Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Svyatoy Georgiy - General cargo / 2020-06-01 - 2020-08-30 (3 місяця)
OS: Leonid Loza - Crude Oil Tanker / 2021-10-10 - 2022-05-14 (7 місяців)
OS: NS Burgas - Crude Oil Tanker / 2020-12-30 - 2021-06-19 (6 місяців)
Deck Cadet: ditzum - Coaster / 2020-02-14 - 2020-08-23 (6 місяців)
Deck Cadet: DRUZHBA - Passenger vessel / 2020-07-20 - 2020-08-16 (1 місяць)
Deck Cadet: Мончегорск - Fishing vessel / 2020-07-01 - 2020-08-01 (1 місяць)
Deck Cadet: Pioneer - Crude Oil Tanker / 2019-09-20 - 2020-06-24 (9 місяців)
Deck Cadet: Mount Mckinne - Crude Oil Tanker / 2019-01-20 - 2019-04-22 (3 місяця)
Deck Cadet: Mount Olimpus - Crude Oil Tanker / 2018-10-04 - 2019-01-19 (3 місяця)
Deck Cadet: LV WARSHIP M 06 - NAVY / 2020-06-01 - 2020-06-10 (9 днів)
Deck Cadet: LV WARSHIP M 06 - NAVY / 2020-05-01 - 2020-05-31 (1 місяць)
Deck Cadet: M/T CADET - Bunkering Vessel / 2019-10-16 - 2020-04-13 (6 місяців)
Trainee Officer: John lee Traning vessel - Training Ship / 2019-05-20 - 2020-03-20 (10 місяців)
Deck Cadet: GAS EVOLUZIONE - LPG / LNG / 2019-01-08 - 2020-01-12 (1 рік)
AB Seaman: Volgo-Don 211 - Dry Cargo / 2019-04-10 - 2019-11-30 (8 місяців)
Deck Cadet: Khersones - Sailing Vessel / 2019-05-30 - 2019-08-30 (3 місяця)
Deck Cadet: AMBROSIA - Crude Oil Tanker / 2019-05-06 - 2019-09-25 (5 місяців)
OS: noviy svet - Reefer / 2019-12-14 - 2020-08-03 (8 місяців)
Deck Cadet: Shtorm - Tug boat / 2019-05-13 - 2019-07-15 (2 місяця)
Deck Cadet: BELLA J - Container Ship / 2019-02-08 - 2019-04-13 (2 місяця)
OS: AP REVELIN - Bulk Carrier / 2018-04-20 - 2018-11-28 (7 місяців)
OS: KILIYA - General cargo / 2017-05-18 - 2017-08-18 (3 місяця)
AB Seaman: Fredrikshamn - Fishing vessel / 2019-10-26 - 2020-06-16 (8 місяців)
Deck Cadet: Fredrikshamn - Fishing vessel / 2018-11-01 - 2019-03-29 (5 місяців)
OS: Oramalia - Oil Products Tanker / 2020-08-27 - 2021-01-25 (5 місяців)
OS: Oramalia - Oil Products Tanker / 2019-10-30 - 2020-05-09 (6 місяців)
Deck Cadet: Maple Liv - Heavy lift vessel / 2018-08-29 - 2019-03-02 (6 місяців)
Deck Cadet: Seapower - Bulk Carrier / 2018-09-20 - 2019-01-30 (4 місяця)
Deck Cadet: Vectis Isle - General cargo / 2018-07-24 - 2019-01-28 (6 місяців)
Deck Cadet: BYWARD - General cargo / 2017-08-06 - 2018-02-09 (6 місяців)
3rd Officer: Azov Coast - General cargo / 2021-11-01 - 2022-03-25 (5 місяців)
OS: Azov Forward - Dry Cargo / 2020-07-24 - 2020-12-03 (4 місяця)
AB Seaman: Volaris-53 - General cargo / 2019-05-20 - 2019-09-30 (4 місяця)
Deck Cadet: Nadezhda - Sailing Vessel / 2018-10-11 - 2018-12-12 (2 місяця)
Deck Cadet: Professor Khljustin - General cargo / 2017-06-15 - 2017-08-15 (2 місяця)
Deck Cadet: SBIRNIK 387 - Crude Oil Tanker / 2018-04-11 - 2018-06-13 (2 місяця)
Deck Cadet: Pavel Chernysh - Crude Oil Tanker / 2018-03-20 - 2018-05-23 (2 місяця)
Deck Cadet: Professor Khlustin - Training Ship / 2016-08-01 - 2016-10-02 (2 місяця)
AB Seaman: Mikhail Lukonin - Dry Cargo / 2014-07-20 - 2014-10-25 (3 місяця)
Deck Cadet: Renda - Bunkering Vessel / 2013-06-12 - 2013-10-16 (4 місяця)
Deck Cadet: ПУС "Nadezhda" - Training Ship / 2012-07-23 - 2012-09-16 (2 місяця)