Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: Hadi H Al Hammam - AHTS / 2023-03-06 - 2023-11-24 (9 місяців)
Master: Lila Shanghai - Bulk Carrier / 2023-05-03 - 2023-11-23 (7 місяців)
Master: Catherine bright - Bulk Carrier / 2021-11-20 - 2022-06-10 (7 місяців)
Master: Presidio - Container Ship / 2023-05-20 - 2023-10-21 (5 місяців)
Master: SC Phoenix - Container Ship / 2022-09-06 - 2023-02-09 (5 місяців)
Chief Officer: SC Phoenix - Container Ship / 2022-05-04 - 2022-09-05 (4 місяця)
Chief Officer: SC Montreux - Container Ship / 2021-03-01 - 2021-08-14 (5 місяців)
Chief Officer: Seaspan Jakarta - Container Ship / 2020-06-14 - 2020-10-16 (4 місяця)
Master: Bahri Tabuk - RO-RO / 2023-02-24 - 2023-07-08 (4 місяця)
Master: Bahri Yanbu - RO-RO / 2022-04-08 - 2022-11-03 (7 місяців)
Master: Aviva - RO-RO / 2021-09-01 - 2022-01-29 (5 місяців)
Master: Bastille Street - Oil Products Tanker / 2023-02-10 - 2023-06-19 (4 місяця)
Master: Fulham Road - Oil Products Tanker / 2022-03-20 - 2022-11-01 (7 місяців)
Master: Soho Square - Crude Oil Tanker / 2021-06-17 - 2021-11-28 (5 місяців)
Master: mts vanquish - AHT / 2023-03-03 - 2023-04-21 (2 місяця)
Master: Anglo Red - Bulk Carrier / 2022-12-11 - 2023-03-18 (3 місяця)
Master: Aquayork - Bulk Carrier / 2021-06-29 - 2021-12-12 (5 місяців)
Master: Sage Amazon - Bulk Carrier / 2021-02-26 - 2021-06-28 (4 місяця)
Master: Sage Amazon - Bulk Carrier / 2019-12-26 - 2020-08-22 (8 місяців)
Master: Sage Sanaga - Bulk Carrier / 2019-01-26 - 2019-06-13 (5 місяців)
Master: Gas zenith - LPG / LNG / 2022-01-03 - 2022-08-22 (8 місяців)
Master: Donga Metis - RO-RO / 2021-07-26 - 2021-09-25 (2 місяця)
Master: Maersk Iyo - Container Ship / 2019-10-17 - 2020-10-24 (1 рік)
Master: Morning Conductor - RO-RO / 2018-10-19 - 2019-08-11 (10 місяців)
Master: Morning Lily - RO-RO / 2017-11-12 - 2018-08-29 (10 місяців)
Master: Ida - Bulk Carrier / 2021-10-09 - 2022-07-18 (9 місяців)
Master: MALIAKOS - Container Ship / 2021-08-01 - 2022-01-29 (6 місяців)
Master: TOPCAT 1 - Ferry / 2020-11-20 - 2022-01-20 (1 рік)
1st Officer: BBC London - Heavy lift vessel / 2022-03-01 - 2022-07-29 (5 місяців)
Master: Largo - Yacht / 2019-07-01 - 2021-11-01 (2 року)
1st Officer: Adiante - Multi-Purpose Vessel / 2018-07-20 - 2019-01-15 (6 місяців)
Master: Glovis Companion - RO-RO / 2021-01-06 - 2021-04-07 (3 місяця)
Master: NOCC Atlantic - RO-RO / 2020-01-23 - 2020-06-27 (5 місяців)
Master: NOCC Oceanic - RO-RO / 2019-04-06 - 2019-07-05 (3 місяця)
Master: Densa Falcon - Bulk Carrier / 2019-10-26 - 2020-06-18 (8 місяців)
Master: Densa Cheetah - Bulk Carrier / 2019-04-22 - 2019-08-18 (4 місяця)
Master: Densa Seal - Bulk Carrier / 2018-10-15 - 2019-03-07 (5 місяців)
Master: Densa Seal - Bulk Carrier / 2018-04-07 - 2018-08-14 (4 місяця)
Master: Densa Hawk - Bulk Carrier / 2017-05-24 - 2017-10-22 (5 місяців)
Master: Green Bodo - Reefer / 2019-01-15 - 2019-05-19 (4 місяця)
Master: GLORY MERCY - Bulk Carrier / 2018-01-19 - 2018-02-15 (1 місяць)
Master: jhgjh - Reefer / 2012-11-01 - 2013-06-04 (7 місяців)
Master: m/v "Hansewall" - Container Ship / 2011-10-22 - 2011-12-22 (2 місяця)
Master: m/v "Hansewall" - Container Ship / 2011-10-22 - 2011-12-22 (2 місяця)
Mechanical Supervisor: m/v "Hanseduo" - Container Ship / 2011-03-15 - 2011-06-08 (3 місяця)
Master: m/v "Zim Rio Grande" - Container Ship / 2010-05-03 - 2010-11-20 (7 місяців)
Master: m/v "Zim Rio Grande" - Container Ship / 2010-05-03 - 2010-11-20 (7 місяців)