Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: ALMUNTAZAH - Crude Oil Tanker / 2020-04-12 - 2020-06-28 (3 місяця)
Master: ROSCHEM-2 - Chemical tanker / 2020-01-20 - 2020-04-11 (3 місяця)
Master: POLKOVNIK FESENKO V.K. - Dry Cargo / 2018-07-07 - 2019-07-04 (12 місяців)
Master: POLKOVNIK FESENKO V.K. - Dry Cargo / 2017-09-27 - 2018-04-17 (7 місяців)
Chief Officer: CREDO - Dry Cargo / 2016-03-01 - 2016-07-01 (4 місяця)
Master: Talia H - Heavy lift vessel / 2020-03-16 - 2020-06-23 (3 місяця)
Master: TALIA H - Heavy lift vessel / 2019-06-12 - 2019-10-30 (5 місяців)
Master: Jenifer H - Heavy lift vessel / 2018-12-21 - 2019-01-25 (1 місяць)
Chief Officer: Jenifer H - Heavy lift vessel / 2018-06-26 - 2018-12-21 (6 місяців)
Chief Officer: BEAUTRIUMPH - General cargo / 2017-11-29 - 2018-04-02 (4 місяця)
Master: Forward - General cargo / 2019-08-19 - 2020-06-21 (10 місяців)
Master: Renaissance - General cargo / 2018-08-27 - 2019-03-19 (7 місяців)
Master: Forward - General cargo / 2018-05-20 - 2018-07-26 (2 місяця)
Master: Forward - General cargo / 2017-04-14 - 2017-12-18 (8 місяців)
Master: Forward - General cargo / 2016-05-05 - 2016-08-15 (3 місяця)
Chief Officer: Mineral Brugge - Bulk Carrier / 2020-12-04 - 2021-09-29 (10 місяців)
Chief Officer: Lowlend Hope - Bulk Carrier / 2020-06-26 - 2020-08-08 (1 місяць)
Master: Ochakov - Tug boat / 2019-12-20 - 2020-06-20 (6 місяців)
Master: Ochakov - Tug boat / 2019-12-20 - 2020-06-20 (6 місяців)
Chief Officer: Glarus - Bulk Carrier / 2019-06-04 - 2019-08-25 (3 місяця)
Master: Penhar - Multi-Purpose Vessel / 2019-12-01 - 2020-06-19 (7 місяців)
Master: Penhar - Multi-Purpose Vessel / 2019-04-05 - 2019-08-08 (4 місяця)
Master: Penhar - Multi-Purpose Vessel / 2018-07-24 - 2018-12-08 (4 місяця)
Master: Penhar - Multi-Purpose Vessel / 2017-11-10 - 2018-03-18 (4 місяця)
Master: Penhar - Multi-Purpose Vessel / 2017-03-15 - 2017-07-13 (4 місяця)
Master: Fortress - Platform Supply vessel / 2020-02-20 - 2020-06-18 (4 місяця)
Master: Fortress - Platform Supply vessel / 2019-12-04 - 2020-01-15 (1 місяць)
Master: Havila Fortress - Platform Supply vessel / 2019-09-25 - 2019-10-30 (1 місяць)
Master: Havila Fortress - Platform Supply vessel / 2019-07-17 - 2019-08-21 (1 місяць)
Master: Havila Fortress - Platform Supply vessel / 2019-05-08 - 2019-06-12 (1 місяць)
Master: LUHNAU - General cargo / 2020-01-20 - 2020-06-18 (5 місяців)
Master: KOSSAU - General cargo / 2019-05-14 - 2019-09-18 (4 місяця)
Master: OHLAU - General cargo / 2018-10-09 - 2018-11-25 (2 місяця)
Chief Officer: OHLAU - General cargo / 2018-07-05 - 2018-10-08 (3 місяця)
Chief Officer: OHLAU - General cargo / 2017-11-03 - 2018-03-03 (4 місяця)
Master: PETREL S - Bulk Carrier / 2019-11-24 - 2020-06-17 (7 місяців)
Master: ‘’UKRTRANSNAFTA’’ - Tug boat / 2017-09-01 - 2018-03-29 (7 місяців)
Master: ‘’UKRTRANSNAFTA’’ - Tug boat / 2017-02-15 - 2017-08-30 (6 місяців)
1st Officer: ‘’KONAK’’ - General cargo / 2016-07-12 - 2017-01-27 (6 місяців)
1st Officer: ‘’KONAK’’ - General cargo / 2015-05-29 - 2016-01-27 (8 місяців)
Master: FMT EFES - Chemical tanker / 2019-11-12 - 2020-06-17 (7 місяців)
Chief Officer: FMT Bergama - Chemical tanker / 2019-05-17 - 2019-09-19 (4 місяця)
Chief Officer: FMT Bergama - Chemical tanker / 2018-08-06 - 2019-01-12 (5 місяців)
Chief Officer: HUSEYN JAVID - Chemical tanker / 2017-06-23 - 2018-03-04 (8 місяців)
Chief Officer: Gobustan - Chemical tanker / 2016-09-10 - 2017-03-15 (6 місяців)
Master: Iliana - Bulk Carrier / 2019-12-11 - 2020-06-15 (6 місяців)
Master: Industrial song - Heavy lift vessel / 2019-04-10 - 2019-08-10 (4 місяця)
Master: Industrial song - Heavy lift vessel / 2018-07-30 - 2018-12-01 (4 місяця)
Master: Industrial Song - Heavy lift vessel / 2017-10-12 - 2018-04-06 (6 місяців)
Master: Industrial Force - Heavy lift vessel / 2017-03-14 - 2017-08-28 (5 місяців)
Master: Federal Sable - Bulk Carrier / 2020-01-23 - 2020-06-12 (5 місяців)
Master: Federal Sable - Bulk Carrier / 2019-04-19 - 2019-09-04 (5 місяців)
Master: Federal Sable - Bulk Carrier / 2018-06-06 - 2018-11-14 (5 місяців)
Chief Officer: Federal Sable - Bulk Carrier / 2017-07-27 - 2017-12-13 (5 місяців)
Chief Officer: Federal Tiber - Bulk Carrier / 2016-09-27 - 2017-02-25 (5 місяців)
Master: Luca - General cargo / 2019-11-11 - 2020-06-10 (7 місяців)
Master: Luca - General cargo / 2019-02-21 - 2019-07-11 (5 місяців)
Master: Vita - General cargo / 2018-05-16 - 2018-09-06 (4 місяця)
Master: Kristiina - General cargo / 2018-02-27 - 2018-04-06 (1 місяць)
Master: Kristella - General cargo / 2017-11-08 - 2018-01-04 (2 місяця)
Master: MV. NEYYAR - Container Ship / 2020-01-25 - 2020-06-10 (5 місяців)
Master: MV.ATHENA - Container Ship / 2019-04-08 - 2019-07-31 (4 місяця)
Master: SIMA BRIZO - Container Ship / 2018-03-12 - 2018-07-30 (5 місяців)
Master: SIMA PRESTIGE - Container Ship / 2017-04-16 - 2017-10-23 (6 місяців)
Master: SIMA SADAF - Container Ship / 2016-08-04 - 2016-12-26 (5 місяців)
Chief Officer: Key Marmara - Chemical tanker / 2020-01-19 - 2020-06-07 (5 місяців)
Chief Officer: Key Marmara - Chemical tanker / 2019-05-27 - 2019-09-25 (4 місяця)
Chief Officer: Key Marmara - Chemical tanker / 2018-10-19 - 2019-01-18 (3 місяця)
Chief Officer: Key Marmara - Chemical tanker / 2018-04-09 - 2018-07-18 (3 місяця)
Chief Officer: Key Marmara - Chemical tanker / 2017-10-03 - 2018-01-01 (3 місяця)
Master: DELTA CAMILLA - Multi-Purpose Vessel / 2019-12-15 - 2020-06-06 (6 місяців)
Master: ARKLOW MANOR - Multi-Purpose Vessel / 2019-06-14 - 2019-09-06 (3 місяця)
Master: SIDER ULRIKEN - Multi-Purpose Vessel / 2018-09-23 - 2019-03-09 (5 місяців)
Master: MANISA COCO - Multi-Purpose Vessel / 2018-02-19 - 2018-05-31 (3 місяця)
Master: KEIT - General cargo / 2017-11-03 - 2018-01-15 (2 місяця)
Master: Kisel - Dredger / 2019-10-01 - 2020-06-01 (8 місяців)
Master: Felsted - Other vessels / 2019-08-24 - 2019-09-24 (1 місяць)
Master: VOS Snowball - High Speed Craft / 2018-08-22 - 2018-10-10 (2 місяця)
Master: VOS Snowball - High Speed Craft / 2018-07-18 - 2018-08-17 (1 місяць)
Master: CAPELLA - General cargo / 2017-06-12 - 2017-10-14 (4 місяця)
Master: Maike D - Container Ship / 2019-12-14 - 2020-05-27 (5 місяців)
Master: Mastery D - Container Ship / 2019-01-10 - 2019-05-06 (4 місяця)
Master: Lena-S. - Container Ship / 2018-03-24 - 2018-07-23 (4 місяця)
Master: Julius-S. - Container Ship / 2017-07-20 - 2017-11-20 (4 місяця)
Master: Bernhard-S. - Container Ship / 2016-12-01 - 2017-03-21 (4 місяця)
1st Officer: Topaz Jurong - AHTS / 2018-11-08 - 2020-05-27 (1 рік)
2nd Officer: Topaz Jurong - AHTS / 2018-07-08 - 2018-11-07 (4 місяця)
2nd Officer: Topaz Johor - AHTS / 2017-10-08 - 2018-07-07 (9 місяців)
2nd Officer: Topaz Legend - AHTS / 2016-07-15 - 2017-10-08 (1 рік)
2nd Officer: Topaz Glory - AHTS / 2016-04-16 - 2016-07-14 (3 місяця)
Master: PALLADIY - Dry Cargo / 2019-10-03 - 2020-05-26 (8 місяців)
Master: VASILIY TATISCHEV - Dry Cargo / 2018-12-21 - 2019-05-25 (5 місяців)
Master: VASILIY TATISCHEV - Dry Cargo / 2018-03-05 - 2018-06-27 (4 місяця)
Master: DORADO - Dry Cargo / 2017-03-24 - 2017-07-27 (4 місяця)
Master: CHRISTA - Dry Cargo / 2016-09-03 - 2017-01-05 (4 місяця)
Master: Maks - General cargo / 2019-12-05 - 2020-05-23 (6 місяців)
Master: Maks - General cargo / 2019-04-25 - 2019-08-10 (4 місяця)
Master: Maks - General cargo / 2018-07-26 - 2018-12-28 (5 місяців)
Master: RMS Ruhrort - General cargo / 2017-06-12 - 2017-12-23 (6 місяців)
Master: RMS Twisteden - General cargo / 2016-07-16 - 2016-11-21 (4 місяця)