Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Citrine - General cargo / 2018-05-07 - 2018-07-23 (3 місяця)
Junior officer: Clipper Nassau - General cargo / 2018-01-15 - 2018-06-15 (5 місяців)
Deck Cadet: Warnow Star - Multi-Purpose Vessel / 2016-07-30 - 2016-11-19 (4 місяця)
Deck Cadet: Kapitan Markin - Tug boat / 2014-04-28 - 2014-11-13 (7 місяців)
Deck Cadet: Kapitan Markin - Tug boat / 2013-05-20 - 2013-08-26 (3 місяця)
1st Officer: TB.PANCARAN 112 - Tug boat / 2020-12-07 - 2021-10-16 (10 місяців)
1st Officer: TB.DELTA 106 - Tug boat / 2020-09-28 - 2020-12-01 (2 місяця)
1st Officer: TB.MELANA 43 - Tug boat / 2019-11-23 - 2020-03-05 (3 місяця)
2nd Officer: SPOB Duta pertiwi - Bunkering Vessel / 2019-03-26 - 2019-10-10 (6 місяців)
Deck Cadet: MT.PERMATA NIAGA III - Oil Products Tanker / 2017-03-02 - 2018-03-05 (1 рік)
Deck Cadet: Natalia Uzhviy - Passenger vessel / 2017-06-18 - 2017-12-06 (6 місяців)
Deck Cadet: Navigator - Passenger vessel / 2013-04-28 - 2013-06-30 (2 місяця)
AB Seaman: M.V.MSC PRATITI - Container Ship / 2022-12-01 - 2023-09-08 (9 місяців)
AB Seaman: M.V.MSC SAMANTHA - Container Ship / 2021-11-28 - 2022-10-06 (10 місяців)
AB Seaman: M.V.MSC SAMANTHA - Container Ship / 2020-11-22 - 2021-08-13 (9 місяців)
AB Seaman: M.V DATO SUCCESS - Bulk Carrier / 2019-04-03 - 2020-01-28 (10 місяців)
Deck Cadet: MT SPRING HOPE - Oil Products Tanker / 2017-06-01 - 2017-11-26 (6 місяців)
AB Seaman: HUTA 709 - Tug boat / 2019-10-17 - 2020-02-06 (4 місяця)
Deck Cadet: HARBOUR IVORY - Container Ship / 2016-05-02 - 2017-11-21 (1 рік)
OS: m/v Pictor J - Container Ship / 2020-05-26 - 2020-08-18 (3 місяця)
OS: m/t Danubia - Oil Products Tanker / 2019-04-03 - 2019-12-23 (9 місяців)
OS: m/v Stadt Dresden - Container Ship / 2017-12-03 - 2018-09-07 (9 місяців)
Deck Cadet: m/v Rio Thelon - Container Ship / 2017-03-16 - 2017-10-13 (7 місяців)
Deck Cadet: Natalija Goncharova / Наталья Гончарова - Bunkering Vessel / 2017-04-29 - 2017-10-10 (5 місяців)
Deck Cadet: Portovuj-26 - Tug boat / 2017-07-10 - 2017-08-06 (1 місяць)
Deck Cadet: Dolphin - Tug boat / 2017-05-15 - 2017-06-16 (1 місяць)
Deck Cadet: Druzhba - Sailing Vessel / 2016-07-11 - 2016-08-07 (1 місяць)
Deck Cadet: MV ANEMONE - Bulk Carrier / 2016-07-09 - 2017-07-15 (1 рік)
Deck Cadet: BBC Danube - Heavy lift vessel / 2016-09-26 - 2017-03-10 (5 місяців)
OS: Zaliv Vostok - Fishing vessel / 2015-06-21 - 2015-11-21 (5 місяців)
Deck Cadet: MB-173 - Tug boat / 2014-06-23 - 2014-08-24 (2 місяця)
Deck Cadet: MB-23 - Tug boat / 2013-06-19 - 2013-08-24 (2 місяця)
AB Seaman: Mg Trader - General cargo / 2019-02-07 - 2019-12-31 (11 місяців)
Deck Cadet: Mg Trader - General cargo / 2015-09-15 - 2016-12-09 (1 рік)
Deck Cadet: Kentavr - Tug boat / 2016-04-28 - 2016-08-31 (4 місяця)
Deck Cadet: Kentavr - Tug boat / 2015-07-01 - 2015-08-30 (2 місяця)
OS: SPECTRA - General cargo / 2017-06-18 - 2017-11-05 (5 місяців)
Deck Cadet: Гранит - Tug boat / 2016-06-09 - 2016-08-29 (3 місяця)
Deck Cadet: Tajfun - DSV (Diving Support) / 2016-05-10 - 2016-07-11 (2 місяця)
OS: Attahaddi - LPG / LNG / 2017-05-06 - 2017-07-18 (2 місяця)
Deck Cadet: Sormovsky 43 - General cargo / 2015-11-10 - 2016-05-15 (6 місяців)
Deck Cadet: GULF HUWAYLAT - Chemical tanker / 2015-08-11 - 2016-01-23 (5 місяців)
OS: GULF HUWAYLAT - Chemical tanker / 2014-08-16 - 2015-02-01 (6 місяців)
OS: GULF JALMUDA - Chemical tanker / 2013-11-25 - 2014-05-26 (6 місяців)
2nd Officer: Feed Trondheim - General cargo / 2018-06-24 - 2018-08-24 (2 місяця)
3rd Officer: Wilson Saga - General cargo / 2016-08-08 - 2016-12-15 (4 місяця)
Deck Cadet: Leiro - General cargo / 2015-05-10 - 2015-12-21 (7 місяців)
Deck Cadet: Kergi - General cargo / 2014-07-27 - 2014-09-05 (1 місяць)
Radio Officer: Agaete - General cargo / 2022-01-08 - 2022-06-10 (5 місяців)
Radio Officer: Zelıha K - Bulk Carrier / 2020-12-05 - 2021-07-27 (8 місяців)
Deck Cadet: Tuna 1 - RO-RO / 2015-06-15 - 2015-08-20 (2 місяця)
Chief Officer: MOTAHAR - AHT / 2015-07-25 - 2015-12-13 (5 місяців)
2nd Officer: Forte 1 - AHTS / 2015-01-18 - 2015-04-23 (3 місяця)
2nd Officer: Sandra - Dry Cargo / 2014-09-10 - 2015-04-10 (7 місяців)
2nd Officer: Palmira - Dry Cargo / 2014-08-20 - 2014-09-09 (1 місяць)
Deck Cadet: Palmira - Dry Cargo / 2013-06-15 - 2014-01-31 (8 місяців)