Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: MSC PILLAR - Container Ship / 2019-05-14 - 2019-10-16 (5 місяців)
Chief Officer: MSC SARISKA - Container Ship / 2018-09-22 - 2019-02-13 (5 місяців)
Chief Officer: MSC ROCHELLE - Container Ship / 2017-11-09 - 2018-04-16 (5 місяців)
Chief Officer: SPIRIT OF HAMBURG - Container Ship / 2016-11-15 - 2017-04-13 (5 місяців)
Chief Officer: SPIRIT OF HAMBURG - Container Ship / 2016-02-28 - 2016-07-07 (4 місяця)
Wiper: Baltic Freedom - Oil Products Tanker / 2019-05-05 - 2019-10-13 (5 місяців)
Engine Cadet: Southern Spirit - Oil Products Tanker / 2018-07-07 - 2018-08-11 (1 місяць)
Engine Cadet: m/v Vita - General cargo / 2017-08-26 - 2017-11-14 (3 місяця)
Master: Romantic Star - Yacht / 2019-05-04 - 2019-10-12 (5 місяців)
Master: Krilo Carbo - Ferry / 2015-04-14 - 2018-07-13 (3 року)
AB Seaman: академик примаков - Coaster / 2019-02-13 - 2019-10-11 (8 місяців)
AB Seaman: red sie fos - AHTS / 2016-07-05 - 2016-11-24 (5 місяців)
Electrician: Marina r - Bulk Carrier / 2019-05-03 - 2019-10-05 (5 місяців)
Electrician: Ero l - Bulk Carrier / 2018-07-25 - 2019-02-23 (7 місяців)
Electrician: New orion - Bulk Carrier / 2017-07-06 - 2018-02-25 (8 місяців)
Chief Officer: GAS HONOUR - LPG / LNG / 2019-06-01 - 2019-10-01 (4 місяця)
Chief Officer: GAS IONIAN - LPG / LNG / 2018-09-19 - 2019-02-16 (5 місяців)
Chief Officer: Gas Pride - LPG / LNG / 2018-02-04 - 2018-05-18 (3 місяця)
Chief Officer: Gas Odyssey - LPG / LNG / 2017-01-21 - 2017-08-16 (7 місяців)
Chief Officer: Gas Ionian - LPG / LNG / 2016-01-17 - 2016-10-23 (9 місяців)
Deck Cadet: M/S Nawigator - Survey vessel / 2019-09-09 - 2019-09-29 (1 місяць)
Deck Cadet: M/F Wolin - Ferry / 2019-07-11 - 2019-08-08 (1 місяць)
Deck Cadet: Argus - Tug boat / 2018-07-23 - 2018-07-29 (6 днів)
Deck Cadet: M/S Nawigator - Survey vessel / 2018-05-14 - 2018-05-27 (13 днів)
Master: Sormovsky - General cargo / 2019-04-20 - 2019-09-21 (5 місяців)
Chief Officer: Orel-4 - Dry Cargo / 2013-10-23 - 2014-03-23 (5 місяців)
Master: Chi Liny - Crude Oil Tanker / 2011-09-07 - 2012-01-10 (4 місяця)
Master: Shao May - 02 - AHTS / 2009-12-01 - 2012-01-01 (2 року)
Master: Shao May - 01 - AHTS / 2005-11-20 - 2008-12-20 (3 року)
OS: Inz. Stanislaw Legowski - Dredger / 2019-03-28 - 2019-09-14 (6 місяців)
OS: Myroslav - Tug boat / 2018-06-04 - 2018-08-04 (2 місяця)
Chief Cook: NIKOLAY TELENKOV - Fishing vessel / 2019-04-18 - 2019-09-14 (5 місяців)
Cook: ERNA - General cargo / 2018-12-22 - 2019-03-20 (3 місяця)
Cook: ХАМПБАКВАЛ - Fishing vessel / 2018-04-23 - 2018-10-05 (5 місяців)
Cook: ХАМПБАКВАЛ - Fishing vessel / 2017-06-26 - 2017-11-17 (5 місяців)
Cook: ХАМПБАКВАЛ - Fishing vessel / 2016-08-10 - 2017-01-19 (5 місяців)
Motorman: VENATOR - Dry Cargo / 2019-03-29 - 2019-09-09 (5 місяців)
Motorman: EVALUNA - General cargo / 2018-08-11 - 2019-01-14 (5 місяців)
Motorman: EVALUNA - General cargo / 2017-12-05 - 2018-04-02 (4 місяця)
Motorman: EVALUNA - General cargo / 2017-01-23 - 2017-07-24 (6 місяців)
Motorman: ALTENAVI - General cargo / 2016-06-29 - 2016-11-11 (4 місяця)
Welder: Elizabeth - Fishing vessel / 2019-05-04 - 2019-09-03 (4 місяця)
Welder: Atlantic Orion - Fishing vessel / 2019-02-02 - 2019-04-02 (2 місяця)
Welder: Atlantic Hermes - Fishing vessel / 2018-10-06 - 2018-12-12 (2 місяця)
Welder: Atlantic Hermes - Fishing vessel / 2018-04-14 - 2018-07-06 (3 місяця)
Welder: Atlantic Orion - Fishing vessel / 2017-10-26 - 2017-12-02 (1 місяць)
Engine Cadet: Valentin Pilyaev - Tug boat / 2019-05-13 - 2019-08-31 (4 місяця)
Deck Cadet: PATRIOT - Tug boat / 2019-06-10 - 2019-08-30 (3 місяця)
Deck Cadet: Clipper Kythira - Bulk Carrier / 2019-03-26 - 2019-08-29 (5 місяців)
Trainee Officer: Crowned Eagle - Bulk Carrier / 2018-06-21 - 2018-12-30 (6 місяців)
Deck Cadet: JS Yangtse - Bulk Carrier / 2015-10-03 - 2016-04-16 (6 місяців)
Deck Cadet: Blace - RO-RO / 2019-02-24 - 2019-08-27 (6 місяців)
Cook: ADRIANA - Passenger vessel / 2019-04-14 - 2019-08-20 (4 місяця)
AB Seaman: Orkim Gas Brilliance - LPG / LNG / 2019-01-26 - 2019-08-17 (7 місяців)
AB Seaman: Orkim Fortune - Oil Products Tanker / 2018-02-24 - 2018-07-17 (5 місяців)
AB Seaman: Orkim Victory - Oil Products Tanker / 2017-04-22 - 2017-10-08 (6 місяців)
OS: Orkim Fortune - Oil Products Tanker / 2016-07-29 - 2017-01-26 (6 місяців)
OS: BRAVEHEART - Bulk Carrier / 2018-10-28 - 2019-08-13 (10 місяців)
OS: ALEXANDRIA 7 - Bulk Carrier / 2016-07-28 - 2017-03-16 (8 місяців)
Mess Boy: CORONA - Bulk Carrier / 2015-07-15 - 2016-04-15 (9 місяців)
Deck Cadet: Neptun-4 - Crane vessel / 2013-03-04 - 2013-05-06 (2 місяця)
3rd Officer: mv Optima - Container Ship / 2019-02-01 - 2019-08-10 (6 місяців)
AB Seaman: MSC Roberta - Container Ship / 2018-05-22 - 2019-01-16 (8 місяців)
AB Seaman: MSC JEONGMIN - Container Ship / 2017-06-22 - 2018-01-17 (7 місяців)
AB Seaman: MSC Ela - Container Ship / 2015-10-16 - 2016-05-06 (7 місяців)
AB Seaman: MSC Jemima - Container Ship / 2014-10-01 - 2015-05-22 (8 місяців)