Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: DRACO - Bulk Carrier / 2011-02-10 - 2011-10-20 (8 місяців)
AB Seaman: ARETI-I - Multi-Purpose Vessel / 2009-04-10 - 2009-12-01 (8 місяців)
AB Seaman: EFTIHIA - General cargo / 2007-09-14 - 2008-02-01 (5 місяців)
AB Seaman: GOODWAY - General cargo / 2007-03-12 - 2007-09-12 (6 місяців)
AB Seaman: GOODWAY - General cargo / 2006-08-09 - 2007-02-10 (6 місяців)
Cook: Akkord - Dry Cargo / 2011-04-21 - 2011-09-29 (5 місяців)
Cook: Akkord - Dry Cargo / 2010-11-03 - 2011-01-17 (2 місяця)
Cook: Grif - Fishing vessel / 2010-05-25 - 2010-10-10 (4 місяця)
Cook: Golfstrim - Dry Cargo / 2009-08-12 - 2009-11-12 (3 місяця)
El. Engineer: BEGONIA G - Multi-Purpose Vessel / 2011-03-24 - 2011-08-18 (5 місяців)
El. Engineer: ESTESUN - Bulk Carrier / 2009-09-10 - 2010-03-23 (6 місяців)
El. Engineer: SORMOVSKIY 41 - Dry Cargo / 2009-03-02 - 2009-06-08 (3 місяця)
El. Engineer: SORMOVSKIY 53 - Dry Cargo / 2008-10-21 - 2009-03-23 (5 місяців)
El. Engineer: DESERT ROSE - Reefer / 2007-02-17 - 2007-09-13 (7 місяців)
AB Seaman: "Arkadiy Sverdlov" - Reefer / 2010-11-02 - 2011-05-10 (6 місяців)
AB Seaman: "Nikolay Savitskiy" - Reefer / 2010-03-02 - 2010-09-20 (7 місяців)
AB Seaman: "Usolye" - General cargo / 2009-01-09 - 2009-05-25 (5 місяців)
Mess Boy: "CMA CGM Komodo" - Container Ship / 2008-06-04 - 2008-09-15 (3 місяця)
Steward: "Dubai Trader" - Container Ship / 2008-01-09 - 2008-04-20 (3 місяця)
Engine Cadet: MV PDZ MEGAH - Container Ship / 2010-07-02 - 2011-05-08 (10 місяців)
Master: Esmeralda - General cargo / 2010-05-22 - 2010-09-20 (4 місяця)
Master: Coronel - Container Ship / 2009-10-24 - 2010-02-17 (4 місяця)
Master: Coronel - Container Ship / 2009-02-24 - 2009-07-07 (4 місяця)
Master: Coronel - Container Ship / 2008-06-19 - 2008-11-08 (5 місяців)
Master: Coronel - Container Ship / 2007-10-07 - 2008-03-10 (5 місяців)
Motorman: Clelia 2 - Yacht / 2010-04-06 - 2010-07-18 (3 місяця)
Motorman: Marco Polo - Cruise Liner / 2009-12-10 - 2010-03-15 (3 місяця)
Motorman: Marco Polo - Cruise Liner / 2008-11-05 - 2009-10-05 (11 місяців)
Motorman: Marco Polo - Cruise Liner / 2008-03-28 - 2008-08-30 (5 місяців)
Motorman: Ocean Majesty - Cruise Liner / 2007-01-18 - 2007-09-13 (8 місяців)
Cook: Blue Ice - Reefer / 2009-03-21 - 2009-10-08 (7 місяців)
Chief Steward: Sima Sadaf - Container Ship / 2008-10-30 - 2008-12-21 (2 місяця)
Cook: Blue Ice - Reefer / 2008-04-03 - 2008-10-07 (6 місяців)
Cook: Capnegret - Reefer / 2007-07-15 - 2007-09-18 (2 місяця)
Chief Cook: Sima Kija - Container Ship / 2005-12-06 - 2006-07-17 (7 місяців)
Deck Cadet: Don - Other vessels / 2008-10-24 - 2009-01-20 (3 місяця)
2nd Officer: Ievoli Gold - Chemical tanker / 2008-04-14 - 2008-06-12 (2 місяця)
2nd Officer: Ievoli Gold - Chemical tanker / 2007-12-02 - 2008-02-05 (2 місяця)
2nd Officer: Ievoli Gold - Chemical tanker / 2007-06-29 - 2007-09-11 (2 місяця)
2nd Officer: Ievoli Gold - Chemical tanker / 2007-02-09 - 2007-04-14 (2 місяця)
2nd Officer: Ievoli Gold - Chemical tanker / 2006-09-29 - 2006-12-09 (2 місяця)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience