Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Engine Cadet: Prometheus - Bulk Carrier / 2024-02-01 - 2024-06-25 (5 місяців)
Engine Cadet: Ormos - Bulk Carrier / 2023-07-03 - 2023-12-13 (5 місяців)
Messman: Port Kyushu - Bulk Carrier / 2023-11-05 - 2024-06-22 (8 місяців)
OS: VELA - General cargo / 2022-12-27 - 2023-10-07 (9 місяців)
2nd Officer: ALPHA PRIDE - Bulk Carrier / 2024-01-14 - 2024-06-21 (5 місяців)
2nd Officer: ALPHA OPTIMISM - Bulk Carrier / 2023-02-09 - 2023-09-28 (8 місяців)
2nd Officer: NAUTICAL ANNE - Bulk Carrier / 2022-02-16 - 2022-09-08 (7 місяців)
2nd Officer: NAUTICAL ANNE - Bulk Carrier / 2021-07-09 - 2021-10-25 (4 місяця)
Boatswain: Grain Way - Bulk Carrier / 2023-12-06 - 2024-06-19 (6 місяців)
Boatswain: NVL SIRIUS - Bulk Carrier / 2023-02-01 - 2023-07-21 (6 місяців)
Boatswain: Sider liu - General cargo / 2021-06-16 - 2021-10-11 (4 місяця)
Boatswain: Sider Mykoos - Bulk Carrier / 2021-03-19 - 2021-06-04 (3 місяця)
Boatswain: Liberty Bay - Bulk Carrier / 2019-09-02 - 2020-09-06 (1 рік)
Pumpman: GAZ PROVIDENCE - LPG / LNG / 2023-12-15 - 2024-06-18 (6 місяців)
Pumpman: GAZ VICTORY - LPG / LNG / 2023-01-09 - 2023-07-16 (6 місяців)
Pumpman: GAZ SYNERGY - LPG / LNG / 2021-10-22 - 2022-07-25 (9 місяців)
Pumpman: GAZ SYNERGY - LPG / LNG / 2020-12-12 - 2021-07-12 (7 місяців)
Pumpman: GAZ VICTORY - LPG / LNG / 2019-12-25 - 2020-06-26 (6 місяців)
Oiler: ocean energy - General cargo / 2023-11-29 - 2024-06-16 (7 місяців)
Oiler: SONWA PRINCESS - Tug boat / 2022-11-07 - 2023-07-17 (8 місяців)
Wiper: OCEAN LIBERTY - Tug boat / 2021-09-21 - 2022-06-23 (9 місяців)
ETO: Cape Orient - Container Ship / 2024-01-07 - 2024-06-14 (5 місяців)
Master: VAMIKA - Oil Products Tanker / 2023-12-14 - 2024-06-13 (6 місяців)
Master: SIDDHI - Chemical tanker / 2022-11-06 - 2023-03-31 (5 місяців)
Master: BALT FLOT 14 - Chemical tanker / 2022-02-22 - 2022-06-13 (4 місяця)
Master: BALT FLOT 14 - Chemical tanker / 2021-06-04 - 2021-10-24 (5 місяців)
Chief Officer: BALT FLOT 20 - Chemical tanker / 2021-02-22 - 2021-04-09 (2 місяця)
Deck Cadet: Hermas - General cargo / 2023-12-14 - 2024-06-13 (6 місяців)
Deck Cadet: MSC LETIZIA - Container Ship / 2023-01-10 - 2023-08-18 (7 місяців)
Deck Cadet: Agile - Dry Cargo / 2022-08-01 - 2022-11-28 (4 місяця)
Electric Cadet: Karlskrona - Container Ship / 2023-10-26 - 2024-06-10 (7 місяців)
Electric Cadet: MAERSK KOTKA - Container Ship / 2022-12-17 - 2023-05-12 (5 місяців)
2nd Officer: RMS NEUDORF - Coaster / 2023-10-10 - 2024-06-10 (8 місяців)
AB Seaman: UBC SAMOILOVICH OIL TANK - Oil Products Tanker / 2022-10-28 - 2023-02-01 (3 місяця)
AB Seaman: Lady Alida - Bulk Carrier / 2021-09-29 - 2022-02-06 (4 місяця)
AB Seaman: Ocean Trader - Multi-Purpose Vessel / 2020-09-07 - 2021-05-30 (9 місяців)
AB Seaman: Gulf - Bulk Carrier / 2019-12-02 - 2020-08-08 (8 місяців)
El. Eng. Assistant: Podhale - Bulk Carrier / 2023-11-06 - 2024-06-07 (7 місяців)
Electric Cadet: Greenway - Oil Products Tanker / 2022-11-10 - 2023-05-18 (6 місяців)
Electric Cadet: North Sea - Crude Oil Tanker / 2021-11-23 - 2022-04-11 (5 місяців)
OS: MAUREN - Container Ship / 2023-08-25 - 2024-06-06 (9 місяців)
OS: Alexia I - General cargo / 2022-08-07 - 2023-06-16 (10 місяців)
Electrician: ALMA - General cargo / 2024-02-08 - 2024-06-06 (4 місяця)
Electrician: ANTHIA - General cargo / 2023-10-16 - 2024-02-07 (4 місяця)
El. Engineer: Araya - General cargo / 2022-05-25 - 2023-07-14 (1 рік)
El. Engineer: Michel - General cargo / 2021-06-07 - 2021-12-05 (6 місяців)
El. Engineer: Varnava - General cargo / 2020-10-30 - 2021-04-30 (6 місяців)
Chief Engineer: CMA CGM ENDURANCE - Container Ship / 2024-03-05 - 2024-06-06 (3 місяця)
Chief Engineer: CMA CGM LEGACY - Container Ship / 2023-11-02 - 2023-12-15 (1 місяць)
Chief Engineer: CMA CGM INNOVATION - Container Ship / 2023-09-15 - 2023-11-01 (2 місяця)
Chief Engineer: APL TEMASEK - Container Ship / 2023-01-10 - 2023-04-15 (3 місяця)
Chief Engineer: APL TEMASEK - Container Ship / 2021-12-22 - 2022-07-06 (6 місяців)
3rd Officer: Molengracht - Multi-Purpose Vessel / 2023-12-20 - 2024-06-01 (5 місяців)
2nd Officer: Radik Bashirov - General cargo / 2023-05-19 - 2023-07-20 (2 місяця)
3rd Officer: Radik Bashirov - General cargo / 2022-12-26 - 2023-05-18 (5 місяців)
3rd Officer: Vladimir Myasnikov - General cargo / 2021-12-08 - 2022-05-27 (6 місяців)
3rd Officer: Tavria - Reefer / 2020-11-26 - 2021-05-17 (6 місяців)
Electrician: EUGENIA GAS - LPG / LNG / 2023-05-06 - 2024-05-31 (1 рік)
Electrician: CLAUDIA GAS - LPG / LNG / 2021-10-26 - 2022-06-22 (8 місяців)
Electrician: SYN ALTAIR - LPG / LNG / 2021-03-05 - 2021-06-10 (3 місяця)
Electrician: GAS BEAUTY 1 - LPG / LNG / 2019-11-26 - 2020-07-29 (8 місяців)
Deck Cadet: BBC Livorno - Multi-Purpose Vessel / 2023-11-16 - 2024-05-31 (6 місяців)
Deck Cadet: FINLANDIA SEAWAYS - RO-RO / 2023-05-28 - 2023-09-28 (4 місяця)
Crane Operator: OML JACOB - Barge / 2024-03-22 - 2024-05-28 (2 місяця)
Crane Operator: Intervention 2 - Jack-up Platform / 2024-02-07 - 2024-03-21 (1 місяць)
Crane Operator: BAOBAB IVOIRIEN MV10 - FPSO / 2023-10-26 - 2024-01-19 (3 місяця)
Crane Operator: SMS ESSA Mariam faith - Jack-up Platform / 2020-10-02 - 2021-09-08 (11 місяців)
Crane Operator: Ensco-104 - Jack-up Platform / 2018-07-10 - 2020-07-22 (2 року)
3rd Engineer: Aegean Spire - Bulk Carrier / 2023-09-16 - 2024-05-26 (8 місяців)
4th Engineer: Aegean Spire - Bulk Carrier / 2022-10-01 - 2023-06-20 (9 місяців)