Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: AOS Hauler - AHTS / 2015-09-30 - 2016-01-10 (3 місяця)
2nd Officer: AOS Hauler - AHTS / 2015-06-01 - 2015-09-29 (4 місяця)
Chief Officer: MOJO - Yacht / 2013-06-21 - 2013-07-18 (1 місяць)
Chief Officer: SIS Service - Platform Supply vessel / 2012-12-19 - 2013-06-14 (6 місяців)
2nd Officer: C Mariner - Platform Supply vessel / 2012-03-04 - 2012-09-08 (6 місяців)
Master: Sidimi - Multi-Purpose Vessel / 2014-10-07 - 2014-12-26 (3 місяця)
Master: Amgu - Container Ship / 2014-06-07 - 2014-10-26 (5 місяців)
Master: Syngari - RO-RO / 2014-05-05 - 2014-06-05 (1 місяць)
Master: Anna Marine - RO-RO / 2013-10-07 - 2013-12-26 (3 місяця)
Master: Anna Marine - RO-RO / 2013-05-27 - 2013-07-26 (2 місяця)
2nd Officer: CAPE PIONEER - Bulk Carrier / 2009-10-10 - 2010-05-13 (7 місяців)
2nd Officer: CAPE PIONEER - Bulk Carrier / 2008-11-11 - 2009-04-11 (5 місяців)
2nd Officer: CAPE PIONEER - Bulk Carrier / 2007-11-16 - 2008-05-24 (6 місяців)
2nd Officer: CAPE KASSOS - Bulk Carrier / 2007-01-12 - 2007-09-21 (8 місяців)
3rd Officer: CAPE KASSOS - Bulk Carrier / 2006-04-18 - 2006-11-21 (7 місяців)
Master: MSC GIOVANNA VII - Container Ship / 2023-11-25 - 2024-05-15 (6 місяців)
Master: GSL TRIPOLI - Container Ship / 2022-12-05 - 2023-06-28 (7 місяців)
Master: Antibes Express - Container Ship / 2021-08-26 - 2022-01-15 (5 місяців)
Master: Cardiff Trader - Container Ship / 2020-08-01 - 2021-03-01 (7 місяців)
Master: New York Trader - Container Ship / 2019-12-13 - 2020-01-21 (1 місяць)
Master: OLITA - Bulk Carrier / 2023-10-05 - 2024-03-12 (5 місяців)
Master: ISABELITA - Bulk Carrier / 2022-11-09 - 2023-04-21 (5 місяців)
Master: FERMITA - Bulk Carrier / 2021-12-07 - 2022-08-18 (8 місяців)
Master: PIET - Bulk Carrier / 2020-11-25 - 2021-05-05 (5 місяців)
Master: PIET - Bulk Carrier / 2020-02-28 - 2020-08-08 (5 місяців)
Master: Cape Town Eagle - Bulk Carrier / 2023-09-25 - 2024-03-10 (5 місяців)
Master: Cape Town Eagle - Bulk Carrier / 2022-10-15 - 2023-04-29 (6 місяців)
Master: Kambanos - Bulk Carrier / 2018-01-21 - 2018-05-19 (4 місяця)
Master: Adelante - Bulk Carrier / 2013-04-18 - 2013-09-29 (5 місяців)
Master: Cora Jo - General cargo / 2018-08-01 - 2023-06-20 (4 року)
Master: Cora Jo - General cargo / 2011-08-01 - 2015-10-01 (4 року)
Master: Kefalonia - Ferry / 2022-01-04 - 2022-11-25 (11 місяців)
Master: Scarlet Lady - Cruise Liner / 2021-06-01 - 2021-10-31 (5 місяців)
Staff Captain: Celebrity Silhouette - Cruise Liner / 2020-03-04 - 2021-05-30 (1 рік)
Staff Captain: Celebrity Silhouette - Cruise Liner / 2015-03-03 - 2020-03-02 (4 року)
Master: Celebrity Millennium - Cruise Liner / 2017-03-14 - 2017-10-11 (7 місяців)
Master: Fiji Princess - Cruise Liner / 2018-02-16 - 2022-11-18 (4 року)
Master: Kambanos - Bulk Carrier / 2022-07-12 - 2022-10-27 (3 місяця)
Master: Darya Maya - Bulk Carrier / 2021-06-17 - 2022-01-09 (7 місяців)
Master: Sage Sanaga - Bulk Carrier / 2020-07-11 - 2020-12-09 (5 місяців)
Master: Sage Amazon - Bulk Carrier / 2019-06-30 - 2019-12-27 (6 місяців)
Master: BTG KAILASH - Bulk Carrier / 2021-11-20 - 2022-08-06 (9 місяців)
Master: BTG KAILASH - Bulk Carrier / 2021-03-18 - 2021-07-15 (4 місяця)
Master: GOLDEN JAKE - Bulk Carrier / 2020-07-01 - 2020-12-12 (5 місяців)
Master: ADS GALTESUND - Bulk Carrier / 2019-08-14 - 2019-12-20 (4 місяця)
Master: ADS GALTESUND - Bulk Carrier / 2018-11-03 - 2019-03-31 (5 місяців)
Master: Spirit of New Delhi - Container Ship / 2022-02-14 - 2022-06-30 (5 місяців)
Master: Spirit of New Delhi - Container Ship / 2021-05-09 - 2021-09-26 (5 місяців)
Master: Hedda Schulte - Container Ship / 2020-07-26 - 2021-01-17 (6 місяців)
Master: Hedda Schulte - Container Ship / 2019-07-27 - 2019-12-23 (5 місяців)
Master: Hedda Schulte - Container Ship / 2018-11-07 - 2019-03-12 (4 місяця)
Master: Rusha - Chemical tanker / 2021-12-09 - 2022-01-18 (1 місяць)
Master: AS Franziska - Container Ship / 2021-09-12 - 2022-01-12 (4 місяця)
Master: AS Franziska - Container Ship / 2021-01-12 - 2021-05-29 (5 місяців)
Master: X-Press Irazu - Container Ship / 2019-10-14 - 2020-03-10 (5 місяців)
Master: Warnow Trout - Container Ship / 2019-04-10 - 2019-07-25 (3 місяця)
Master: Warnow Carp - Container Ship / 2018-11-02 - 2019-02-28 (4 місяця)
Master: Contship Way - Container Ship / 2021-07-12 - 2021-11-16 (4 місяця)
Master: Miro - Container Ship / 2019-11-17 - 2020-06-30 (7 місяців)
Master: Miro - Container Ship / 2019-01-09 - 2019-05-31 (5 місяців)
Master: Miro - Container Ship / 2018-03-03 - 2018-08-23 (6 місяців)
Master: Miro - Container Ship / 2017-04-23 - 2017-10-07 (5 місяців)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2021-02-12 - 2021-07-10 (5 місяців)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2020-08-18 - 2020-12-05 (4 місяця)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2019-12-02 - 2020-02-16 (2 місяця)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2019-07-28 - 2019-09-29 (2 місяця)
Master: SKS DRIVA - Oil Products Tanker / 2019-02-25 - 2019-05-23 (3 місяця)
Master: MCS Allianz Explorer - Tug boat / 2019-05-24 - 2020-08-31 (1 рік)
Master: Afrik Merganser - AHTS / 2015-07-07 - 2018-05-26 (2 року)
Master: VM Leader - AHTS / 2014-04-17 - 2014-09-11 (5 місяців)
Master: Union Topaz - Tug boat / 2013-11-25 - 2014-01-05 (1 місяць)
Master: Union Topaz - AHTS / 2013-08-05 - 2013-09-17 (1 місяць)
Master: Msc Alexa - Container Ship / 2020-02-09 - 2020-08-27 (7 місяців)
Master: Msc Gina - Container Ship / 2019-01-11 - 2019-07-08 (6 місяців)
Master: Msc Desiree - Container Ship / 2018-03-06 - 2018-08-13 (5 місяців)
Master: Msc Desiree - Container Ship / 2017-04-11 - 2017-10-04 (6 місяців)
Master: MINERAL ENERGY - Bulk Carrier / 2019-05-30 - 2019-10-15 (4 місяця)
Master: CMB PAUILLAC - Bulk Carrier / 2018-09-11 - 2019-01-25 (4 місяця)
Master: CMB PAUILLAC - Bulk Carrier / 2017-12-20 - 2018-05-09 (5 місяців)
Master: CMB PAUILLAC - Bulk Carrier / 2017-03-30 - 2017-08-09 (4 місяця)
Master: MINERAL ENERGY - Bulk Carrier / 2016-06-02 - 2016-10-07 (4 місяця)
Master: Rix Elleonora - Multi-Purpose Vessel / 2019-05-10 - 2019-09-17 (4 місяця)
Master: Athina P - Multi-Purpose Vessel / 2015-08-30 - 2015-12-23 (4 місяця)
Master: Fehn Heaven - Other vessels / 2010-11-28 - 2011-03-02 (3 місяця)
Master: Fehn Heaven - Other vessels / 2010-04-24 - 2010-07-18 (3 місяця)
Master: Fehn Antares - Other vessels / 2009-09-29 - 2010-01-21 (4 місяця)