Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: Cardiff Trader - Container Ship / 2021-08-22 - 2022-01-07 (5 місяців)
Master: Kiel Trader - Container Ship / 2020-10-19 - 2021-04-17 (6 місяців)
Chief Officer: Kiel Trader - Container Ship / 2019-10-02 - 2020-02-15 (4 місяця)
Chief Officer: Kiel Trader - Container Ship / 2018-11-01 - 2019-04-17 (6 місяців)
Chief Officer: Toronto Trader - Container Ship / 2017-12-21 - 2018-04-27 (4 місяця)
Chief Officer: Happy Peregrine - LPG / LNG / 2019-09-19 - 2019-12-29 (3 місяця)
Chief Officer: Queen Isabella - LPG / LNG / 2019-01-06 - 2019-03-21 (2 місяця)
Chief Officer: Gaschem Leda - LPG / LNG / 2018-05-11 - 2018-08-18 (3 місяця)
Chief Officer: Saargas - LPG / LNG / 2017-07-16 - 2017-10-13 (3 місяця)
Chief Officer: JS Lekvar - LPG / LNG / 2016-09-21 - 2017-01-26 (4 місяця)
Chief Officer: African Chaser - Chemical tanker / 2019-05-03 - 2019-10-05 (5 місяців)
Chief Officer: Accra - Oil Products Tanker / 2018-10-03 - 2018-12-23 (3 місяця)
Chief Officer: African Sprinter - Chemical tanker / 2018-01-11 - 2018-06-15 (5 місяців)
Chief Officer: African Sprinter - Chemical tanker / 2017-04-26 - 2017-08-23 (4 місяця)
Chief Officer: African Sprinter - Chemical tanker / 2016-09-21 - 2017-01-31 (4 місяця)
Chief Officer: V Bravo - Bulk Carrier / 2019-05-30 - 2019-09-28 (4 місяця)
Chief Officer: V Bravo - Bulk Carrier / 2018-04-09 - 2018-09-21 (5 місяців)
Chief Officer: Mana - Bulk Carrier / 2017-03-05 - 2017-07-05 (4 місяця)
Chief Officer: Jupiter - Bulk Carrier / 2016-06-23 - 2016-10-25 (4 місяця)
Chief Officer: Lur - Bulk Carrier / 2015-06-30 - 2015-10-16 (4 місяця)
Master: S.Zaborshchikov - ROV Support vessel / 2022-05-19 - 2022-10-15 (5 місяців)
Senior DPO: POSH Daring - AHTS / 2021-03-02 - 2021-12-05 (9 місяців)
Master: Atlantic Supporter - MRSV / 2020-07-01 - 2020-08-30 (2 місяця)
Master: Caspian Maria - DSV (Diving Support) / 2019-08-14 - 2019-11-03 (3 місяця)
Chief Officer: Halul-62 - AHTS / 2019-01-18 - 2019-04-16 (3 місяця)
Chief Officer: Hydrus - Bulk Carrier / 2018-09-05 - 2019-02-26 (6 місяців)
Chief Officer: D CENTAURUS - Bulk Carrier / 2017-10-05 - 2018-05-25 (8 місяців)
Chief Officer: Super Valentina - Bulk Carrier / 2017-03-20 - 2017-09-02 (5 місяців)
Chief Officer: SRI PREM VIDYA - Bulk Carrier / 2016-08-20 - 2016-12-22 (4 місяця)
Chief Officer: SETO - Bulk Carrier / 2015-11-29 - 2016-05-07 (5 місяців)
Chief Officer: Kurkse - General cargo / 2018-12-14 - 2019-02-18 (2 місяця)
Chief Officer: Kurkse - General cargo / 2018-03-03 - 2018-07-24 (5 місяців)
Chief Officer: Berg - Dry Cargo / 2017-10-07 - 2018-02-09 (4 місяця)
2nd Officer: Serenada - General cargo / 2016-08-03 - 2017-02-04 (6 місяців)
2nd Officer: Kurkse - General cargo / 2015-10-07 - 2016-04-29 (7 місяців)
Chief Officer: Crest Victoria - Platform Supply vessel / 2018-04-04 - 2018-07-01 (3 місяця)
Chief Officer: Crest Victoria - Platform Supply vessel / 2017-09-10 - 2018-02-24 (5 місяців)
Chief Officer: Crest Meridian 1 - AHTS / 2017-03-07 - 2017-07-04 (4 місяця)
Chief Officer: Topaz Khubayb - AHTS / 2016-08-19 - 2016-11-09 (3 місяця)
Chief Officer: Topaz Oryx - AHTS / 2016-07-28 - 2016-08-18 (1 місяць)
Chief Officer: BOSTON TRADER - Container Ship / 2018-01-23 - 2018-06-02 (4 місяця)
Chief Officer: CAP TAPUTAPU - Container Ship / 2017-06-06 - 2017-11-17 (5 місяців)
Chief Officer: Boston Trader - Container Ship / 2016-08-17 - 2017-02-16 (6 місяців)
Chief Officer: Boston Trader - Container Ship / 2015-12-27 - 2016-05-02 (4 місяця)
Chief Officer: Boston Trader - Container Ship / 2015-05-22 - 2015-11-01 (5 місяців)
Chief Officer: Margartha - Bulk Carrier / 2017-10-03 - 2018-02-08 (4 місяця)
Chief Officer: Nikolay mesnkov - General cargo / 2016-06-16 - 2017-10-21 (1 рік)
Chief Officer: Star Reliance - Bulk Carrier / 2016-12-02 - 2017-04-20 (5 місяців)
Chief Officer: Silver Sun - Container Ship / 2014-10-06 - 2015-02-06 (4 місяця)
Chief Officer: Tychy - RO-RO / 2014-04-29 - 2014-08-29 (4 місяця)
Chief Officer: CORSO MARINE - General cargo / 2017-05-13 - 2017-10-02 (5 місяців)
Chief Officer: IGOR ILINSKIY - General cargo / 2016-07-13 - 2017-01-24 (6 місяців)
Chief Officer: Odissey - Container Ship / 2016-05-06 - 2016-06-23 (2 місяця)
Chief Officer: Tanir - Container Ship / 2016-02-19 - 2016-04-13 (2 місяця)
Chief Officer: Igor Ilinskiy - General cargo / 2015-04-07 - 2015-11-30 (8 місяців)
Chief Officer: M.V.Boheme - RO-RO / 2017-01-31 - 2017-07-27 (6 місяців)
Chief Officer: M.v.Sinar Bima - Container Ship / 2015-08-18 - 2016-01-05 (5 місяців)
Chief Officer: M.V.Ludwig Schulte - Container Ship / 2014-09-17 - 2015-04-13 (7 місяців)
Chief Officer: M.V.Georgia - Container Ship / 2012-08-08 - 2013-03-07 (7 місяців)
Chief Officer: M.V.Banga Barta - General cargo / 2011-07-08 - 2012-01-09 (6 місяців)
Chief Officer: Acorus - Dry Cargo / 2015-09-29 - 2016-04-21 (7 місяців)
Chief Officer: Anna Scan - Heavy lift vessel / 2014-07-12 - 2014-08-14 (1 місяць)
Chief Officer: Agnes Scan - Heavy lift vessel / 2013-10-10 - 2014-03-16 (5 місяців)
Chief Officer: Agnes Scan - Heavy lift vessel / 2012-11-22 - 2013-04-28 (5 місяців)
Chief Officer: Agnes Scan - Heavy lift vessel / 2012-02-22 - 2012-07-29 (5 місяців)
Master: Master Ahmad No Y - General cargo / 2017-06-23 - 2018-02-01 (7 місяців)
Chief Officer: Baltic Pioneer - Reefer / 2015-08-29 - 2015-12-25 (4 місяця)
Chief Officer: Baltic Pioneer - Reefer / 2015-03-02 - 2015-06-24 (4 місяця)
Chief Officer: Baltic Pioneer - Reefer / 2014-05-20 - 2014-11-02 (5 місяців)
Master: Erefli Star - General cargo / 2012-07-24 - 2012-10-30 (3 місяця)
Master: Wan Fu Da - Container Ship / 2019-09-08 - 2020-02-06 (5 місяців)
Master: Wan Xing Da - Container Ship / 2018-12-22 - 2019-04-18 (4 місяця)
Master: POBEDA - Ferry / 2016-10-21 - 2018-09-10 (1 рік)
Master: OLYMPIADA - RO-RO / 2015-08-18 - 2016-10-20 (1 рік)
Chief Officer: ZIM CALIFORNIA - Container Ship / 2015-01-23 - 2015-06-18 (5 місяців)
Chief Officer: Maersk Nacka - Container Ship / 2024-05-06 - 2024-08-31 (4 місяця)
Chief Officer: FOS Express - Container Ship / 2023-04-17 - 2023-09-02 (5 місяців)
Chief Officer: FOS Express - Container Ship / 2022-07-06 - 2022-11-23 (5 місяців)
Chief Officer: Perito Moreno - Container Ship / 2021-12-24 - 2022-04-23 (4 місяця)
Chief Officer: Northern Democrat - Container Ship / 2020-07-10 - 2020-11-17 (4 місяця)
Chief Officer: Roseburg - General cargo / 2024-03-24 - 2024-07-17 (4 місяця)
Chief Officer: Feed Rogaland - General cargo / 2023-08-26 - 2023-12-19 (4 місяця)
2nd Officer: Feed Trondheim - General cargo / 2023-03-15 - 2023-05-10 (2 місяця)
2nd Officer: Feed Trondheim - General cargo / 2022-09-17 - 2022-12-16 (3 місяця)
2nd Officer: Feed Trondheim - General cargo / 2022-04-01 - 2022-06-16 (2 місяця)
Chief Officer: m/v “Beatriz B” - Container Ship / 2024-03-07 - 2024-07-14 (4 місяця)
Chief Officer: m/v “SC Montreux” - Container Ship / 2022-11-30 - 2023-08-13 (8 місяців)
Chief Officer: WAN HAI 309 - Container Ship / 2022-03-16 - 2022-08-15 (5 місяців)
2nd Officer: CAPE MAGNUS - Container Ship / 2021-06-19 - 2022-03-15 (9 місяців)
2nd Officer: LOS ANGELES TRADER - Container Ship / 2020-09-01 - 2021-03-15 (6 місяців)
Chief Officer: DELTA COMMANDER - Crude Oil Tanker / 2024-04-07 - 2024-06-16 (2 місяця)
Chief Officer: DELTA OCEAN - Crude Oil Tanker / 2024-03-26 - 2024-04-06 (11 днів)
Chief Officer: DELTA COMMANDER - Crude Oil Tanker / 2024-01-15 - 2024-03-23 (2 місяця)
Chief Officer: DELTA COMMANDER - Crude Oil Tanker / 2023-04-30 - 2023-09-16 (5 місяців)
Chief Officer: FRONT SAVANNAH - Crude Oil Tanker / 2022-08-08 - 2022-12-26 (5 місяців)
Chief Officer: Swe Carrier - General cargo / 2024-02-23 - 2024-06-02 (3 місяця)
Chief Officer: Kamelia - General cargo / 2023-06-16 - 2023-10-01 (3 місяця)
Chief Officer: Suzie Q - Dry Cargo / 2022-11-28 - 2023-02-21 (3 місяця)
Chief Officer: Fluvius Axe - General cargo / 2022-07-31 - 2022-09-19 (2 місяця)
Chief Officer: Gulf Wind - General cargo / 2021-12-28 - 2022-05-12 (4 місяця)