Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Isabelle G - Bulk Carrier / 2021-10-04 - 2022-07-22 (10 місяців)
AB Seaman: IRMGARD - Bulk Carrier / 2021-01-17 - 2021-07-26 (6 місяців)
AB Seaman: Ns Lotus - Crude Oil Tanker / 2020-12-31 - 2022-06-03 (1 рік)
AB Seaman: Yantarny - Fishing vessel / 2021-09-28 - 2022-01-25 (4 місяця)
Deck Cadet: Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2019-11-01 - 2020-06-05 (7 місяців)
AB Seaman: Elke K - Dry Cargo / 2021-07-07 - 2022-01-14 (6 місяців)
AB Seaman: Elke K - Dry Cargo / 2020-09-30 - 2021-04-08 (6 місяців)
AB Seaman: Shans-102 - Fishing vessel / 2021-07-14 - 2021-09-10 (2 місяця)
AB Seaman: RIVER GLOBE - Bulk Carrier / 2021-04-06 - 2021-09-04 (5 місяців)
OS: MV. MARAL 2 - Landing Craft / 2019-05-19 - 2020-11-27 (1 рік)
AB Seaman: astrid - General cargo / 2021-03-30 - 2021-07-21 (4 місяця)
AB Seaman: arlecchino - General cargo / 2019-08-19 - 2020-11-21 (1 рік)
AB Seaman: klarika - General cargo / 2018-06-04 - 2018-10-01 (4 місяця)
AB Seaman: katrin - General cargo / 2016-12-09 - 2018-01-09 (1 рік)
AB Seaman: desna - AHTS / 2014-10-30 - 2016-09-27 (1 рік)
Deck Cadet: Nueva Asturias - Other vessels / 2021-06-10 - 2021-06-28 (1 місяць)
AB Seaman: Petra 3 - Bulk Carrier / 2020-07-24 - 2020-11-23 (4 місяця)
AB Seaman: M/V Vostok - Tug boat / 2020-07-09 - 2020-11-09 (4 місяця)
AB Seaman: Akademik Shokalskiy - Passenger vessel / 2019-04-01 - 2020-05-10 (1 рік)
AB Seaman: Atlantic Lady - Reefer / 2020-04-30 - 2020-08-26 (4 місяця)
Deck Cadet: Atlantic Lady - Reefer / 2019-06-05 - 2019-11-09 (5 місяців)
Deck Cadet: Noviy Svet - Reefer / 2018-11-17 - 2019-04-30 (5 місяців)
AB Seaman: Solombala - Fishing vessel / 2018-04-10 - 2018-08-31 (5 місяців)
AB Seaman: Santana - Fishing vessel / 2017-07-31 - 2018-04-09 (8 місяців)
AB Seaman: матуа - Fishing vessel / 2018-09-25 - 2019-02-05 (4 місяця)
AB Seaman: кратер - Fishing vessel / 2018-04-06 - 2018-08-08 (4 місяця)
AB Seaman: кратер - Fishing vessel / 2017-09-19 - 2017-09-20 (1 день)
AB Seaman: кратер - Fishing vessel / 2017-07-07 - 2017-08-12 (1 місяць)
AB Seaman: сивинд - Fishing vessel / 2016-12-01 - 2017-03-28 (4 місяця)
Boatswain: Elegance - Crude Oil Tanker / 2023-05-31 - 2023-05-15 (1 місяць)
AB Seaman: Shturman Albanov - Crude Oil Tanker / 2018-10-03 - 2018-12-12 (2 місяця)
AB Seaman: Shturman Albanov - Crude Oil Tanker / 2018-04-30 - 2018-07-16 (3 місяця)
OS: Shturman Albanov - Crude Oil Tanker / 2017-12-08 - 2018-02-27 (3 місяця)
OS: RIVER SHINER - Oil Products Tanker / 2018-03-17 - 2018-10-04 (7 місяців)
AB Seaman: ISTRA - Chemical tanker / 2016-06-20 - 2016-12-25 (6 місяців)
AB Seaman: ALEXANDER TKACHENKO - RO-RO / 2016-02-21 - 2016-05-30 (3 місяця)
OS: MEO Ranger - Platform Supply vessel / 2015-12-27 - 2016-02-05 (1 місяць)
AB Seaman: Nordic Prince - MRSV / 2017-12-21 - 2018-06-11 (6 місяців)
Boatswain: River Pride - General cargo / 2016-10-08 - 2017-04-10 (6 місяців)
AB Seaman: River Pride - General cargo / 2016-01-16 - 2016-09-01 (8 місяців)
AB Seaman: Excalibur - General cargo / 2014-10-20 - 2015-04-29 (6 місяців)
OS: EVCENIA-Z - General cargo / 2013-08-10 - 2014-03-27 (8 місяців)
AB / Welder: Solikamsk - General cargo / 2016-07-20 - 2016-12-23 (5 місяців)
AB Seaman: Aleksandr Lebed - General cargo / 2014-09-30 - 2015-04-30 (7 місяців)
AB Seaman: ANNA 2005 - General cargo / 2013-09-10 - 2014-03-04 (6 місяців)
AB Seaman: Siem Louisa - Offshore Supply vessel / 2013-07-17 - 2013-09-25 (2 місяця)
AB Seaman: Siem Louisa - Offshore Supply vessel / 2013-02-14 - 2013-05-10 (3 місяця)
AB Seaman: NO 102 - MRSV / 2012-10-18 - 2013-01-02 (2 місяця)
AB Seaman: NO 102 - MRSV / 2012-08-23 - 2012-10-16 (2 місяця)
AB Seaman: NO 102 - MRSV / 2012-05-20 - 2012-07-11 (2 місяця)
AB Seaman: Alina - Bulk Carrier / 2013-01-20 - 2013-07-23 (6 місяців)
AB Seaman: ALINA - Bulk Carrier / 2012-05-14 - 2012-12-17 (7 місяців)
AB Seaman: ALINA - Bulk Carrier / 2011-05-10 - 2012-04-20 (11 місяців)
AB Seaman: Goyen - Reefer / 2009-06-08 - 2009-09-21 (3 місяця)
AB Seaman: Skulptor Tomskiy - Reefer / 2008-05-22 - 2008-12-04 (6 місяців)
AB Seaman: rfdsadas - Bulk Carrier / 2012-07-01 - 2013-07-02 (1 рік)
Chief Cook: das - Bulk Carrier / 1998-07-08 - 1999-07-01 (12 місяців)