Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: Asphalt Sailor - Asphalt/Bitumen Tanker / 2022-07-16 - 2022-11-15 (4 місяця)
Chief Officer: Asphalt Carrier - Asphalt/Bitumen Tanker / 2022-01-30 - 2022-05-22 (4 місяця)
Chief Officer: Asphalt Carrier - Asphalt/Bitumen Tanker / 2021-03-05 - 2021-11-03 (8 місяців)
Master: Asphalt Transporter - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-04-07 - 2020-06-08 (2 місяця)
Chief Officer: Asphalt Transporter - Asphalt/Bitumen Tanker / 2019-12-16 - 2020-04-06 (4 місяця)
Master: Pataris - Crude Oil Tanker / 2022-07-13 - 2022-11-15 (4 місяця)
Master: Pataris - Crude Oil Tanker / 2022-03-23 - 2022-04-23 (1 місяць)
Master: Patara - Chemical tanker / 2021-11-03 - 2022-03-22 (5 місяців)
Master: Patara - Chemical tanker / 2021-04-29 - 2021-08-08 (3 місяця)
Master: Patara - Chemical tanker / 2020-09-30 - 2021-01-21 (4 місяця)
DP Officer: DINA SCOUT - Platform Supply vessel / 2023-07-18 - 2023-08-30 (1 місяць)
DP Officer: DINA SCOUT - Platform Supply vessel / 2023-04-25 - 2023-06-06 (1 місяць)
DP Officer: DINA SCOUT - Platform Supply vessel / 2023-01-31 - 2023-03-14 (1 місяць)
DP Officer: DINA SUPPLIER - Platform Supply vessel / 2022-11-17 - 2022-12-21 (1 місяць)
Master: SD SPARTA - Tug boat / 2022-10-19 - 2022-11-14 (1 місяць)
Master: Steady Kestrel - AHTS / 2021-11-15 - 2022-11-14 (12 місяців)
Master: Steady Eagle - AHTS / 2021-09-10 - 2021-09-24 (14 днів)
Master: Mubarak Spirit - AHTS / 2018-05-23 - 2020-09-19 (2 року)
Master: Abuhadriah - Tug boat / 2017-09-19 - 2017-11-04 (2 місяця)
Master: Rawabi 11R - AHTS / 2016-09-03 - 2016-12-27 (4 місяця)
Master: Volcan de Teneguia - Coaster / 2021-11-11 - 2022-11-11 (1 рік)
Master: ATALAYA TMA - General cargo / 2021-05-05 - 2021-11-01 (6 місяців)
Master: LA SURPRISE - Dry Cargo / 2016-05-16 - 2020-12-05 (4 року)
Master: OPDR TENERIFE - Coaster / 2015-07-02 - 2016-02-23 (8 місяців)
Master: CIUDAD DE MALAGA - Other vessels / 2007-06-05 - 2010-02-21 (2 року)
Master: Progress - Bulk Carrier / 2022-06-25 - 2022-11-11 (5 місяців)
Master: Crestone - Bulk Carrier / 2022-03-02 - 2022-06-10 (3 місяця)
Master: Clipper Brunello - Bulk Carrier / 2021-06-10 - 2021-09-14 (3 місяця)
Master: RHL Monica - Bulk Carrier / 2020-07-17 - 2021-02-14 (7 місяців)
Master: Allegra - Bulk Carrier / 2019-08-30 - 2020-03-17 (7 місяців)
Master: Shail Lusail - Bulk Carrier / 2022-07-13 - 2022-11-11 (4 місяця)
Chief Officer: Dona Tara - Bulk Carrier / 2022-02-12 - 2022-04-27 (2 місяця)
Chief Officer: Dona Tara - Bulk Carrier / 2021-03-18 - 2021-08-05 (5 місяців)
Chief Officer: Myrto - Bulk Carrier / 2020-07-17 - 2020-11-23 (4 місяця)
Chief Officer: Myrto - Bulk Carrier / 2019-09-12 - 2020-02-13 (5 місяців)
Master: MCS Allianz Jade - Crew boat / 2022-09-05 - 2022-11-10 (2 місяця)
Master: MCS Allianz Commander - Crew boat / 2022-02-10 - 2022-05-15 (3 місяця)
Master: MCS Allianz Coromell - Crew boat / 2021-07-16 - 2021-10-16 (3 місяця)
Master: MCS Allianz Levanto - Crew boat / 2020-11-22 - 2021-04-10 (5 місяців)
Master: MCS Allianz Commander - Crew boat / 2020-03-10 - 2020-08-10 (5 місяців)
Master: Filia Joy - Bulk Carrier / 2022-03-23 - 2022-11-08 (8 місяців)
Master: Tiara - Dry Cargo / 2021-09-10 - 2022-01-29 (5 місяців)
Master: Focha - Dry Cargo / 2020-07-10 - 2021-05-24 (10 місяців)
Master: Emilia - Bulk Carrier / 2019-09-06 - 2020-01-11 (4 місяця)
Master: SKY MARINER V - Bulk Carrier / 2018-04-25 - 2018-08-25 (4 місяця)
Master: Chelsea-3 - General cargo / 2022-07-18 - 2022-11-08 (4 місяця)
Master: Chelsea-1 - General cargo / 2022-02-17 - 2022-05-17 (3 місяця)
Master: Chalsi - General cargo / 2021-12-14 - 2022-01-27 (1 місяць)
Master: Chelsea-3 - General cargo / 2021-04-15 - 2021-09-22 (5 місяців)
Chief Officer: Chelsea-3 - General cargo / 2021-02-18 - 2021-04-14 (2 місяця)
Chief Officer: Energy Progress - Oil Products Tanker / 2022-08-18 - 2022-11-07 (3 місяця)
Chief Officer: Energy Patriot - Oil Products Tanker / 2021-07-02 - 2022-02-08 (7 місяців)
Chief Officer: Energy Patriot - Oil Products Tanker / 2020-07-23 - 2021-02-14 (7 місяців)
Chief Officer: Energy Patriot - Oil Products Tanker / 2019-05-12 - 2019-12-06 (7 місяців)
Chief Officer: Energy Patriot - Oil Products Tanker / 2017-07-19 - 2018-02-12 (7 місяців)
Master: Viva Glory - Bulk Carrier / 2022-06-23 - 2022-11-05 (4 місяця)
Master: Adriata (short term contract) - General cargo / 2022-03-20 - 2022-04-30 (1 місяць)
Master: Adriata (short term contract) - General cargo / 2021-11-24 - 2021-12-24 (1 місяць)
Master: Alessandra Lehmann - General cargo / 2021-02-14 - 2021-07-03 (5 місяців)
Master: Alessandra Lehmann - General cargo / 2020-07-01 - 2020-10-20 (4 місяця)
Master: SHAHDAG - Platform Supply vessel / 2022-08-01 - 2022-11-04 (3 місяця)
Master: SHAHDAG - Platform Supply vessel / 2022-04-15 - 2022-07-17 (3 місяця)
Master: SHAHDAG - Platform Supply vessel / 2021-10-04 - 2022-03-25 (6 місяців)
Master: SHAHDAG - Platform Supply vessel / 2021-04-10 - 2021-08-10 (4 місяця)
Master: SHAHDAG - Platform Supply vessel / 2020-09-05 - 2021-02-08 (5 місяців)
Master: MV Python 203 - Platform Supply vessel / 2022-07-18 - 2022-11-04 (4 місяця)
Master: Bourbon Homere - Platform Supply vessel / 2021-08-10 - 2021-12-31 (5 місяців)
Master: Bourbon Liberty 313 - AHTS / 2020-09-08 - 2021-03-11 (6 місяців)
Master: Bourbon Liberty 218 - AHTS / 2019-12-20 - 2020-01-09 (1 місяць)
Master: Bourbon Liberty 217 - AHTS / 2019-07-21 - 2019-11-01 (3 місяця)
Master: AKADEMIK FERSMAN - Seismic vessel / 2021-10-22 - 2022-11-04 (1 рік)
Master: AKADEMIK FERSMAN - Seismic vessel / 2021-01-02 - 2021-08-07 (7 місяців)
Master: AKADEMIK FERSMAN - Seismic vessel / 2018-05-10 - 2020-11-30 (2 року)
Master: AKADEMIK FERSMAN - Seismic vessel / 2013-05-10 - 2018-05-09 (4 року)
Master: ДИАБАЗ - Survey vessel / 2011-04-22 - 2012-04-26 (1 рік)
Master: Cape Tampa - Oil Products Tanker / 2022-06-09 - 2022-11-01 (5 місяців)
Master: Cape Tallin - Oil Products Tanker / 2021-04-19 - 2021-10-18 (6 місяців)
Master: Cape Bradley - Oil Products Tanker / 2020-06-22 - 2020-11-07 (5 місяців)
Master: Cape Bradley - Oil Products Tanker / 2019-10-01 - 2020-02-09 (4 місяця)
Master: Cape Bradley - Oil Products Tanker / 2019-01-17 - 2019-06-06 (5 місяців)
Master: OSLO BULK 10 - Multi-Purpose Vessel / 2022-05-20 - 2022-10-31 (5 місяців)
Master: OLIVIA M. - Multi-Purpose Vessel / 2021-10-08 - 2022-01-23 (3 місяця)
Master: Manisa Anna - Multi-Purpose Vessel / 2020-12-14 - 2021-05-17 (5 місяців)
Master: Fehn Light - Multi-Purpose Vessel / 2020-01-06 - 2020-07-13 (6 місяців)
Master: Fehn Light - Multi-Purpose Vessel / 2019-05-02 - 2019-09-06 (4 місяця)
Master: MANISA STAR - General cargo / 2022-06-11 - 2022-10-31 (5 місяців)
Master: PETRA III - Bulk Carrier / 2022-01-27 - 2022-05-18 (4 місяця)
Master: Greendale - Bulk Carrier / 2020-10-22 - 2021-11-12 (1 рік)
Master: GREENDALE - Bulk Carrier / 2020-05-01 - 2020-09-12 (4 місяця)
Master: GREENDALE - Bulk Carrier / 2017-12-03 - 2020-02-11 (2 року)
Master: MT MAHAVIR - Chemical tanker / 2022-04-20 - 2022-10-30 (6 місяців)
Master: MT ARNAB - Oil Products Tanker / 2021-11-02 - 2022-02-02 (3 місяця)
Master: MT EMILY - Chemical tanker / 2019-11-20 - 2020-11-07 (12 місяців)
Chief Officer: MT ROSE MARY - Oil Products Tanker / 2017-06-01 - 2018-11-14 (1 рік)
2nd Officer: MT OLIVIA 1 - Chemical tanker / 2016-02-20 - 2016-08-29 (6 місяців)
Master: Dalia - Chemical tanker / 2022-03-03 - 2022-10-28 (8 місяців)
Master: Delice - Chemical tanker / 2021-08-05 - 2021-10-27 (3 місяця)
Chief Officer: Termeh - Bulk Carrier / 2021-06-22 - 2021-08-04 (1 місяць)
Chief Officer: DELBIN - Crude Oil Tanker / 2020-07-26 - 2020-12-31 (5 місяців)
Master: KHURAN - Crude Oil Tanker / 2020-06-02 - 2020-07-25 (2 місяця)