Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
ETO: Doris - Bulk Carrier / 2023-02-22 - 2023-08-17 (6 місяців)
El. Engineer: Pilenga-2 - Fishing vessel / 2021-05-21 - 2022-05-26 (1 рік)
Electrician: Pilenga-2 - Fishing vessel / 2017-05-03 - 2018-05-23 (1 рік)
Electrician: Pilenga - Fishing vessel / 2015-05-01 - 2016-01-12 (8 місяців)
Chief Officer: Anna Maria - Bulk Carrier / 2023-04-06 - 2023-08-16 (4 місяця)
Chief Officer: HELGA - Bulk Carrier / 2022-06-01 - 2022-09-23 (4 місяця)
Chief Officer: ORANGE LINK - Bulk Carrier / 2021-05-04 - 2021-10-12 (5 місяців)
Chief Officer: ORANGE LINK - Bulk Carrier / 2020-06-13 - 2021-03-08 (9 місяців)
Chief Officer: ORANGE DREAM - Bulk Carrier / 2019-07-02 - 2020-01-26 (7 місяців)
Oiler: MSC YASHI B - Container Ship / 2023-03-08 - 2023-08-14 (5 місяців)
Fitter / Welder: CSL “SOPHIE” CONTAINER LIMMASOL - Container Ship / 2021-11-10 - 2022-05-09 (6 місяців)
OS: MSC Bridge - RO-RO / 2022-10-30 - 2023-08-14 (9 місяців)
Deck Cadet: Alby Liberty - Bulk Carrier / 2021-04-05 - 2021-09-20 (5 місяців)
Chief Engineer: Tris Gas - LPG / LNG / 2023-05-21 - 2023-08-12 (3 місяця)
Chief Engineer: Ithacki - LPG / LNG / 2021-10-23 - 2022-02-24 (4 місяця)
Chief Engineer: Luke - LPG / LNG / 2020-11-10 - 2021-03-27 (5 місяців)
Chief Engineer: Luke - LPG / LNG / 2020-02-25 - 2020-06-25 (4 місяця)
Chief Engineer: Luke - LPG / LNG / 2019-07-25 - 2019-11-23 (4 місяця)
Motorman: SIEM COPERNICUS - RO-RO / 2023-01-27 - 2023-08-09 (6 місяців)
Motorman: Costa Rican Star - Reefer / 2022-05-11 - 2022-12-07 (7 місяців)
AB / Motorman: AKADEMIK MSTISLAV KELDYSH - Research vessel / 2021-05-25 - 2021-11-14 (6 місяців)
AB / Motorman: AKADEMIK MSTISLAV KELDYSH - Research vessel / 2020-07-15 - 2020-12-29 (5 місяців)
AB / Motorman: AKADEMIK MSTISLAV KELDYSH - Research vessel / 2019-01-22 - 2019-11-18 (10 місяців)
Deck Cadet: KIL-158 - Crane vessel / 2023-05-25 - 2023-08-07 (2 місяця)
Chief Engineer: FARHAH - VLCC / 2023-04-26 - 2023-08-06 (3 місяця)
Deck Cadet: COMARCO MERLINE - Tug boat / 2023-04-05 - 2023-08-04 (4 місяця)
Deck Cadet: COMARCO SWIFT - Tug boat / 2022-08-08 - 2023-02-17 (6 місяців)
Deck Cadet: Simba III - Tug boat / 2018-05-16 - 2018-09-21 (4 місяця)
Motorman: Odin findr - Drilling platform / 2023-06-25 - 2023-08-04 (1 місяць)
Oiler: Missis - General cargo / 2022-04-07 - 2022-09-25 (6 місяців)
Wiper: Missis Peggy - General cargo / 2022-01-20 - 2022-04-06 (3 місяця)
Deck Cadet: Independent Spirit - Container Ship / 2023-02-24 - 2023-08-04 (5 місяців)
Deck Cadet: Northern Dexterity - Container Ship / 2021-09-28 - 2022-04-28 (7 місяців)
2nd Officer: ADAM LNG - LPG / LNG / 2023-04-16 - 2023-07-31 (3 місяця)
3rd Officer: ADAM LNG - LPG / LNG / 2023-02-04 - 2023-04-15 (2 місяця)
3rd Officer: ADAM LNG - LPG / LNG / 2022-02-10 - 2022-07-18 (5 місяців)
3rd Officer: ADAM LNG - LPG / LNG / 2020-09-01 - 2021-03-11 (6 місяців)
3rd Officer: BRITISH CUMULUS - Oil Products Tanker / 2019-08-20 - 2019-12-23 (4 місяця)
AB / Welder: Atlantis - Container Ship / 2023-05-06 - 2023-07-20 (2 місяця)
AB / Welder: Victoria - Container Ship / 2022-02-10 - 2022-07-22 (5 місяців)
AB / Welder: Victoria - Container Ship / 2021-02-11 - 2021-08-12 (6 місяців)
AB / Welder: Panagia Kanala - Multi-Purpose Vessel / 2020-03-03 - 2020-09-23 (7 місяців)
AB / Welder: World Tug 1 - Tug boat / 2019-11-26 - 2020-01-28 (2 місяця)
Oiler: m/v Transeurope - General cargo / 2023-02-04 - 2023-07-17 (5 місяців)
Welder: m/v ATLANTA - General cargo / 2022-05-28 - 2022-11-24 (6 місяців)
Welder: m/v ATLANTA - General cargo / 2022-02-15 - 2022-05-27 (3 місяця)
Welder: m/v Emilia - Bulk Carrier / 2021-08-18 - 2022-01-04 (5 місяців)
Welder: m/v Emilia - Bulk Carrier / 2020-08-15 - 2021-08-13 (12 місяців)
3rd Engineer: Woodside Chaney - LPG / LNG / 2023-02-09 - 2023-07-16 (5 місяців)
3rd Engineer: Maran Gas Andros - LPG / LNG / 2022-06-29 - 2022-11-10 (4 місяця)
4th Engineer: Flex Rainbow - LPG / LNG / 2021-11-25 - 2022-05-02 (5 місяців)
4th Engineer: Flex Rainbow - LPG / LNG / 2021-06-05 - 2021-09-08 (3 місяця)
4th Engineer: Flex Aurora - LPG / LNG / 2020-12-30 - 2021-04-16 (4 місяця)
OS: m/v Dafne - Chemical tanker / 2023-03-01 - 2023-07-09 (4 місяця)
Deck Cadet: STS 'Pallada' - Sailing Vessel / 2022-04-26 - 2022-06-26 (2 місяця)
Engine Cadet: Sif W - Container Ship / 2023-02-28 - 2023-07-04 (4 місяця)
Engine Cadet: Sif W - Container Ship / 2022-06-06 - 2022-12-20 (6 місяців)
Chief Officer: Devon - LPG / LNG / 2023-02-22 - 2023-06-30 (4 місяця)
Chief Officer: Gaz United - LPG / LNG / 2022-08-26 - 2022-12-14 (4 місяця)
Chief Officer: Gaz Liberty - LPG / LNG / 2021-12-19 - 2022-06-01 (5 місяців)
Chief Officer: Gaz Nemesis - LPG / LNG / 2021-03-25 - 2021-09-28 (6 місяців)
Chief Officer: Reggane - LPG / LNG / 2020-07-29 - 2020-10-26 (3 місяця)
Deck Cadet: Serenade of The Seas - Passenger vessel / 2023-01-07 - 2023-06-26 (6 місяців)
Deck Cadet: Professor Rjabinkin - Survey vessel / 2023-04-10 - 2023-06-20 (2 місяця)
Deck Cadet: Vladimir Tikhonov - Crude Oil Tanker / 2022-06-06 - 2022-11-24 (6 місяців)
Deck Cadet: Pan Asia - LPG / LNG / 2021-07-14 - 2021-11-19 (4 місяця)