Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: Sienna - Crude Oil Tanker / 2017-11-29 - 2018-06-11 (6 місяців)
Deck Cadet: Magus - Crude Oil Tanker / 2017-02-23 - 2017-06-05 (3 місяця)
Deck Cadet: Sienna - Crude Oil Tanker / 2016-12-02 - 2017-02-10 (2 місяця)
3rd Officer: MSC CALEDONIA II - Container Ship / 2022-12-14 - 2023-05-23 (5 місяців)
3rd Officer: MSC MARIA PIA - Container Ship / 2022-04-07 - 2022-07-30 (4 місяця)
Junior officer: MSC MARIA PIA - Container Ship / 2021-12-09 - 2022-04-06 (4 місяця)
Deck Cadet: MV BARRA - Bulk Carrier / 2017-04-20 - 2018-04-26 (1 рік)
Junior officer: Erin Schulte - Chemical tanker / 2022-02-01 - 2022-06-29 (5 місяців)
Trainee Officer: Erin Schulte - Chemical tanker / 2021-11-20 - 2022-01-31 (2 місяця)
OS: Elizabeth Schulte - Chemical tanker / 2020-09-16 - 2021-04-13 (7 місяців)
Deck Cadet: Mount Olympus - Chemical tanker / 2017-09-09 - 2018-03-18 (6 місяців)
Deck Cadet: СЛВ-400 - Dredger / 2016-04-29 - 2016-08-30 (4 місяця)
OS: Siberin 1 - General cargo / 2020-12-29 - 2021-05-03 (4 місяця)
OS: Икрянинский - Research vessel / 2020-08-14 - 2020-11-19 (3 місяця)
OS: Икрянинский - Research vessel / 2018-04-27 - 2018-12-11 (7 місяців)
Deck Cadet: УПС Крузенштерн - Training Ship / 2017-08-20 - 2017-10-22 (2 місяця)
Deck Cadet: M.T RISE FORTUNE - Crude Oil Tanker / 2016-10-05 - 2017-06-13 (8 місяців)
Deck Cadet: M.T.ANMOL - Oil Products Tanker / 2015-10-02 - 2016-07-31 (10 місяців)
OS: Arianna - General cargo / 2019-02-08 - 2019-09-08 (7 місяців)
Deck Cadet: Alessia - General cargo / 2016-12-08 - 2017-05-09 (5 місяців)
Deck Cadet: Arianna - General cargo / 2015-11-19 - 2016-08-17 (9 місяців)
OS: Tacoma Trader - Container Ship / 2018-09-06 - 2019-03-11 (6 місяців)
OS: Norwegian Breakaway - Passenger vessel / 2018-04-27 - 2018-05-11 (14 днів)
OS: Minerva - Passenger vessel / 2017-09-13 - 2017-12-13 (3 місяця)
Deck Cadet: Finnland - Multi-Purpose Vessel / 2016-11-01 - 2017-04-23 (6 місяців)
OS: Bosco Gilan - General cargo / 2015-09-17 - 2016-02-24 (5 місяців)
OS: Asterdea - Oil Products Tanker / 2019-10-06 - 2019-12-10 (2 місяця)
OS: Asterdea - Oil Products Tanker / 2019-08-18 - 2019-09-18 (1 місяць)
Deck Cadet: KENTAVR - Tug boat / 2017-02-14 - 2017-04-17 (2 місяця)
OS: Palladiy - General cargo / 2018-06-04 - 2018-12-30 (7 місяців)
Deck Cadet: Azov - Multi-Purpose Vessel / 2016-06-01 - 2017-02-05 (8 місяців)
Deck Cadet: Azov - Multi-Purpose Vessel / 2015-03-30 - 2015-08-31 (5 місяців)
OS: Aurelia - Passenger vessel / 2019-02-20 - 2019-04-15 (2 місяця)
Waiter: Salamis Filoxenia - Cruise Liner / 2018-05-31 - 2018-10-22 (5 місяців)
Deck Cadet: Arktur - Tug boat / 2016-02-16 - 2016-08-10 (6 місяців)
Deck Cadet: Arktur - Tug boat / 2015-05-11 - 2015-09-20 (4 місяця)
Deck Cadet: arctur - Tug boat / 2014-09-01 - 2014-11-14 (2 місяця)
AB Seaman: IVY 1 - General cargo / 2018-09-02 - 2019-05-01 (8 місяців)
Deck Cadet: CASTLEGATE - Bulk Carrier / 2016-02-18 - 2016-07-20 (5 місяців)
Deck Cadet: NORDIC LYNX - Chemical tanker / 2013-12-16 - 2014-07-23 (7 місяців)
OS: AKCA1 - General cargo / 2018-03-02 - 2018-12-12 (9 місяців)
OS: Littel Wind - General cargo / 2016-12-01 - 2017-06-12 (6 місяців)
Deck Cadet: Convest - Bunkering Vessel / 2016-05-08 - 2016-07-09 (2 місяця)
AB Seaman: ALEKSANDR GLUKHOV - Chemical tanker / 2019-05-03 - 2019-05-17 (14 днів)
AB Seaman: ALEKSANDR SUVOROV - Bulk Carrier / 2016-06-10 - 2016-11-26 (6 місяців)
Deck Cadet: ALEKSANDR SUVOROV - Bulk Carrier / 2015-06-15 - 2015-12-27 (6 місяців)
Deck Cadet: MT ZAABEEL - Oil Products Tanker / 2015-02-02 - 2015-09-02 (7 місяців)
Deck Cadet: MT SIMRAN - Crude Oil Tanker / 2013-09-11 - 2014-08-01 (11 місяців)
Deck Cadet: MV AMWAAJ KAROON 1 - General cargo / 2012-11-16 - 2013-04-02 (5 місяців)
AB Seaman: Oceanex Connaigra - Other vessels / 2022-08-05 - 2022-10-28 (3 місяця)
OS: M/S TRANS-ST-LAURENT - Ferry / 2020-07-25 - 2021-11-12 (1 рік)
Deck Cadet: Federal Leda - Bulk Carrier / 2015-01-22 - 2015-07-15 (6 місяців)
Deck Cadet: Maria Desgagnés - Chemical tanker / 2014-06-27 - 2014-08-05 (1 місяць)
2nd Officer: m/b Merkuriy - Research vessel / 2016-05-05 - 2016-05-19 (14 днів)
3rd Officer: Valery Kokov - General cargo / 2015-08-04 - 2015-12-08 (4 місяця)
3rd Officer: TORTUGAS - RO-RO / 2014-06-30 - 2015-01-25 (7 місяців)
Deck Cadet: TIJUCA - RO-RO / 2013-07-08 - 2014-02-26 (8 місяців)
Deck Cadet: VTN-96 - Bunkering Vessel / 2012-12-05 - 2013-06-28 (7 місяців)
OS: Orel-2 - General cargo / 2015-06-18 - 2015-10-13 (4 місяця)
OS: Orel-2 - General cargo / 2014-12-02 - 2015-02-27 (3 місяця)
OS: Orel-2 - General cargo / 2013-05-16 - 2013-12-27 (7 місяців)
Deck Cadet: Orel-2 - General cargo / 2012-04-27 - 2012-09-14 (5 місяців)
Deck Cadet: BOS Base - Platform Supply vessel / 2024-08-20 - 2024-10-20 (2 місяця)
Deck Cadet: BOS Base - Platform Supply vessel / 2024-06-10 - 2024-07-16 (1 місяць)
Deck Cadet: Hegemann IV - Other vessels / 2024-05-10 - 2024-08-12 (3 місяця)
Deck Cadet: ALFATAN - Other vessels / 2023-04-28 - 2023-07-29 (3 місяця)
Deck Cadet: Merita - Bulk Carrier / 2024-02-14 - 2024-06-13 (4 місяця)
Deck Cadet: NOVYY DONBASS - General cargo / 2023-05-01 - 2023-06-07 (1 місяць)