Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Messman: Del Monte Pride - Container Ship / 2022-12-22 - 2023-12-22 (1 рік)
Messman: Del Monte Spirit - Container Ship / 2021-10-24 - 2022-07-04 (8 місяців)
Messman: Barnacle - Bulk Carrier / 2019-07-02 - 2020-03-11 (8 місяців)
Messman: Carme - Bulk Carrier / 2018-09-14 - 2019-05-01 (8 місяців)
Engine Cadet: Volgo Balt 242 - General cargo / 2018-05-10 - 2018-07-17 (2 місяця)
OS: Atlantic Discoverer - Container Ship / 2022-11-22 - 2023-07-28 (8 місяців)
Messman: Victoria - Bulk Carrier / 2022-01-28 - 2022-09-15 (8 місяців)
Mess Boy: San Antonio - Bulk Carrier / 2020-10-04 - 2021-08-27 (11 місяців)
Wiper: Aeolian - Bulk Carrier / 2022-08-30 - 2023-04-05 (7 місяців)
Messman: Resolute Bay - Bulk Carrier / 2021-12-15 - 2022-07-06 (7 місяців)
Messman: MSC AMELIA - Container Ship / 2021-12-02 - 2022-07-03 (7 місяців)
Messman: ABALONE - General cargo / 2021-01-17 - 2021-08-24 (7 місяців)
Chief Cook: MBEYA - Bulk Carrier / 2023-09-27 - 2024-05-15 (8 місяців)
Chief Cook: FLAGSHIP TULIP - Oil Products Tanker / 2022-12-07 - 2023-03-27 (4 місяця)
Chief Cook: POLAR UNICORN - Oil Products Tanker / 2022-08-05 - 2022-11-28 (4 місяця)
Messman: Andiamo - Oil Products Tanker / 2021-06-23 - 2022-04-24 (10 місяців)
OS: Ramava - Bunkering Vessel / 2022-05-13 - 2022-09-30 (5 місяців)
Messman: Mighty servant 1 - Heavy lift vessel / 2021-08-15 - 2022-01-03 (5 місяців)
OS: БАТМ «Старый Арбат» - Fishing vessel / 2021-02-09 - 2021-06-28 (5 місяців)
Messman: clipper hong kong - Bulk Carrier / 2021-02-22 - 2021-07-02 (4 місяця)
Messman: Clipper apollonia - Bulk Carrier / 2020-06-05 - 2020-11-17 (5 місяців)
Stewardess: SAN GWANN - Ferry / 2020-02-02 - 2020-04-21 (3 місяця)
Stewardess: GOLDEN BRIDGE - RO-RO / 2019-12-23 - 2020-01-09 (1 місяць)
Stewardess: GOLDEN BRIDGE - RO-RO / 2019-10-10 - 2019-12-02 (2 місяця)
Messman: Msc Nina F - Container Ship / 2020-10-22 - 2021-06-02 (7 місяців)
Messman: RUDDY - Bulk Carrier / 2019-09-19 - 2020-06-11 (9 місяців)
Messman: Barnacle - Bulk Carrier / 2018-10-29 - 2019-07-03 (8 місяців)
Messman: Barnacle - Bulk Carrier / 2017-09-25 - 2018-05-28 (8 місяців)
Messman: Mottler - Bulk Carrier / 2016-10-17 - 2017-05-23 (7 місяців)
Messman: ermoupolis - Bulk Carrier / 2020-12-17 - 2021-05-26 (5 місяців)
Oiler: Novator - Training Ship / 2017-04-18 - 2017-05-18 (1 місяць)
OS: Novator - Training Ship / 2016-04-15 - 2016-06-23 (2 місяця)
Cook: Helen Anna - General cargo / 2023-08-08 - 2023-10-17 (2 місяця)
Cook: FLORIANA - Bulk Carrier / 2022-10-25 - 2023-04-29 (6 місяців)
Cook: Adelante - Bulk Carrier / 2021-09-30 - 2022-06-13 (8 місяців)
Messman: Adelante - Bulk Carrier / 2020-09-15 - 2021-04-08 (7 місяців)
Mess Boy: Mandarin - Bulk Carrier / 2018-01-28 - 2018-09-12 (7 місяців)
OS: Solarte - Reefer / 2021-07-14 - 2022-02-05 (7 місяців)
Messman: Mount McKinney - Oil Products Tanker / 2020-10-16 - 2021-03-18 (5 місяців)
Chief Cook: Victoriya Mey - Bulk Carrier / 2021-04-12 - 2021-12-25 (8 місяців)
Messman: Lem Gladiolus - Bulk Carrier / 2020-08-28 - 2021-02-28 (6 місяців)
Cook: Crown Iris - Cruise Liner / 2019-03-22 - 2019-11-25 (8 місяців)
Cook: Eco Tide - Bulk Carrier / 2023-07-14 - 2023-12-13 (5 місяців)
Cook: Gelico - Bulk Carrier / 2022-10-23 - 2023-01-07 (2 місяця)
Cook: Celsius Naples - Container Ship / 2021-09-24 - 2022-08-16 (11 місяців)
Cook: Good Luck - Bulk Carrier / 2021-04-22 - 2021-08-04 (3 місяця)
Messman: Life Passion - Bulk Carrier / 2020-06-28 - 2021-01-27 (7 місяців)
Steward: NS LEADER - Crude Oil Tanker / 2020-06-15 - 2020-12-28 (6 місяців)
Steward: NS LEADER - Crude Oil Tanker / 2019-04-23 - 2019-10-22 (6 місяців)
Cook Assistant: Kavkaz - Yacht / 2018-11-12 - 2019-01-15 (2 місяця)
Messman: Palawa Star - Crude Oil Tanker / 2020-08-22 - 2020-12-25 (4 місяця)
Messman: Ugo ocha - VLCC / 2018-12-06 - 2019-07-12 (7 місяців)
Utility: Queen Victoria - Cruise Liner / 2020-02-27 - 2020-12-05 (9 місяців)
Utility: Queen Victoria - Cruise Liner / 2019-03-18 - 2019-11-16 (8 місяців)
Utility: Queen Victoria - Cruise Liner / 2018-04-13 - 2019-01-10 (9 місяців)
Utility: Queen Victoria - Cruise Liner / 2017-05-04 - 2018-02-21 (10 місяців)
Utility: Queen Victoria - Cruise Liner / 2016-07-09 - 2017-03-10 (8 місяців)
Cook: Alpha Helios - General cargo / 2021-06-30 - 2022-01-03 (6 місяців)
Cook: Nikolay Ugodnik - General cargo / 2021-01-27 - 2021-05-07 (3 місяця)
Messman: Odessit - General cargo / 2020-10-08 - 2020-11-12 (1 місяць)
Messman: Ievoli Amber - Crane vessel / 2020-08-26 - 2020-10-05 (1 місяць)
Bar Stewardess: Explorer of the Seas - Cruise Liner / 2019-10-07 - 2020-01-19 (3 місяця)
Bar Stewardess: Oasis of the Seas - Cruise Liner / 2019-06-16 - 2019-10-06 (4 місяця)
Bar Stewardess: Oasis of the Seas - Cruise Liner / 2018-09-30 - 2019-03-24 (6 місяців)
Barwaiteress: Magellan - Cruise Liner / 2018-06-02 - 2018-08-25 (3 місяця)
Cook: Alpine Aqualine - Crude Oil Tanker / 2021-02-25 - 2021-11-15 (9 місяців)
Messman: ALPINE PENELOPE - Crude Oil Tanker / 2020-02-27 - 2020-09-09 (6 місяців)
Messman: d Skalkeas - Bulk Carrier / 2019-06-29 - 2020-09-03 (1 рік)
Messman: Trammo Baumann - Bulk Carrier / 2018-07-28 - 2019-02-16 (7 місяців)
Messman: Ioanna D - Bulk Carrier / 2017-07-12 - 2018-03-20 (8 місяців)
Messman: Василий Татищев - Bulk Carrier / 2015-10-25 - 2016-04-30 (6 місяців)
Messman: Somia - Bulk Carrier / 2015-02-16 - 2015-08-08 (6 місяців)