Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Boatswain: Margaretha - General cargo / 2017-10-30 - 2018-02-10 (3 місяця)
Boatswain: m/v Max Centaur - Container Ship / 2016-07-03 - 2017-02-25 (8 місяців)
Boatswain: m/s Atout,Container Carrier - Container Ship / 2015-04-20 - 2015-11-19 (7 місяців)
Boatswain: ms Isabella 1 - RO-RO / 2014-05-09 - 2014-10-16 (5 місяців)
Boatswain: mv Silver Soul - RO-RO / 2012-11-07 - 2013-07-25 (9 місяців)
2nd Officer: Kreta - Container Ship / 2017-09-20 - 2018-01-30 (4 місяця)
2nd Officer: Mekong Spirit - Container Ship / 2016-05-25 - 2016-11-10 (6 місяців)
2nd Officer: Mekong Spirit - Container Ship / 2015-06-15 - 2015-11-26 (5 місяців)
2nd Officer: Mekong Spirit - Container Ship / 2014-09-26 - 2015-03-18 (6 місяців)
2nd Officer: Mekong Spirit - Container Ship / 2013-11-15 - 2014-04-13 (5 місяців)
Master: Baltiyskiy Issledovatel - ROV Support vessel / 2017-11-23 - 2018-01-24 (2 місяця)
Master: Yasnyy - AHTS / 2017-05-29 - 2017-09-25 (4 місяця)
Master: INVESTIGATOR - Drilling Vessel / 2016-04-24 - 2016-08-02 (3 місяця)
Master: INVESTIGATOR - Drilling Vessel / 2015-09-25 - 2015-12-15 (3 місяця)
Master: ALBATROS-1 - Drilling Vessel / 2015-03-15 - 2015-07-01 (4 місяця)
AB Seaman: SUN UNICORN - Container Ship / 2017-04-19 - 2018-01-19 (9 місяців)
Boatswain: GELIUS 1 - General cargo / 2016-05-15 - 2016-10-08 (5 місяців)
AB Seaman: VOLGA-4001 - General cargo / 2015-06-21 - 2015-12-23 (6 місяців)
AB Seaman: VOLGA-4002 - Dry Cargo / 2014-12-03 - 2015-04-04 (4 місяця)
AB / Welder: FITBURG - General cargo / 2014-05-18 - 2014-10-10 (5 місяців)
Motorman: KAPITAN RYBALKO - Tug boat / 2017-10-25 - 2017-12-25 (2 місяця)
Motorman: LINDA-1 - Dry Cargo / 2017-08-18 - 2017-10-18 (2 місяця)
Electric Cadet: Ladva - Dry Cargo / 2016-06-18 - 2016-08-19 (2 місяця)
AB Seaman: Marzamemi - AHTS / 2017-04-20 - 2017-12-18 (8 місяців)
OS: Marzamemi - AHTS / 2016-08-18 - 2017-01-22 (5 місяців)
Deck Cadet: Marzamemi - AHTS / 2016-07-18 - 2016-08-18 (1 місяць)
OS: Khadzhibey - Passenger vessel / 2015-08-12 - 2015-10-16 (2 місяця)
2nd Engineer: Bourbon Liberty 311 - AHTS / 2017-09-04 - 2017-12-09 (3 місяця)
3rd Engineer: Bourbon Altair - Platform Supply vessel / 2017-03-09 - 2017-06-07 (3 місяця)
3rd Engineer: Bourbon Amilcar - Platform Supply vessel / 2016-10-02 - 2016-12-22 (3 місяця)
3rd Engineer: Bourbon Amilcar - Platform Supply vessel / 2016-04-21 - 2016-07-10 (3 місяця)
3rd Engineer: Bourbon Amilcar - Platform Supply vessel / 2015-12-29 - 2016-03-07 (2 місяця)
3rd Engineer: Riroil 4 - Oil Products Tanker / 2017-06-01 - 2017-12-04 (6 місяців)
3rd Engineer: Riroil 4 - Oil Products Tanker / 2016-06-08 - 2016-11-11 (5 місяців)
3rd Engineer: Riroil 4 - Oil Products Tanker / 2015-07-30 - 2015-12-17 (5 місяців)
3rd Engineer: Riroil 4 - Oil Products Tanker / 2014-11-09 - 2015-03-21 (4 місяця)
3rd Engineer: Riroil 4 - Oil Products Tanker / 2014-05-15 - 2014-07-06 (2 місяця)
Motorman: ARCTUR - General cargo / 2017-04-09 - 2017-11-27 (8 місяців)
Motorman: ARCTUR - General cargo / 2014-01-07 - 2014-04-12 (3 місяця)
Motorman: ALIOTH - General cargo / 2013-05-22 - 2013-11-10 (6 місяців)
Motorman: AVIOR - Dry Cargo / 2013-01-15 - 2013-05-20 (4 місяця)
Motorman: AVALON - Dry Cargo / 2012-03-31 - 2012-07-07 (3 місяця)
Stewardess: SANDPIPER BULKER - Bulk Carrier / 2017-04-27 - 2017-11-14 (7 місяців)
Stewardess: ORIOLE - Bulk Carrier / 2016-05-24 - 2016-11-06 (5 місяців)
Stewardess: EGRET BULKER - Bulk Carrier / 2015-03-28 - 2015-09-23 (6 місяців)
Stewardess: SHRIKE - Bulk Carrier / 2014-02-12 - 2014-09-12 (7 місяців)
Stewardess: ULS FERRY-1 - RO-RO / 2013-02-28 - 2013-05-03 (2 місяця)
3rd Engineer: Ulfat - RO-RO / 2017-06-04 - 2017-11-08 (5 місяців)
Motorman: Ulfat - RO-RO / 2016-12-02 - 2017-06-04 (6 місяців)
Motorman: Rodnil - Other vessels / 2015-06-08 - 2015-12-31 (7 місяців)
Motorman: Rodnik - Other vessels / 2014-06-01 - 2014-07-05 (1 місяць)
Motorman: «Pivdenny» - Other vessels / 2017-08-21 - 2017-10-21 (2 місяця)
AB / Crane Operator: Vos Satisfaction - Survey vessel / 2017-07-26 - 2017-10-20 (3 місяця)
AB / Crane Operator: Allianz Zeus - Platform Supply vessel / 2016-06-02 - 2017-03-17 (9 місяців)
Crane Operator: Topaz Installer - Cable laying vessel / 2013-02-13 - 2016-01-29 (2 року)
ETO: Blue Ship - Offshore Supply vessel / 2017-05-21 - 2017-10-17 (5 місяців)
ETO: Swiber Mary Ann - AHTS / 2015-10-16 - 2016-12-21 (1 рік)
ETO: Blue Ship - Offshore Supply vessel / 2016-06-01 - 2016-12-15 (6 місяців)
ETO: Blue Ship - Offshore Supply vessel / 2015-03-23 - 2015-08-11 (5 місяців)
ETO: Blue Ship - Offshore Supply vessel / 2014-04-11 - 2014-10-11 (6 місяців)
AB Seaman: Med Queen - Passenger vessel / 2017-06-08 - 2017-10-12 (4 місяця)
AB Seaman: Pluton - General cargo / 2016-07-22 - 2017-02-28 (7 місяців)
Storekeeper: Azores - Cruise Liner / 2014-12-15 - 2015-10-03 (10 місяців)
Engine Cadet: Viky B - Bunkering Vessel / 2016-10-05 - 2017-10-05 (1 рік)
Chief Officer: MOL GLOBE - Container Ship / 2017-05-24 - 2017-09-24 (4 місяця)
Chief Officer: MOL GRANDEUR - Container Ship / 2017-02-02 - 2017-02-19 (1 місяць)
Chief Officer: MOL GLOBE - Container Ship / 2016-09-18 - 2017-01-22 (4 місяця)
Chief Officer: MOL GLOBE - Container Ship / 2015-12-09 - 2016-05-15 (5 місяців)
Chief Officer: MOL GLOBE - Container Ship / 2015-04-02 - 2015-08-20 (5 місяців)
Engine Cadet: Alioth - General cargo / 2017-05-17 - 2017-09-17 (4 місяця)
Engine Cadet: Kolguev - Tug boat / 2016-06-27 - 2016-08-26 (2 місяця)
3rd Engineer: Bali Sea - RO-RO / 2017-03-14 - 2017-09-16 (6 місяців)
3rd Engineer: ALPHA - General cargo / 2016-01-21 - 2016-07-17 (6 місяців)
4th Engineer: m/v SILA - Multi-Purpose Vessel / 2014-12-27 - 2015-07-03 (6 місяців)
Motorman: m/v SILA - Multi-Purpose Vessel / 2014-11-02 - 2014-12-27 (2 місяця)
Motorman: Golden Endurance - Bulk Carrier / 2013-01-12 - 2013-05-01 (4 місяця)
3rd Officer: Zim Luanda - Container Ship / 2017-06-07 - 2017-09-11 (3 місяця)
AB Seaman: Zim Luanda - Container Ship / 2017-03-01 - 2017-06-07 (3 місяця)
AB Seaman: HANJIN BUENOS AIRES - Container Ship / 2016-07-26 - 2016-11-22 (4 місяця)