Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Oiler: Mv Eugene - Tug boat / 2020-10-09 - 2022-02-09 (1 рік)
Oiler: Mv Eugene - Container Ship / 2018-03-01 - 2019-06-29 (1 рік)
OS: Centaurus - Chemical tanker / 2021-08-19 - 2022-02-09 (6 місяців)
OS: Saronic bay - Chemical tanker / 2020-08-14 - 2021-03-10 (7 місяців)
OS: Bluefin - Chemical tanker / 2019-08-04 - 2020-02-14 (6 місяців)
Engine Cadet: Mv.Wankyo - Crew boat / 2021-11-18 - 2022-02-05 (3 місяця)
Chief Engineer: Afon Cadnant - AHTS / 2021-12-12 - 2022-02-05 (2 місяця)
Chief Engineer: Afon Cadnant - AHTS / 2021-09-17 - 2021-11-05 (2 місяця)
Chief Engineer: Afon Cadnant - AHTS / 2021-06-12 - 2021-08-04 (2 місяця)
Chief Engineer: Afon Cadnant - AHTS / 2021-01-20 - 2021-04-10 (3 місяця)
Chief Engineer: Afon Cadnant - AHTS / 2020-09-19 - 2020-11-20 (2 місяця)
Deck Cadet: Viking Diamond - RO-RO / 2021-06-21 - 2022-02-04 (7 місяців)
Engine Cadet: Swedica HAV - Dry Cargo / 2021-09-29 - 2022-02-03 (4 місяця)
Engine Cadet: sedov - Sailing Vessel / 2020-08-15 - 2020-10-24 (2 місяця)
Oiler: Adebola - Tug boat / 2021-06-15 - 2022-02-02 (8 місяців)
Oiler: M.V. ADEBOLA - Platform Supply vessel / 2019-10-08 - 2020-05-07 (7 місяців)
Stewardess: MY “My Dragon” - Yacht / 2021-12-06 - 2022-02-01 (2 місяця)
Stewardess: Chakra - Yacht / 2021-05-22 - 2021-08-20 (3 місяця)
Stewardess: Al Salamah - Yacht / 2020-11-04 - 2021-04-04 (5 місяців)
Stewardess: Regal Princess - Cruise Liner / 2019-11-11 - 2020-05-12 (6 місяців)
Master: CHINA SPIRIT - Chemical tanker / 2021-07-26 - 2022-01-22 (6 місяців)
Chief Officer: PACIFIC TRADER - Chemical tanker / 2020-09-01 - 2021-02-05 (5 місяців)
Chief Officer: BLUEFIN - Chemical tanker / 2020-03-05 - 2020-03-22 (1 місяць)
Chief Officer: SARONIC BAY - Chemical tanker / 2019-12-01 - 2020-03-04 (3 місяця)
Chief Officer: BONAIRE TRADER - Oil Products Tanker / 2019-04-10 - 2019-10-08 (6 місяців)
Deck Cadet: King Dolphin - Crude Oil Tanker / 2021-12-30 - 2022-01-18 (1 місяць)
Deck Cadet: Vancouverborg - General cargo / 2021-07-10 - 2022-01-17 (6 місяців)
AB Seaman: ZEUS LUMOS - Container Ship / 2021-06-06 - 2022-01-12 (7 місяців)
Trainee Engineer: KLIMA - Bulk Carrier / 2021-07-22 - 2022-01-07 (6 місяців)
2nd Engineer: Sandra - General cargo / 2020-04-14 - 2021-12-30 (1 рік)
2nd Engineer: MBC Daisy - Bulk Carrier / 2021-05-18 - 2021-11-06 (6 місяців)
Fitter / Welder: VICTORIA MAY - Bulk Carrier / 2021-04-12 - 2021-12-23 (8 місяців)
Fitter / Welder: LEM GERANIUM - Bulk Carrier / 2020-06-06 - 2020-12-22 (7 місяців)
Fitter / Welder: BRIGITTE - Bulk Carrier / 2019-05-24 - 2019-11-23 (6 місяців)
Fitter / Welder: ELIZABETH C - Bulk Carrier / 2018-11-21 - 2019-03-01 (3 місяця)
Fitter / Welder: Forest Panama - RO-RO / 2018-05-15 - 2018-10-05 (5 місяців)
4th Engineer: Mekhanik Sergey Agapov - Fishing vessel / 2021-07-02 - 2021-12-20 (6 місяців)
3rd Engineer: Letniy Bereg - Dry Cargo / 2020-10-26 - 2021-03-28 (5 місяців)
Motorman: Iman - Oil Products Tanker / 2019-10-07 - 2020-07-07 (9 місяців)
Motorman: Kyzyl-60 - Bulk Carrier / 2018-08-01 - 2018-12-29 (5 місяців)
Trainee OS: Nadezhda - Training Ship / 2021-10-13 - 2021-12-14 (2 місяця)
OS: MT ELIZABETH G SPIRIT - Oil Products Tanker / 2020-04-27 - 2021-12-13 (1 рік)
Master: Sea Delta - AHT / 2021-08-22 - 2021-12-10 (4 місяця)
Master: MEO Galaxy - MRSV / 2021-01-28 - 2021-05-15 (4 місяця)
Master: MEO Galaxy - MRSV / 2020-03-10 - 2020-10-20 (7 місяців)
Chief Officer: MEO Galaxy - MRSV / 2019-12-16 - 2020-02-11 (2 місяця)
Chief Officer: MEO Galaxy - MRSV / 2019-06-24 - 2019-10-02 (3 місяця)
AB Seaman: LPG "ANAFI" - LPG / LNG / 2021-03-25 - 2021-12-09 (8 місяців)
AB Seaman: PER ASPERA - Landing Craft / 2019-06-25 - 2020-06-26 (1 рік)