Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: BBS SEA - Dry Cargo / 2012-12-07 - 2013-06-22 (6 місяців)
OS: Tor Dania - RO-RO / 2012-01-10 - 2012-12-22 (11 місяців)
AB Seaman: Tolmin - Dry Cargo / 2012-05-13 - 2012-11-24 (6 місяців)
Master: MB-1204 - Tug boat / 2011-07-15 - 2012-09-15 (1 рік)
Master: OT-2431 - Tug boat / 2012-06-12 - 2012-08-25 (2 місяця)
Master: SOWENA - Offshore Supply vessel / 2011-11-05 - 2012-03-04 (4 місяця)
Master: SOWENA - Offshore Supply vessel / 2011-11-05 - 2012-03-04 (4 місяця)
Master: MB-1204 - Tug boat / 2011-07-15 - 2011-09-15 (2 місяця)
Master: MV ETOILE - Bulk Carrier / 2024-02-08 - 2024-08-15 (6 місяців)
Master: Penolope Oldendorff - Bulk Carrier / 2023-11-10 - 2024-01-29 (3 місяця)
Master: Pacific West - Bulk Carrier / 2022-10-16 - 2023-08-30 (10 місяців)
Master: MV ART - Bulk Carrier / 2022-06-14 - 2022-09-25 (3 місяця)
Master: MV ART - Bulk Carrier / 2019-12-12 - 2021-02-21 (1 рік)
Master: MT Magic Lady - Oil Products Tanker / 2024-05-05 - 2024-08-05 (3 місяця)
Master: MV Ekmen Royal - General cargo / 2023-07-07 - 2023-11-11 (4 місяця)
Master: Passat - LPG / LNG / 2024-02-25 - 2024-06-07 (3 місяця)
Master: Passat - LPG / LNG / 2023-03-25 - 2023-07-28 (4 місяця)
Master: Shahrastani - LPG / LNG / 2022-08-01 - 2022-12-11 (4 місяця)
Master: Bow Gallant - LPG / LNG / 2021-10-21 - 2022-04-07 (6 місяців)
Master: To-1003 - Bunkering Vessel / 2019-10-20 - 2023-09-16 (3 року)
Chief Officer: Rene - Bunkering Vessel / 2014-09-10 - 2019-08-16 (4 року)
2nd Officer: Aston Challenger - Chemical tanker / 2011-07-10 - 2011-12-11 (5 місяців)
2nd Officer: Aston Explorer - Chemical tanker / 2011-01-22 - 2011-06-10 (5 місяців)
2nd Officer: Palflot-3 - Oil Products Tanker / 2010-10-17 - 2010-12-17 (2 місяця)
Master: Victoria1 - Bulk Carrier / 2022-09-30 - 2023-07-30 (10 місяців)
Master: Gulf Glowii - Bunkering Vessel / 2022-04-30 - 2022-08-08 (3 місяця)
Master: Mt Rose Jasmeen - Oil Products Tanker / 2020-10-08 - 2021-08-14 (10 місяців)
Master: Mv Pluto - Container Ship / 2019-12-31 - 2020-07-07 (6 місяців)
Master: Mv touska - Container Ship / 2022-12-18 - 2023-03-18 (3 місяця)
Master: Mv artabaz - Container Ship / 2021-11-10 - 2022-05-31 (7 місяців)
Master: Mv azargoun - Container Ship / 2021-01-13 - 2021-07-22 (6 місяців)
Master: Muscat Silver - Chemical tanker / 2022-03-18 - 2022-07-26 (4 місяця)
Master: Al-Amerat - Chemical tanker / 2021-02-03 - 2021-07-18 (5 місяців)
Master: Al-Amerat - Chemical tanker / 2019-12-22 - 2020-07-31 (7 місяців)
Master: Mahadah ilver - Chemical tanker / 2018-12-24 - 2019-05-04 (4 місяця)
Master: Rustaq Silver - Chemical tanker / 2018-03-16 - 2018-08-29 (5 місяців)
Master: Vitus Bering - Bulk Carrier / 2021-09-30 - 2021-12-12 (2 місяця)
Master: Admiral Schmidt - Bulk Carrier / 2021-02-21 - 2021-07-08 (5 місяців)
Master: Vitus Bering - Bulk Carrier / 2020-04-22 - 2020-12-19 (8 місяців)
Master: Admiral Schmidt - Bulk Carrier / 2019-11-27 - 2020-02-12 (3 місяця)
1st Officer: AMAZONE - Dredger / 2020-07-06 - 2020-08-27 (2 місяця)
Master: C Force - Chemical tanker / 2019-11-12 - 2020-06-15 (7 місяців)
Chief Officer: AMAZONE - Dredger / 2019-07-01 - 2019-11-07 (4 місяця)
Master: ELAURA - Bunkering Vessel / 2018-10-02 - 2018-12-26 (3 місяця)
Master: ELAURA - Bunkering Vessel / 2018-03-03 - 2018-06-06 (3 місяця)
2nd Officer: CS Wave Sentinel - Cable laying vessel / 2020-12-11 - 2021-01-12 (1 місяць)
Master: MV Don Candido - Passenger vessel / 2020-06-15 - 2020-08-08 (2 місяця)
Master: EVER LOADING - Bulk Carrier / 2019-10-21 - 2020-07-29 (9 місяців)
Master: AMAMI - Bulk Carrier / 2017-11-02 - 2018-04-26 (6 місяців)
Master: MADREDEUS - Bulk Carrier / 2016-12-02 - 2017-05-09 (5 місяців)
Master: MADREDEUS - Bulk Carrier / 2016-03-14 - 2016-07-25 (4 місяця)
Master: STAR AURORA - Bulk Carrier / 2014-11-16 - 2015-03-18 (4 місяця)
Master: ROI MAYESSE - Tug boat / 2020-02-10 - 2020-03-22 (1 місяць)
Master: ASD TUG PERFORMANCE - Tug boat / 2015-11-03 - 2020-01-31 (4 року)
Master: Canal Services 15 - Tug boat / 2018-09-19 - 2019-03-21 (6 місяців)
Master: Canal Services 15 - Tug boat / 2018-01-15 - 2018-07-18 (6 місяців)
Master: Canal Services 15 - Tug boat / 2017-04-02 - 2017-10-03 (6 місяців)
Master: LRS Europa - Tug boat / 2016-10-01 - 2017-02-12 (4 місяця)
Master: LRS Europa - Tug boat / 2016-05-25 - 2016-09-20 (4 місяця)
Master: TransDistinto - General cargo / 2013-11-04 - 2018-11-03 (4 року)
Master: Isik-2 - Coaster / 2014-05-15 - 2014-11-01 (6 місяців)
Master: Colbourn Spirit - Bulk Carrier / 2013-07-15 - 2013-11-25 (4 місяця)
Master: Colbourne Spirit - Bulk Carrier / 2013-07-15 - 2013-11-25 (4 місяця)
Master: Yalker - Dry Cargo / 2012-09-11 - 2013-02-22 (5 місяців)
Master: Yalker - Dry Cargo / 2012-09-11 - 2013-02-22 (5 місяців)
Master: Smit Lingga - AHTS / 2013-02-28 - 2013-05-15 (3 місяця)
Master: Marfret Mejean - Container Ship / 2012-06-26 - 2012-09-29 (3 місяця)
Master: Marfret Mejean - General cargo / 2011-08-22 - 2011-12-29 (4 місяця)
Master: Marfret Mejean - General cargo / 2010-11-29 - 2011-04-12 (4 місяця)
Master: Marfret Majean - Container Ship / 2010-03-04 - 2010-08-02 (5 місяців)
Master: Marfret Mejean - Container Ship / 2009-06-06 - 2009-11-10 (5 місяців)
2nd Officer: IBRA LNG - LPG / LNG / 2012-06-14 - 2012-08-30 (3 місяця)
2nd Officer: SALALAH LNG - LPG / LNG / 2012-01-06 - 2012-03-07 (2 місяця)
2nd Officer: IBRA LNG - LPG / LNG / 2011-07-24 - 2011-07-31 (7 днів)
3rd Officer: SALALAH LNG - LPG / LNG / 2011-03-06 - 2011-07-23 (5 місяців)
3rd Officer: IBRI LNG - LPG / LNG / 2010-08-14 - 2011-01-26 (5 місяців)