Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Triple A - Chemical tanker / 2017-07-29 - 2017-12-10 (4 місяця)
Chief Officer: Ngole Dande 1 - Oil Products Tanker / 2016-09-16 - 2017-03-13 (6 місяців)
Chief Officer: NGOL LUENA - Oil Products Tanker / 2015-12-10 - 2016-04-08 (4 місяця)
Chief Officer: Ngol Bengo - Oil Products Tanker / 2015-05-31 - 2015-12-09 (6 місяців)
Chief Officer: NGOL CUNENE - Oil Products Tanker / 2014-08-29 - 2015-01-19 (5 місяців)
Master: FAIR WIND - Dry Cargo / 2017-07-30 - 2017-12-05 (4 місяця)
Master: MERLE - Multi-Purpose Vessel / 2016-04-28 - 2016-09-30 (5 місяців)
Chief Officer: SYNERGY 1 - Oil Products Tanker / 2015-05-10 - 2015-11-10 (6 місяців)
2nd Officer: LADY SEVDA - Oil Products Tanker / 2014-09-20 - 2015-02-28 (5 місяців)
Chief Officer: ONIKS - Multi-Purpose Vessel / 2014-03-20 - 2014-07-14 (4 місяця)
Master: SARBAS - AHT / 2017-04-01 - 2017-11-30 (8 місяців)
Master: DZHIGIT - AHT / 2016-01-04 - 2016-12-26 (12 місяців)
Master: BATYRKHAN - AHT / 2015-10-28 - 2015-12-08 (1 місяць)
Master: KULAN - AHT / 2015-04-17 - 2015-09-23 (5 місяців)
Master: SKIF-V - General cargo / 2014-10-21 - 2015-01-26 (3 місяця)
Master: Volodymyr Sharkov - General cargo / 2017-03-24 - 2017-11-28 (8 місяців)
Master: Volodymyr Sharkov - General cargo / 2017-03-24 - 2017-11-28 (8 місяців)
Master: Pallada - General cargo / 2016-01-29 - 2016-09-14 (8 місяців)
Master: Solka 2 - General cargo / 2015-03-10 - 2015-07-05 (4 місяця)
Master: Solka 2 - General cargo / 2014-05-28 - 2015-01-25 (8 місяців)
Master: THE TRANSPORTER - Oil Products Tanker / 2017-05-29 - 2017-11-25 (6 місяців)
Master: RHONA - Chemical tanker / 2016-07-13 - 2016-09-28 (2 місяця)
Chief Officer: SUN OCEAN - Chemical tanker / 2014-08-16 - 2015-03-19 (7 місяців)
Chief Officer: SEA DRAGON - Chemical tanker / 2013-06-14 - 2013-11-26 (5 місяців)
Chief Officer: VIOLET 1 - Chemical tanker / 2013-02-01 - 2013-05-14 (3 місяця)
Master: GP B3 - Chemical tanker / 2017-03-13 - 2017-11-22 (8 місяців)
Master: INNOVA 1 - Oil Products Tanker / 2016-06-12 - 2016-12-10 (6 місяців)
Master: Karol Wojtila - Bunkering Vessel / 2015-11-13 - 2016-04-05 (5 місяців)
Master: Oana - Bunkering Vessel / 2015-01-23 - 2015-05-27 (4 місяця)
Master: Genius - Bunkering Vessel / 2013-09-06 - 2014-07-06 (10 місяців)
Master: Mikail Mushfig - Dry Cargo / 2017-08-11 - 2017-11-18 (3 місяця)
Master: GAFUR MAMMADOV - General cargo / 2017-05-21 - 2017-07-29 (2 місяця)
Master: Mikayil Mushfig - General cargo / 2016-12-14 - 2017-04-12 (4 місяця)
Master: GAFUR MAMMADOV - General cargo / 2016-06-16 - 2016-10-18 (4 місяця)
Master: VOLGO-BALT 206 - General cargo / 2015-05-11 - 2015-11-20 (6 місяців)
Master: ANJA-C - General cargo / 2017-06-15 - 2017-11-15 (5 місяців)
Master: A.OBELIX - Container Ship / 2016-02-03 - 2016-11-02 (9 місяців)
Chief Officer: A.OBELIX - Container Ship / 2015-04-29 - 2015-11-30 (7 місяців)
Chief Officer: AGAMEMNON - Container Ship / 2014-10-20 - 2015-02-14 (4 місяця)
Chief Officer: HYUNDAI PLATINUM - Container Ship / 2014-03-05 - 2014-07-11 (4 місяця)
Master: Firtina - Crew boat / 2015-03-11 - 2017-10-31 (2 року)
Master: CM VICKIE - Crew boat / 2013-03-13 - 2013-05-28 (2 місяця)
Master: Mangystau-3 - Platform Supply vessel / 2012-03-11 - 2012-11-03 (8 місяців)
Master: Firat , Yaguar - Offshore Supply vessel / 2010-04-04 - 2011-12-03 (1 рік)
Master: ANTEY - Tug boat / 2008-09-09 - 2009-12-15 (1 рік)
Master: PHILINE SCHULTE - LPG / LNG / 2017-07-24 - 2017-10-28 (3 місяця)
Master: NAVIGATOR SCORPIO - LPG / LNG / 2016-11-05 - 2017-03-17 (4 місяця)
Master: NAVIGATOR SCORPIO - LPG / LNG / 2016-03-15 - 2016-07-04 (4 місяця)
Master: NAVIGATOR SCORPIO - LPG / LNG / 2015-09-24 - 2015-12-11 (3 місяця)
Master: NAVIGATOR SCORPIO - LPG / LNG / 2015-03-09 - 2015-06-30 (4 місяця)
Master: HORIZON ELECTRA - Chemical tanker / 2017-05-29 - 2017-10-24 (5 місяців)
Master: CONTI AGULHAS - Chemical tanker / 2016-09-30 - 2017-01-30 (4 місяця)
Master: LADY VENUS - Oil Products Tanker / 2015-11-14 - 2016-05-23 (6 місяців)
Master: Emerald Shiner - Oil Products Tanker / 2014-05-28 - 2014-10-16 (5 місяців)
Master: Energy Patriot - Oil Products Tanker / 2010-02-10 - 2012-08-18 (2 року)
Master: Jule - Multi-Purpose Vessel / 2017-06-12 - 2017-10-12 (4 місяця)
Master: BBC Polonia - Multi-Purpose Vessel / 2016-03-17 - 2016-07-02 (3 місяця)
Master: Deborah - Multi-Purpose Vessel / 2015-08-17 - 2015-11-30 (3 місяця)
Master: Deborah - Multi-Purpose Vessel / 2014-12-06 - 2015-04-23 (5 місяців)
Master: Atlantic Carrier - Multi-Purpose Vessel / 2014-03-23 - 2014-08-08 (5 місяців)
Chief Officer: ARMATA - Bulk Carrier / 2018-01-03 - 2018-06-07 (5 місяців)
Master: ALKON - Bulk Carrier / 2017-06-23 - 2017-10-10 (4 місяця)
Chief Officer: MUNZUR - Bulk Carrier / 2015-10-10 - 2016-10-21 (1 рік)
Chief Officer: IONIAN SEA - Bulk Carrier / 2014-07-05 - 2015-01-12 (6 місяців)
Chief Officer: IONIAN SEA - Bulk Carrier / 2014-02-02 - 2014-05-21 (4 місяця)
Master: Seagull - Yacht / 2017-05-14 - 2017-10-06 (5 місяців)
Master: Seagull - Yacht / 2017-04-10 - 2017-08-10 (4 місяця)
Master: Sea Ark - Yacht / 2014-10-05 - 2016-09-12 (1 рік)
Master: Sea Ark - Yacht / 2014-09-01 - 2016-08-09 (1 рік)
Master: Pyotr Gusenkov - Reefer / 2017-06-08 - 2017-10-06 (4 місяця)
Master: Markus - General cargo / 2017-04-04 - 2017-06-07 (2 місяця)
Master: Markus - General cargo / 2016-10-23 - 2017-02-02 (3 місяця)
Chief Officer: Frio Vladivostok - Reefer / 2014-03-03 - 2014-09-21 (7 місяців)
Master: CSL WHYALLA - Bulk Carrier / 2017-07-01 - 2017-09-30 (3 місяця)
Master: CSL THEVENARD - Bulk Carrier / 2017-04-01 - 2017-06-09 (2 місяця)
Master: CSL THEVENARD - Bulk Carrier / 2016-11-01 - 2017-01-17 (3 місяця)
Master: CSL THEVENARD - Bulk Carrier / 2016-06-04 - 2016-08-13 (2 місяця)
Master: CSL THEVENARD - Bulk Carrier / 2016-02-06 - 2016-04-04 (2 місяця)
Master: Marc - General cargo / 2017-06-09 - 2017-09-16 (3 місяця)
Master: Marc - General cargo / 2017-02-16 - 2017-03-17 (1 місяць)
Master: Marc - General cargo / 2016-09-05 - 2017-02-16 (5 місяців)
Master: Marc - General cargo / 2016-01-09 - 2016-05-07 (4 місяця)
Master: Dette G - Container Ship / 2014-06-30 - 2014-11-08 (4 місяця)
Master: ZIM LUANDA - Container Ship / 2017-06-01 - 2017-09-15 (3 місяця)
Master: CMA CGM BIANCA - Container Ship / 2016-08-31 - 2017-01-19 (5 місяців)
Master: CMA CGM ATILLA - Container Ship / 2016-01-10 - 2016-06-20 (5 місяців)
Master: CMA CGM SAMSON - Container Ship / 2015-06-04 - 2015-10-15 (4 місяця)
Master: CMA CGM ATILLA - Container Ship / 2014-10-29 - 2015-03-29 (5 місяців)
Master: Fiona - Other vessels / 2017-02-12 - 2017-09-15 (7 місяців)
Master: Emperor - Chemical tanker / 2016-03-26 - 2016-08-06 (4 місяця)
Master: MERWIN CAPELLA - Crude Oil Tanker / 2015-02-15 - 2016-01-20 (11 місяців)
Master: Manos M - Other vessels / 2014-03-11 - 2015-01-15 (10 місяців)
Master: Arta - Other vessels / 2013-01-21 - 2013-11-24 (10 місяців)
Master: Eseniya - General cargo / 2017-04-19 - 2017-09-15 (5 місяців)
Master: VOSSBORG - General cargo / 2016-03-26 - 2016-07-22 (4 місяця)
Master: Fitburg - General cargo / 2015-05-12 - 2015-10-24 (5 місяців)
Master: BELLA 1 - General cargo / 2014-12-07 - 2015-02-10 (2 місяця)
Master: BELLA 1 - General cargo / 2014-03-26 - 2014-08-05 (4 місяця)