Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Maxim - General cargo / 2014-09-11 - 2015-01-25 (4 місяця)
3rd Officer: Maxim - General cargo / 2014-07-10 - 2014-09-11 (2 місяця)
Deck Cadet: Maersk Karlskrona - Container Ship / 2011-10-18 - 2012-03-21 (5 місяців)
OS: Maksim Rylskiy - Bulk Carrier / 2010-05-17 - 2010-08-17 (3 місяця)
OS: Kapitan Belousov - Icebreaker / 2010-04-12 - 2010-05-12 (1 місяць)
3rd Officer: Don 3 - Dry Cargo / 2012-09-14 - 2013-02-20 (5 місяців)
3rd Officer: Ayline - General cargo / 2012-03-19 - 2012-07-25 (4 місяця)
3rd Officer: Atlantica - Bulk Carrier / 2011-11-06 - 2012-02-27 (4 місяця)
Deck Cadet: LPG Courcheville - LPG / LNG / 2011-05-01 - 2011-09-12 (4 місяця)
OS: st.Marfa - Bulk Carrier / 2009-09-11 - 2010-01-09 (4 місяця)
AB Seaman: PACIFIC PIONEER - Bulk Carrier / 2012-10-21 - 2013-06-24 (8 місяців)
OS: Alessandra-1 - General cargo / 2012-02-07 - 2012-09-02 (7 місяців)
OS: Alessia - General cargo / 2010-12-01 - 2011-10-13 (10 місяців)
Deck Cadet: Alessia - General cargo / 2009-11-01 - 2010-03-02 (4 місяця)
Deck Cadet: MT Progress - Crude Oil Tanker / 2008-02-06 - 2008-04-11 (2 місяця)
3rd Officer: Ice Beam - Oil Products Tanker / 2012-07-28 - 2012-12-28 (5 місяців)
3rd Officer: Mykola Slavov - General cargo / 2011-07-25 - 2011-11-17 (4 місяця)
OS: Sichem Pandora - Chemical tanker / 2008-05-07 - 2008-11-20 (6 місяців)
Deck Cadet: Toulon - Bulk Carrier / 2007-06-04 - 2007-10-08 (4 місяця)
Deck Cadet: Bulta - Cable laying vessel / 2006-05-09 - 2006-09-25 (5 місяців)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience