Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Messman: LNG Abuja 2 - LPG / LNG / 2023-01-02 - 2023-06-30 (6 місяців)
Messman: LNG Adamawa - LPG / LNG / 2022-02-25 - 2022-09-13 (7 місяців)
Messman: LNG Sokoto - LPG / LNG / 2018-06-11 - 2018-11-20 (5 місяців)
Messman: LNG Cross River - LPG / LNG / 2017-09-12 - 2018-03-29 (7 місяців)
Messman: LNG Sokoto - LPG / LNG / 2017-01-24 - 2017-07-02 (5 місяців)
AB / Motorman: Mangystau-5 - Tug boat / 2023-05-27 - 2023-06-29 (1 місяць)
3rd Engineer: Nomad - Research vessel / 2022-11-04 - 2023-01-12 (2 місяця)
3rd Engineer: Shapagat - Accommodation barge / 2021-10-12 - 2022-09-10 (11 місяців)
AB / Motorman: Shapagat - Accommodation barge / 2021-06-21 - 2021-08-26 (2 місяця)
3rd Engineer: Torres Strait - Container Ship / 2023-02-22 - 2023-06-28 (4 місяця)
3rd Engineer: AL Riffa - Container Ship / 2022-07-05 - 2022-11-15 (4 місяця)
3rd Engineer: Wadi Feran - Bulk Carrier / 2020-10-01 - 2020-12-24 (3 місяця)
3rd Engineer: Emerald Strait - Bulk Carrier / 2019-09-14 - 2020-03-10 (6 місяців)
3rd Engineer: CMA CGM Jasper - Container Ship / 2017-11-05 - 2018-04-20 (5 місяців)
Deck Cadet: MIR - Training Ship / 2023-04-20 - 2023-06-26 (2 місяця)
Motorman: LILY STAR - Tug boat / 2023-06-18 - 2023-06-22 (4 дня)
Oiler: M. V. SHAMBHU SAGAR - General cargo / 2022-07-14 - 2023-01-25 (6 місяців)
3rd Officer: AVENCA - Chemical tanker / 2023-01-12 - 2023-06-21 (5 місяців)
3rd Officer: FREE SPIRIT - Crude Oil Tanker / 2021-10-24 - 2022-05-20 (7 місяців)
Deck Cadet: SKYPOWER - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-07-02 - 2021-01-29 (7 місяців)
Messman: Duke of Peace - Crude Oil Tanker / 2022-12-12 - 2023-06-19 (6 місяців)
3rd Engineer: Sun Arrows - LPG / LNG / 2023-01-17 - 2023-06-19 (5 місяців)
3rd Engineer: Marvel Eagle - LPG / LNG / 2022-05-20 - 2022-09-23 (4 місяця)
3rd Engineer: Grand Mereya - LPG / LNG / 2021-09-22 - 2022-02-10 (5 місяців)
Deck Cadet: M/S Nawigator XXI - Survey vessel / 2023-06-05 - 2023-06-18 (13 днів)
3rd Officer: Halim M - General cargo / 2022-09-18 - 2023-06-18 (9 місяців)
AB Seaman: Danum 5 - Landing Craft / 2018-09-25 - 2021-04-10 (2 року)
ETO: MAERSK CAMPBELL - Container Ship / 2022-12-06 - 2023-06-18 (6 місяців)
ETO: HYUNDAI JUPITER - Container Ship / 2021-11-16 - 2022-06-25 (7 місяців)
ETO: HYUNDAI MARS - Container Ship / 2020-12-12 - 2021-07-02 (7 місяців)
ETO: CSAV TRAIGUEN - Container Ship / 2019-10-22 - 2020-06-09 (8 місяців)
Electric Cadet: MAERSK SHENZHEN - Container Ship / 2018-12-10 - 2019-06-10 (6 місяців)
Deck Cadet: ARCHON MICHAEL - General cargo / 2022-12-14 - 2023-06-16 (6 місяців)
OS: M/V Treville - Multi-Purpose Vessel / 2022-12-11 - 2023-06-15 (6 місяців)
OS: M/V Credo - General cargo / 2021-10-18 - 2021-12-21 (2 місяця)
Trainee Engineer: JASMIN QUEEN - General cargo / 2022-11-11 - 2023-06-10 (7 місяців)
OS: Zina - Bulk Carrier / 2022-11-26 - 2023-06-10 (6 місяців)
OS: Floriana - Bulk Carrier / 2021-10-18 - 2022-08-26 (10 місяців)
Master: Constructor Zhivotovsky - Chemical tanker / 2021-11-01 - 2023-06-10 (1 рік)
Master: SIG - Chemical tanker / 2020-05-08 - 2021-10-31 (1 рік)
Chief Officer: VF TANKER-8 - Crude Oil Tanker / 2015-03-01 - 2020-02-03 (4 року)
Engine Cadet: Clipper Hong Kong - Bulk Carrier / 2023-05-19 - 2023-06-08 (1 місяць)
Engine Cadet: SEDOV - Sailing Vessel / 2022-09-01 - 2022-10-31 (2 місяця)
Galley Cleaner: Pacific Encounter - Cruise Liner / 2023-04-15 - 2023-06-08 (2 місяця)
Galley Cleaner: Pacific Explorer - Cruise Liner / 2022-08-04 - 2023-02-13 (6 місяців)
3rd Engineer: Ptolemy - RO-RO / 2023-02-09 - 2023-06-06 (4 місяця)
3rd Engineer: Lev Yashin - General cargo / 2022-04-21 - 2022-09-02 (4 місяця)
3rd Engineer: Vyacheslav Anisimov - General cargo / 2021-04-25 - 2021-09-18 (5 місяців)
4th Engineer: Lev Yashin - General cargo / 2020-06-12 - 2020-12-01 (6 місяців)
4th Engineer: Lev Yashin - General cargo / 2019-03-15 - 2020-02-04 (11 місяців)
Chief Officer: CHEM LITHIUM - Chemical tanker / 2022-12-29 - 2023-05-29 (5 місяців)
Chief Officer: CHEM LITHIUM - Chemical tanker / 2022-03-04 - 2022-10-08 (7 місяців)
Chief Officer: STOLT SYPRESS - Chemical tanker / 2021-08-24 - 2021-12-17 (4 місяця)
2nd Officer: STOLT EFFORT - Chemical tanker / 2020-08-25 - 2021-02-19 (6 місяців)
2nd Officer: STOLT RENGE - Chemical tanker / 2019-08-26 - 2020-01-06 (4 місяця)