Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: MY FERRY - Passenger vessel / 2020-11-10 - 2021-05-09 (6 місяців)
AB Seaman: MY FERRY - Passenger vessel / 2020-02-12 - 2020-11-09 (9 місяців)
AB Seaman: MY FERRY - Passenger vessel / 2019-08-16 - 2020-02-11 (6 місяців)
OS: ALBY VICTORY - Bulk Carrier / 2021-05-24 - 2021-08-14 (3 місяця)
AB Seaman: JARVIS AHTS - AHTS / 2020-12-25 - 2021-04-03 (3 місяця)
OS: Reina - General cargo / 2020-02-21 - 2020-03-13 (1 місяць)
AB Seaman: RION - Dredger / 2020-11-12 - 2021-02-18 (3 місяця)
AB Seaman: Pacific Breeze - Reefer / 2015-03-06 - 2015-08-04 (5 місяців)
Junior officer: Vega - Fishing vessel / 2021-02-03 - 2021-02-12 (9 днів)
AB Seaman: Helsingfors - Fishing vessel / 2020-10-22 - 2021-02-02 (3 місяця)
OS / Welder: Hav Dolphin - General cargo / 2020-04-21 - 2020-09-16 (5 місяців)
Deck Cadet: Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2019-05-25 - 2019-07-05 (1 місяць)
AB Seaman: MT USICHEM - Oil Products Tanker / 2020-09-02 - 2020-12-22 (4 місяця)
Deck Cadet: ATLANTIK MIRACLE - Chemical tanker / 2020-02-12 - 2020-07-07 (5 місяців)
Deck Cadet: ATLANTIK MIRACLE - Chemical tanker / 2019-05-28 - 2019-12-14 (7 місяців)
AB Seaman: MARINE CHEMIST - Chemical tanker / 2017-04-03 - 2017-08-12 (4 місяця)
AB Seaman: AQASIA - Chemical tanker / 2015-05-18 - 2015-10-24 (5 місяців)
AB Seaman: Desh vibhor - VLCC / 2019-11-26 - 2020-12-19 (1 рік)
AB Seaman: Indus Triumph - Bulk Carrier / 2019-11-15 - 2020-07-06 (8 місяців)
AB Seaman: Mystic Eagle - Bulk Carrier / 2018-05-12 - 2019-01-05 (8 місяців)
AB Seaman: Groton Eagle - Bulk Carrier / 2017-06-16 - 2017-11-29 (5 місяців)
AB Seaman: JS Normanda - Bulk Carrier / 2017-05-09 - 2017-06-15 (1 місяць)
AB Seaman: Hence Picardy - Bulk Carrier / 2016-07-27 - 2016-12-17 (5 місяців)
OS: Swissco supporter - Accommodation barge / 2019-11-14 - 2020-05-23 (6 місяців)
OS: Hoomn110 - General cargo / 2017-02-04 - 2018-05-09 (1 рік)
OS: MATE - Container Ship / 2020-07-25 - 2021-02-04 (6 місяців)
AB Seaman: MBC ROSE - Bulk Carrier / 2019-08-07 - 2020-04-11 (8 місяців)
OS: MSC MARS - Container Ship / 2018-06-02 - 2019-02-19 (9 місяців)
OS: MSC EARTH - Container Ship / 2017-03-27 - 2018-02-04 (10 місяців)
AB Seaman: ALBANY - General cargo / 2015-11-09 - 2016-05-04 (6 місяців)
AB Seaman: Khasifa - Tug boat / 2019-08-19 - 2020-01-27 (5 місяців)
AB Seaman: Gubab - Tug boat / 2019-03-18 - 2019-07-29 (4 місяця)
AB Seaman: Gubab - Tug boat / 2018-12-05 - 2019-02-17 (2 місяця)
AB Seaman: Nagroor - Tug boat / 2018-08-01 - 2018-11-03 (3 місяця)
AB Seaman: Nagroor - Tug boat / 2018-03-30 - 2018-06-23 (3 місяця)
AB Seaman: m|v Oltenitsa - General cargo / 2019-09-19 - 2019-12-14 (3 місяця)
AB Seaman: m|v Oltenitsa - General cargo / 2018-11-02 - 2019-04-07 (5 місяців)
OS: m|v Byward - General cargo / 2017-07-19 - 2017-12-21 (5 місяців)
OS: Okhotsk - General cargo / 2020-07-10 - 2020-11-03 (4 місяця)
AB Seaman: VICTOR MARTYNENKO - General cargo / 2019-10-07 - 2019-12-09 (2 місяця)
3rd Officer: HELENA G - Bulk Carrier / 2022-02-20 - 2022-09-30 (7 місяців)
3rd Officer: MARIA G - Bulk Carrier / 2021-07-13 - 2021-10-23 (3 місяця)
Boatswain: MARIA G - Bulk Carrier / 2020-12-26 - 2021-07-12 (7 місяців)
AB / Crane Operator: ISABELLE G - Bulk Carrier / 2019-11-09 - 2020-09-25 (11 місяців)
AB Seaman: Maria G - General cargo / 2018-11-10 - 2019-08-31 (10 місяців)
AB Seaman: Elga 1 - General cargo / 2019-02-04 - 2019-07-08 (5 місяців)
AB Seaman: Akbuzat - General cargo / 2018-08-14 - 2018-11-19 (3 місяця)
AB Seaman: Black Pearl - Yacht / 2018-04-16 - 2018-07-17 (3 місяця)
AB Seaman: PTR-45 - General cargo / 2015-10-01 - 2018-04-16 (2 року)
AB Seaman: Т/Х "Галан" - Dry Cargo / 2018-01-19 - 2019-04-15 (1 рік)
AB Seaman: ВФ Танкер-1 - Oil Products Tanker / 2018-10-19 - 2019-04-13 (6 місяців)
AB Seaman: Т/Х "Медон" - Dry Cargo / 2017-05-17 - 2017-10-25 (5 місяців)
AB Seaman: Т/Х "Сормово 2" - General cargo / 2016-03-23 - 2016-08-09 (5 місяців)
AB Seaman: Т/Х "Сормово 2" - General cargo / 2015-07-10 - 2015-11-11 (4 місяця)
2nd Officer: Iolcos Legacy - Bulk Carrier / 2021-03-31 - 2021-09-27 (6 місяців)
3rd Officer: Iolcos Ambition - Bulk Carrier / 2020-01-30 - 2020-09-05 (7 місяців)
3rd Officer: Iolcos Fighter - Bulk Carrier / 2019-04-08 - 2019-09-17 (5 місяців)
AB Seaman: Yannis Gorgias - Bulk Carrier / 2018-09-10 - 2019-02-23 (5 місяців)
Deck Cadet: Andreas Petrakis - Bulk Carrier / 2017-03-23 - 2017-12-15 (9 місяців)
AB Seaman: Mechta S - Bulk Carrier / 2018-05-24 - 2018-10-22 (5 місяців)
AB Seaman: Oasis-1 - Oil Products Tanker / 2017-10-10 - 2018-04-01 (6 місяців)
AB Seaman: Milou - Bulk Carrier / 2017-02-14 - 2017-07-18 (5 місяців)
AB Seaman: Canopus - Container Ship / 2016-03-24 - 2016-11-10 (8 місяців)
OS: Silver - Bulk Carrier / 2008-05-13 - 2008-10-04 (5 місяців)
AB Seaman: S.Anna - Fishing vessel / 2018-07-16 - 2018-10-17 (3 місяця)
AB Seaman: fiorellino di maggio - Fishing vessel / 2014-08-30 - 2014-10-30 (2 місяця)
Junior officer: Luigia Ca 3607 - Fishing vessel / 2011-11-30 - 2012-07-02 (7 місяців)
AB Seaman: Luisa CA 1940 - Fishing vessel / 2008-01-02 - 2011-11-07 (3 року)
AB Seaman: Luisa CA1940 - Fishing vessel / 2004-10-14 - 2008-01-01 (3 року)
AB Seaman: Nireas - Bulk Carrier / 2017-08-14 - 2018-02-12 (6 місяців)
AB Seaman: MENELAOS - Bulk Carrier / 2016-07-21 - 2017-01-05 (5 місяців)
Deck Cadet: DIOMIDIS - Bulk Carrier / 2015-09-17 - 2016-03-26 (6 місяців)
OS: volga 4001 - General cargo / 2014-09-09 - 2015-01-31 (5 місяців)
AB Seaman: STELLAR TOLEDO - Bulk Carrier / 2017-03-22 - 2017-07-25 (4 місяця)
AB Seaman: STELLAR BALTIC - Bulk Carrier / 2016-02-12 - 2016-05-25 (3 місяця)
AB Seaman: REGAL - General cargo / 2015-04-26 - 2015-10-22 (6 місяців)
AB Seaman: BELIZE CITY - Bulk Carrier / 2014-03-21 - 2014-10-11 (7 місяців)
AB Seaman: TOLEDO - Bulk Carrier / 2013-04-22 - 2013-08-22 (4 місяця)