Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: GEROS - General cargo / 2015-05-05 - 2015-12-12 (7 місяців)
AB Seaman: VERLAINE - General cargo / 2013-10-07 - 2014-04-01 (6 місяців)
Deck Cadet: ALVAD1-1 - General cargo / 2012-12-04 - 2013-03-05 (3 місяця)
OS: OM-106 - Passenger vessel / 2012-08-20 - 2012-12-03 (3 місяця)
OS: SB-401 - Bunkering Vessel / 2011-06-26 - 2011-08-31 (2 місяця)
Boatswain: DON 4 - General cargo / 2013-05-25 - 2014-02-20 (9 місяців)
AB Seaman: Mol Honor - Container Ship / 2012-01-29 - 2012-09-15 (8 місяців)
AB Seaman: Mol Honor - Container Ship / 2011-03-08 - 2011-11-11 (8 місяців)
AB Seaman: Aland - Multi-Purpose Vessel / 2010-05-11 - 2010-11-23 (6 місяців)
AB Seaman: Sea Anemos - RO-RO / 2009-05-06 - 2010-01-01 (8 місяців)
2nd Officer: Azov Future - General cargo / 2017-01-21 - 2017-06-28 (5 місяців)
2nd Officer: Volga-4052 - General cargo / 2016-02-11 - 2016-06-30 (5 місяців)
2nd Officer: Volga-4051 - General cargo / 2015-01-28 - 2015-07-04 (5 місяців)
2nd Officer: Volga-4051 - General cargo / 2014-08-13 - 2014-10-19 (2 місяця)
AB Seaman: Volga-4006 - General cargo / 2013-06-17 - 2013-10-21 (4 місяця)
2nd Officer: Beata - General cargo / 2020-07-26 - 2021-05-07 (9 місяців)
2nd Officer: Beata - General cargo / 2019-12-01 - 2020-03-25 (4 місяця)
AB / Welder: Beata - General cargo / 2019-08-25 - 2019-11-30 (3 місяця)
OS: Kinburn - Dredger / 2013-10-30 - 2017-01-07 (3 року)
AB Seaman: Dmytro Kotiuzhenko - General cargo / 2013-02-20 - 2013-08-03 (5 місяців)
AB Seaman: EAGLE SAN ANTONIO - Crude Oil Tanker / 2012-11-30 - 2013-07-07 (7 місяців)
AB Seaman: BUNGA BAKWALI - Chemical tanker / 2012-08-26 - 2012-09-06 (11 днів)
AB Seaman: RAFFLES RIVER - Crude Oil Tanker / 2011-09-24 - 2012-06-21 (9 місяців)
AB Seaman: ATLATIC POLARIS - Chemical tanker / 2010-09-12 - 2011-06-24 (9 місяців)
AB Seaman: A VENTURE - Chemical tanker / 2009-06-29 - 2010-04-07 (9 місяців)
3rd Officer: NORDIC DALIAN - Bulk Carrier / 2017-02-08 - 2017-08-30 (7 місяців)
2nd Officer: ASIAN DREAM - Bulk Carrier / 2015-07-04 - 2016-01-23 (7 місяців)
3rd Officer: Spring Bay - Reefer / 2014-04-17 - 2014-10-23 (6 місяців)
Junior DP Officer: Apus - Reefer / 2014-02-20 - 2014-04-16 (2 місяця)
AB Seaman: Sea Mithril - Coaster / 2012-11-14 - 2013-06-27 (7 місяців)
AB / Welder: Aries - Container Ship / 2019-02-22 - 2019-11-14 (9 місяців)
AB / Welder: SUZIE Q - General cargo / 2018-04-16 - 2018-10-18 (6 місяців)
AB / Welder: BRIDGE GATE - Bulk Carrier / 2016-06-13 - 2017-01-24 (7 місяців)
AB / Welder: Hayal S - General cargo / 2014-04-23 - 2015-01-31 (9 місяців)
AB Seaman: SEA ARROW 2 - Coaster / 2012-05-03 - 2013-06-22 (1 рік)
Boatswain: Mekhanik Kovalenko - General cargo / 2014-05-13 - 2014-09-28 (4 місяця)
Boatswain: Azov Concept - General cargo / 2013-08-06 - 2013-09-27 (2 місяця)
AB Seaman: Volga-4002 - General cargo / 2013-02-01 - 2013-06-03 (4 місяця)
AB Seaman: Nikolay L - Dry Cargo / 2012-02-08 - 2012-08-24 (7 місяців)
AB Seaman: Amur-2506 - General cargo / 2011-06-20 - 2011-12-23 (6 місяців)
Boatswain: ARIFE - Container Ship / 2018-06-20 - 2019-03-08 (9 місяців)
Boatswain: TEOS - Container Ship / 2017-07-07 - 2018-02-12 (7 місяців)
Boatswain: CFS Panavera - Container Ship / 2016-03-27 - 2016-09-28 (6 місяців)
Boatswain: NIMET - Container Ship / 2015-01-16 - 2015-09-01 (8 місяців)
AB Seaman: MERVE - Container Ship / 2012-06-25 - 2013-03-05 (8 місяців)
3rd Officer: Arvin - Bulk Carrier / 2019-02-19 - 2019-09-05 (7 місяців)
3rd Officer: Iron Baron V - Bulk Carrier / 2016-09-20 - 2017-04-06 (7 місяців)
3rd Officer: Hoegh Yokohama - RO-RO / 2015-12-26 - 2016-05-10 (4 місяця)
2nd Officer: Asvira - General cargo / 2013-11-28 - 2014-04-09 (4 місяця)
AB Seaman: Cypress Trail - RO-RO / 2012-05-28 - 2012-11-24 (6 місяців)
2nd Officer: Nasia - Container Ship / 2018-04-12 - 2019-02-18 (10 місяців)
2nd Officer: Alexandra - Container Ship / 2017-03-30 - 2017-07-12 (3 місяця)
3rd Officer: Alexandra - Container Ship / 2016-10-20 - 2017-03-29 (5 місяців)
3rd Officer: Athena - Container Ship / 2015-04-16 - 2016-02-22 (10 місяців)
AB Seaman: MSC Leanne - Container Ship / 2011-12-19 - 2012-06-17 (6 місяців)
Steward: Mari-B - Drilling platform / 2015-04-05 - 2020-03-26 (4 року)
Steward: Aegean Paradise - Cruise Liner / 2013-08-02 - 2013-09-13 (1 місяць)
AB Seaman: Korsten - General cargo / 2011-05-10 - 2011-10-12 (5 місяців)
OS: Marco Polo - Cruise Liner / 2010-07-04 - 2010-12-03 (5 місяців)
2nd Officer: Vlas Chubar - Dry Cargo / 2014-08-14 - 2015-03-01 (6 місяців)
2nd Officer: Vlas Chubar - Dry Cargo / 2013-06-14 - 2013-11-21 (5 місяців)
3rd Officer: Azovskiy Veter - General cargo / 2012-12-24 - 2013-03-01 (2 місяця)
2nd Officer: Volgo- Balt-121 - General cargo / 2011-11-09 - 2012-05-07 (6 місяців)
AB Seaman: Slavutich-11 - General cargo / 2011-02-12 - 2011-09-17 (7 місяців)
OS: ORIENT TIGER - Bulk Carrier / 2017-12-11 - 2018-04-26 (4 місяця)
OS: ORIENT TIGER - Bulk Carrier / 2017-07-12 - 2017-12-10 (5 місяців)
OS: Karei - Oil Products Tanker / 2012-12-22 - 2013-06-06 (5 місяців)
AB Seaman: Runner - Bulk Carrier / 2011-03-23 - 2011-09-16 (6 місяців)
OS: Commodore Clipper - Ferry / 2010-08-15 - 2010-11-09 (3 місяця)
Chief Officer: ROWANGARTH - Tug boat / 2019-02-02 - 2021-02-21 (2 року)
2nd Officer: ROWANGARTH - Tug boat / 2014-03-01 - 2019-02-01 (4 року)
OS: ST.VALENTINA - General cargo / 2012-07-27 - 2013-06-13 (11 місяців)
AB Seaman: PRESTO - General cargo / 2011-04-05 - 2011-09-10 (5 місяців)
OS: CLARE - General cargo / 2010-11-30 - 2011-02-14 (2 місяця)
OS: East river - Platform Supply vessel / 2024-06-20 - 2024-07-21 (1 місяць)
Deck Cadet: Sea Discovery - Multi-Purpose Vessel / 2021-08-31 - 2021-12-04 (3 місяця)
AB Seaman: KURSHSKAYA KOSA - Fishing vessel / 2011-01-18 - 2011-04-20 (3 місяця)
Deck Cadet: Kruzenshtern - Passenger vessel / 2007-06-06 - 2007-08-31 (3 місяця)
OS: FREDRIKSHAMN - Fishing vessel / 2006-03-09 - 2006-12-03 (9 місяців)
2nd Officer: Tanja - Bulk Carrier / 2017-03-04 - 2017-08-30 (6 місяців)
AB Seaman: Finlandia - RO-RO / 2010-11-19 - 2010-12-21 (1 місяць)
AB Seaman: Finlandia - RO-RO / 2010-07-15 - 2010-09-17 (2 місяця)
AB Seaman: Hooge - Container Ship / 2009-04-25 - 2009-10-02 (5 місяців)
AB Seaman: Norderoog - Container Ship / 2008-07-19 - 2008-11-22 (4 місяця)
2nd Officer: SAMAN - Dry Cargo / 2012-02-22 - 2012-06-23 (4 місяця)
OS: SAMAN - Dry Cargo / 2011-12-31 - 2012-02-21 (2 місяця)
AB Seaman: Channel Ranger - Bulk Carrier / 2010-07-20 - 2010-11-24 (4 місяця)
AB Seaman: Ali Macit - Dry Cargo / 2009-09-12 - 2010-01-15 (4 місяця)
Deck Cadet: Om-101 - Ferry / 2009-05-05 - 2009-09-04 (4 місяця)
AB / Crane Operator: RICKMERS SEOUL - Heavy lift vessel / 2013-05-24 - 2013-10-25 (5 місяців)
AB / Crane Operator: HHL HAMBURG - Heavy lift vessel / 2012-08-31 - 2013-03-03 (6 місяців)
AB / Crane Operator: HHL VALPARAISO - Heavy lift vessel / 2011-11-02 - 2012-05-31 (7 місяців)
AB / Crane Operator: BELUGA BREMEN - Heavy lift vessel / 2011-01-30 - 2011-08-17 (7 місяців)
AB Seaman: EVEREST - Multi-Purpose Vessel / 2010-04-23 - 2010-11-21 (7 місяців)
2nd Officer: Vos Athos - AHTS / 2018-01-09 - 2018-03-24 (2 місяця)
2nd Officer: Vos Theia - AHTS / 2015-11-14 - 2017-11-08 (1 рік)
2nd Officer: Falcon Explorer - Research vessel / 2010-06-28 - 2015-01-15 (4 року)
3rd Officer: Falcon Explorer - Survey vessel / 2010-01-24 - 2010-03-31 (2 місяця)
AB Seaman: Falcon Explorer - Seismic vessel / 2006-07-12 - 2009-12-20 (3 року)