AB Seaman: Atlantik Orion - Fishing vessel / 2017-01-15 - 2017-05-29 (4 місяця)
AB Seaman: Atlantik Orion - Fishing vessel / 2016-05-10 - 2016-09-18 (4 місяця)
AB Seaman: Atlantik Orion - Fishing vessel / 2015-07-19 - 2015-12-03 (4 місяця)
OS: Mercury - Container Ship / 2014-06-13 - 2014-12-22 (6 місяців)
OS: Piotr Zhitnikov - Fishing vessel / 2013-04-25 - 2014-11-14 (1 рік)
OS: Bospor - Oil Products Tanker / 2017-01-20 - 2017-05-23 (4 місяця)
Deck Cadet: Natalie - Oil Products Tanker / 2016-07-20 - 2016-12-14 (5 місяців)
AB Seaman: Symphony Star - Multi-Purpose Vessel / 2017-05-03 - 2017-05-20 (1 місяць)
AB Seaman: Symphony sea - Multi-Purpose Vessel / 2016-07-08 - 2016-10-22 (3 місяця)
AB Seaman: SCL Anita - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-06 - 2015-09-15 (5 місяців)
AB Seaman: Sirius - Container Ship / 2014-12-12 - 2015-02-12 (2 місяця)
AB Seaman: Aries - Container Ship / 2014-03-23 - 2014-08-07 (4 місяця)
2nd Officer: QMS Supporter - Jack-up Platform / 2017-03-23 - 2017-05-14 (2 місяця)
2nd Officer: QMS Lulwa - Jack-up Platform / 2016-12-09 - 2017-02-19 (2 місяця)
2nd Officer: QMS Supporter - Jack-up Platform / 2016-08-11 - 2016-10-22 (2 місяця)
2nd Officer: Zakher Commander - AHTS / 2016-02-19 - 2016-04-28 (2 місяця)
2nd Officer: Zakher Commander - AHTS / 2015-10-15 - 2016-01-12 (3 місяця)
Electric Cadet: Kraljica mora - Training Ship / 2017-05-07 - 2017-05-12 (5 днів)