Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: BM Flor-3 - Chemical tanker / 2023-04-06 - 2023-10-26 (7 місяців)
Master: Flura - Chemical tanker / 2022-07-25 - 2022-12-15 (5 місяців)
Master: Flura - Chemical tanker / 2021-10-15 - 2022-02-12 (4 місяця)
Master: Chingiz Mustafayev - Chemical tanker / 2017-03-25 - 2021-06-04 (4 року)
Master: Armada Breeze - Chemical tanker / 2015-10-04 - 2016-08-04 (10 місяців)
Chief Officer: Cool Magnus - Container Ship / 2024-03-11 - 2024-07-19 (4 місяця)
Master: Coneste - Container Ship / 2023-10-07 - 2023-10-26 (1 місяць)
Chief Officer: Coneste - Container Ship / 2023-07-27 - 2023-10-06 (2 місяця)
Chief Officer: Coneste - Container Ship / 2022-11-11 - 2023-03-24 (4 місяця)
Chief Officer: Ice River - Reefer / 2022-02-03 - 2022-06-24 (5 місяців)
Chief Officer: CRATIS - LPG / LNG / 2023-07-08 - 2023-10-26 (4 місяця)
Chief Officer: CARAVELLE - LPG / LNG / 2023-01-16 - 2023-04-19 (3 місяця)
Chief Officer: LPG/C CHALLENGER - LPG / LNG / 2022-07-07 - 2022-10-13 (3 місяця)
Chief Officer: LPG/C CONCORDE - LPG / LNG / 2022-01-24 - 2022-05-24 (4 місяця)
Chief Officer: Challenger - LPG / LNG / 2021-08-22 - 2021-11-23 (3 місяця)
Master: Rawabi 55 - Platform Supply vessel / 2023-03-19 - 2023-10-26 (7 місяців)
Master: Rawabi 10 - AHTS / 2022-03-28 - 2022-11-02 (7 місяців)
Master: Rawabi 23 - Platform Supply vessel / 2021-08-04 - 2021-12-12 (4 місяця)
Master: Rawabi 23 - Platform Supply vessel / 2020-09-07 - 2021-04-04 (7 місяців)
Master: Rawabi 23 - Platform Supply vessel / 2019-10-21 - 2020-01-15 (3 місяця)
Master: Chemtrans Polaris - Crude Oil Tanker / 2023-07-14 - 2023-10-25 (3 місяця)
Master: Chemtrans Moon - Crude Oil Tanker / 2022-11-30 - 2023-05-08 (5 місяців)
Master: Chemtrans Cancale - Crude Oil Tanker / 2021-06-28 - 2021-11-27 (5 місяців)
Master: Swift Winchester - Chemical tanker / 2020-11-08 - 2021-03-05 (4 місяця)
Master: Swift Winchester - Chemical tanker / 2020-03-13 - 2020-07-23 (4 місяця)
Master: TETEHIS 7 - Oil Products Tanker / 2023-04-12 - 2023-10-25 (6 місяців)
Master: MT''VIRGO'' - Oil Products Tanker / 2021-10-11 - 2022-06-17 (8 місяців)
Master: M/T ''FORTUNE GLORY'' - Chemical tanker / 2020-11-10 - 2021-04-26 (6 місяців)
Master: M/T ''FORTUNE GLORY'' - Chemical tanker / 2019-11-28 - 2020-06-24 (7 місяців)
Master: M/T ''FORTUNE GLORY'' - Chemical tanker / 2019-06-19 - 2019-11-10 (5 місяців)
Master: Liana - Oil Products Tanker / 2023-04-25 - 2023-10-23 (6 місяців)
Master: Nautical Deborah - Oil Products Tanker / 2022-05-13 - 2022-10-10 (5 місяців)
Master: Ocean Globe - Oil Products Tanker / 2020-08-08 - 2021-02-25 (7 місяців)
Master: Hua San - VLCC / 2019-03-20 - 2019-10-31 (7 місяців)
Master: Jiu Hua San - VLCC / 2017-12-12 - 2018-06-28 (7 місяців)
Master: LMZ PLUTO - Bulk Carrier / 2023-02-15 - 2023-10-23 (8 місяців)
Master: LMZ PHOEBE - Bulk Carrier / 2022-05-23 - 2022-11-02 (5 місяців)
Chief Officer: LMZ ARIEL - Bulk Carrier / 2021-11-20 - 2022-04-10 (5 місяців)
Chief Officer: LMZ PHOEBE - Bulk Carrier / 2020-09-19 - 2021-03-14 (6 місяців)
Chief Officer: LMZ ARIEL - Bulk Carrier / 2019-07-02 - 2020-05-12 (10 місяців)
Master: Mariner - Platform Supply vessel / 2023-05-21 - 2023-10-23 (5 місяців)
Master: Mariner - Platform Supply vessel / 2023-01-12 - 2023-03-13 (2 місяця)
Master: Leopard - Platform Supply vessel / 2022-12-22 - 2023-01-11 (1 місяць)
DP Officer: Mariner - Platform Supply vessel / 2022-12-12 - 2022-12-21 (9 днів)
Master: Leopard - Platform Supply vessel / 2022-10-17 - 2022-11-25 (1 місяць)
Master: ZEFYROS - Oil Products Tanker / 2023-06-08 - 2023-10-22 (4 місяця)
Master: FLAGSHIP WILLOW - Oil Products Tanker / 2022-05-01 - 2022-10-21 (6 місяців)
Master: FLAGSHIP SAGE - Oil Products Tanker / 2021-08-01 - 2021-12-17 (5 місяців)
Chief Officer: FLAGSHIP SAGE - Oil Products Tanker / 2021-07-01 - 2021-07-31 (1 місяць)
Chief Officer: FLAGSHIP ORCHID - Oil Products Tanker / 2020-08-27 - 2021-02-06 (5 місяців)
Master: Maestro - Coaster / 2023-06-11 - 2023-10-22 (4 місяця)
Master: Wilson Gaeta - General cargo / 2022-08-12 - 2022-12-17 (4 місяця)
Master: Wilson Gaeta - General cargo / 2021-11-11 - 2022-04-02 (5 місяців)
Chief Officer: WILSON DORDRECHT - General cargo / 2021-02-16 - 2021-06-25 (4 місяця)
Chief Officer: WILSON DORDRECHT - General cargo / 2020-06-07 - 2020-10-29 (5 місяців)
Chief Officer: Paderewski - Heavy lift vessel / 2024-03-22 - 2024-06-22 (3 місяця)
Master: Caspian Harmony - Heavy lift vessel / 2023-06-14 - 2023-10-22 (4 місяця)
Chief Officer: Caspian Harmony - Heavy lift vessel / 2023-04-11 - 2023-06-13 (2 місяця)
Chief Officer: Pacific Victor - Heavy lift vessel / 2021-09-14 - 2022-08-10 (11 місяців)
Chief Officer: Fleet Leader - Heavy lift vessel / 2020-09-02 - 2021-05-17 (8 місяців)
Master: Stellar Indigo - Bulk Carrier / 2023-06-25 - 2023-10-21 (4 місяця)
Master: Um Elhanaya - Bulk Carrier / 2023-03-24 - 2023-05-30 (2 місяця)
Master: Aurelia - Bulk Carrier / 2022-10-21 - 2023-02-26 (4 місяця)
Master: Cas Avanca - Bulk Carrier / 2021-08-13 - 2021-12-19 (4 місяця)
Master: Vestvind - Heavy lift vessel / 2021-01-12 - 2021-04-23 (3 місяця)
Master: Salamina - Oil Products Tanker / 2023-05-23 - 2023-10-20 (5 місяців)
Master: Spyros K - Oil Products Tanker / 2021-12-19 - 2022-08-19 (8 місяців)
Master: Ise Princess - Oil Products Tanker / 2020-10-25 - 2021-04-23 (6 місяців)
Master: Spyros K - Oil Products Tanker / 2019-11-20 - 2020-07-15 (8 місяців)
Master: Spyros K - Oil Products Tanker / 2018-12-18 - 2019-07-12 (7 місяців)
Chief Officer: Pichon - Bulk Carrier / 2023-04-28 - 2023-10-20 (6 місяців)
Chief Officer: Sea Steamer - General cargo / 2022-06-18 - 2022-12-08 (6 місяців)
Chief Officer: Wilson Nice - General cargo / 2021-09-28 - 2021-12-23 (3 місяця)
Chief Officer: Lindo - General cargo / 2021-06-28 - 2021-09-01 (2 місяця)
Chief Officer: Wilson Caen - Dry Cargo / 2020-11-28 - 2021-03-20 (4 місяця)
Master: BERGE BROAD PEAK - Bulk Carrier / 2023-04-11 - 2023-10-20 (6 місяців)
Master: BERGE BROAD PEAK - Bulk Carrier / 2022-10-22 - 2023-03-03 (4 місяця)
Master: BERGE BROAD PEAK - Bulk Carrier / 2021-11-21 - 2022-07-04 (7 місяців)
Master: STAR BOREALIS - Bulk Carrier / 2020-09-29 - 2021-05-27 (8 місяців)
Master: WOLVERINE - Bulk Carrier / 2020-02-01 - 2020-07-29 (6 місяців)
Chief Officer: Desert Oak - Oil Products Tanker / 2023-04-24 - 2023-10-20 (6 місяців)
Chief Officer: Desert Oak - Chemical tanker / 2022-08-16 - 2022-12-22 (4 місяця)
Chief Officer: Desert Oak - Chemical tanker / 2021-12-12 - 2022-04-16 (4 місяця)
Chief Officer: Anuket Amber - Chemical tanker / 2021-02-18 - 2021-07-09 (5 місяців)
Chief Officer: Anuket Ruby - Chemical tanker / 2020-06-02 - 2020-10-06 (4 місяця)
Master: Ivan Sidorenko - Platform Supply vessel / 2023-07-25 - 2023-10-20 (3 місяця)
Master: Ivan Sidorenko - Platform Supply vessel / 2023-02-23 - 2023-05-11 (3 місяця)
Master: Ivan Sidorenko - Platform Supply vessel / 2022-09-29 - 2022-12-12 (2 місяця)
Master: Ivan Sidorenko - Platform Supply vessel / 2022-04-28 - 2022-07-17 (3 місяця)
Master: Ivan Sidorenko - Platform Supply vessel / 2021-11-29 - 2022-01-25 (2 місяця)
Master: NYK VESTA - Container Ship / 2023-05-25 - 2023-10-19 (5 місяців)
Master: One Triton - Container Ship / 2022-09-16 - 2023-02-18 (5 місяців)
Master: NYK VESTA - Container Ship / 2022-01-19 - 2022-06-24 (5 місяців)
Master: ONE ARCADIA - Container Ship / 2021-06-18 - 2021-11-18 (5 місяців)
Master: NYK TRITON - Container Ship / 2020-09-17 - 2021-02-23 (5 місяців)
Master: ELSA - Crude Oil Tanker / 2023-03-22 - 2023-10-19 (7 місяців)
Master: DEMETER - Oil Products Tanker / 2021-07-16 - 2021-12-01 (4 місяця)
Chief Officer: CHEMSTAR RIVER - Chemical tanker / 2021-01-01 - 2021-05-16 (4 місяця)
Chief Officer: CHEMICAL CHALLENGER - Chemical tanker / 2020-01-06 - 2020-07-31 (7 місяців)
Chief Officer: CHEMICAL PROVIDER - Chemical tanker / 2019-03-20 - 2019-08-26 (5 місяців)