Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Engineer: Hannah S - Bulk Carrier / 2019-01-30 - 2019-06-18 (5 місяців)
3rd Engineer: Hannah S - Bulk Carrier / 2018-01-14 - 2018-07-17 (6 місяців)
3rd Engineer: Pemba - General cargo / 2017-02-23 - 2017-06-19 (4 місяця)
3rd Engineer: Pemba - General cargo / 2016-04-02 - 2016-10-02 (6 місяців)
Engine Cadet: STANISLAV STREBCO - Tug boat / 2019-04-10 - 2019-06-14 (2 місяця)
Engine Cadet: STANISLAV STREBKO - Tug boat / 2018-09-01 - 2018-10-07 (1 місяць)
Engine Cadet: KAPITAN NEZAVITIN - Tug boat / 2017-04-12 - 2018-06-27 (1 рік)
Engine Cadet: KAPITAN NEZAVITIN - Tug boat / 2017-10-06 - 2017-12-16 (2 місяця)
4th Engineer: MV ITT PUMA - General cargo / 2019-01-01 - 2019-06-03 (5 місяців)
Trainee Engineer: MV PERSEVERANCE - DSV (Diving Support) / 2015-08-04 - 2016-04-05 (8 місяців)
3rd Engineer: Fortuna - Pipe laying vessel / 2019-03-07 - 2019-05-31 (3 місяця)
2nd Engineer: Ivan Sivko - Platform Supply vessel / 2018-01-02 - 2018-02-04 (1 місяць)
3rd Engineer: Nautika Resolute - Platform Supply vessel / 2015-05-30 - 2015-08-07 (2 місяця)
2nd Engineer: Hercules - Platform Supply vessel / 2014-08-16 - 2014-12-16 (4 місяця)
2nd Engineer: Hercules - Platform Supply vessel / 2014-04-20 - 2014-08-01 (3 місяця)
Trainee Engineer: Trinity Spirit - FPSO / 2017-09-06 - 2019-05-30 (1 рік)
OS: Fishing Success - Fishing vessel / 2018-12-26 - 2019-05-29 (5 місяців)
OS: Fishing Success - Fishing vessel / 2017-05-19 - 2017-09-27 (4 місяця)
OS: Fishing success - Fishing vessel / 2016-06-28 - 2016-12-27 (6 місяців)
OS: Маршал Крылов - Fishing vessel / 2016-02-12 - 2016-05-13 (3 місяця)
OS: Маршал Крылов - Fishing vessel / 2016-01-11 - 2016-05-12 (4 місяця)
3rd Engineer: M/V Aries - General cargo / 2018-12-15 - 2019-05-26 (5 місяців)
3rd Engineer: M/V Aries - General cargo / 2018-03-26 - 2018-08-06 (4 місяця)
Motorman: Anya - Bulk Carrier / 2017-02-16 - 2017-08-17 (6 місяців)
Motorman: black pool tower - Container Ship / 2015-11-13 - 2016-05-16 (6 місяців)
Motorman: botswana - Container Ship / 2014-09-14 - 2015-04-15 (7 місяців)
4th Engineer: Mt dongfang glory - Oil Products Tanker / 2018-05-31 - 2019-05-22 (12 місяців)
OS: VIKA - Bulk Carrier / 2019-02-02 - 2019-05-22 (4 місяця)
Deck Cadet: VIKA - Bulk Carrier / 2018-12-17 - 2019-02-02 (2 місяця)
Deck Cadet: TH.KAVKAZ - Passenger vessel / 2017-10-26 - 2018-02-16 (4 місяця)
1st Officer: CFS PAGOLA - Multi-Purpose Vessel / 2018-11-13 - 2019-05-20 (6 місяців)
1st Officer: SEASPAN FELIXSTOWE - Container Ship / 2018-02-19 - 2018-07-04 (4 місяця)
1st Officer: SEASPAN NINGBO - Container Ship / 2017-07-13 - 2017-11-15 (4 місяця)
2nd Officer: HANJIN BUDDHA - Container Ship / 2016-04-01 - 2016-10-06 (6 місяців)
2nd Officer: CSCL ZEEBRUGGE - Container Ship / 2015-06-28 - 2016-01-05 (6 місяців)
Motorman: ICE HAWK - Chemical tanker / 2019-01-27 - 2019-05-15 (4 місяця)
Motorman: ICE HAWK - Chemical tanker / 2018-03-01 - 2018-07-07 (4 місяця)
Engine Cadet: ICE HAWK - Crude Oil Tanker / 2016-01-31 - 2016-08-01 (6 місяців)
Engine Cadet: ICE HAWK - Crude Oil Tanker / 2014-12-27 - 2015-05-09 (4 місяця)
Engine Cadet: NEPTUN 4 - Crane vessel / 2019-03-13 - 2019-05-13 (2 місяця)
Deck Cadet: PORTOVIK - Tug boat / 2017-04-03 - 2017-06-04 (2 місяця)
Oiler: FlagShip Ivy - Oil Products Tanker / 2018-12-11 - 2019-05-09 (5 місяців)
Oiler: FlagShip Lotus - Crude Oil Tanker / 2018-02-10 - 2018-08-08 (6 місяців)
Oiler: FlagShip Sage - Chemical tanker / 2017-02-10 - 2017-08-15 (6 місяців)
Oiler: Polar Cod - Oil Products Tanker / 2016-04-20 - 2016-12-10 (8 місяців)
Motorman: Black Fuel - Chemical tanker / 2018-12-30 - 2019-04-24 (4 місяця)
Engine Cadet: LABRADOR - Bulk Carrier / 2017-02-15 - 2017-08-25 (6 місяців)
Deck Cadet: LCT ISLAND VENTURES III - RO-RO / 2018-04-13 - 2019-04-23 (1 рік)
Electrician: Dragomyr - Tug boat / 2018-12-05 - 2019-04-15 (4 місяця)
Electrician: Tsvitomyr(Inovec) - Tug boat / 2018-10-15 - 2018-11-04 (1 місяць)
Electrician: Tsvitomyr(Inovec) - Tug boat / 2018-09-03 - 2018-10-03 (1 місяць)
Chief Cook: m/t "AMALTHIA" - Oil Products Tanker / 2018-10-09 - 2019-04-10 (6 місяців)
Cook: m/t "THALIA" - Oil Products Tanker / 2017-10-05 - 2018-04-18 (6 місяців)
Cook: Tanais Flyer - Bulk Carrier / 2016-09-27 - 2017-01-14 (4 місяця)
Cook: m/v "LINA" - General cargo / 2015-06-10 - 2015-11-30 (6 місяців)
Cook: m/v "ANTARES" - General cargo / 2014-11-05 - 2015-01-16 (2 місяця)
Wiper : Nippon Princess - Crude Oil Tanker / 2018-10-31 - 2019-04-06 (5 місяців)
Engine Cadet: Pentathlon - Crude Oil Tanker / 2017-12-21 - 2018-06-13 (6 місяців)
Boatswain: Angarsk - General cargo / 2018-11-05 - 2019-04-05 (5 місяців)
AB Seaman: ПЗ Дальмос - Fishing vessel / 2017-12-07 - 2018-06-13 (6 місяців)
AB Seaman: НИС Геленджик - Other vessels / 2017-05-26 - 2017-09-07 (3 місяця)
AB / Welder: Carrizona - Dry Cargo / 2010-06-05 - 2011-03-09 (9 місяців)
Master: MARIA L - Bulk Carrier / 2018-07-23 - 2019-04-02 (8 місяців)
Master: AGIA SOFIA - Bulk Carrier / 2016-12-28 - 2017-06-13 (6 місяців)
Master: AMSEL - Bulk Carrier / 2014-11-17 - 2015-06-21 (7 місяців)