Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: IAPETOS - Container Ship / 2017-11-16 - 2018-05-18 (6 місяців)
AB Seaman: IAPETOS - Container Ship / 2017-02-28 - 2017-08-25 (6 місяців)
OS: M/V SKY MARINER V - Bulk Carrier / 2015-10-28 - 2016-09-08 (10 місяців)
OS: IRON LADY V - Bulk Carrier / 2014-12-03 - 2015-06-18 (6 місяців)
AB Seaman: JAWAR BASRA - Tug boat / 2017-11-04 - 2018-05-16 (6 місяців)
Boatswain: MARZAMEMI - AHTS / 2016-05-06 - 2017-06-04 (1 рік)
AB Seaman: SHARK 2 - AHTS / 2015-05-01 - 2016-03-01 (10 місяців)
AB Seaman: SHARK 2 - AHTS / 2013-12-04 - 2015-03-03 (1 рік)
AB Seaman: GILDA - General cargo / 2012-10-26 - 2013-05-31 (7 місяців)
2nd Officer: RUNNING ON WAVES - Passenger vessel / 2018-05-07 - 2018-11-15 (6 місяців)
AB Seaman: RUNNING ON WAVES - Passenger vessel / 2018-04-07 - 2018-05-07 (1 місяць)
AB Seaman: RUNNING ON WAVES - Passenger vessel / 2017-04-11 - 2017-11-25 (7 місяців)
OS: Falcona - General cargo / 2016-11-18 - 2017-02-19 (3 місяця)
OS: RUNNING ON WAVES - Passenger vessel / 2016-03-22 - 2016-10-26 (7 місяців)
2nd Officer: Indiga - Oil Products Tanker / 2020-03-16 - 2020-08-10 (5 місяців)
2nd Officer: Indiga - Oil Products Tanker / 2019-07-24 - 2019-11-26 (4 місяця)
3rd Officer: Indiga - Oil Products Tanker / 2019-01-17 - 2019-05-29 (4 місяця)
AB Seaman: Baltic Purple - Reefer / 2017-11-10 - 2018-05-03 (6 місяців)
AB Seaman: Baltic Mercury - Reefer / 2017-03-04 - 2017-06-28 (4 місяця)
2nd Officer: TANGO REY - General cargo / 2020-09-05 - 2021-02-23 (6 місяців)
2nd Officer: TANGO MAR - General cargo / 2019-09-10 - 2020-06-21 (9 місяців)
2nd Officer: HIZIR - General cargo / 2018-10-05 - 2019-04-16 (6 місяців)
2nd Officer: SARA - Multi-Purpose Vessel / 2018-05-03 - 2018-10-02 (5 місяців)
AB Seaman: SARA - Multi-Purpose Vessel / 2018-03-20 - 2018-05-02 (1 місяць)
AB Seaman: Dorado Plus - General cargo / 2017-10-13 - 2018-04-25 (6 місяців)
AB Seaman: Sea Sprinter - General cargo / 2016-11-29 - 2017-05-28 (6 місяців)
AB Seaman: Sea Leader - General cargo / 2016-01-17 - 2016-07-26 (6 місяців)
AB Seaman: SEA TRADER - General cargo / 2015-03-11 - 2015-07-24 (4 місяця)
AB Seaman: Sea Leader - Dry Cargo / 2014-04-23 - 2014-09-12 (5 місяців)
Boatswain: Olivia O - Yacht / 2020-12-01 - 2021-01-21 (2 місяця)
Boatswain: Olivia O - Yacht / 2019-09-15 - 2020-09-18 (1 рік)
Boatswain: Olivia O - Yacht / 2018-08-18 - 2019-08-01 (11 місяців)
AB Seaman: Hyundai Oakland - Container Ship / 2017-09-07 - 2018-04-21 (7 місяців)
AB Seaman: Hyundai Global - Container Ship / 2016-09-13 - 2017-04-03 (7 місяців)
3rd Officer: TAVR - Reefer / 2020-10-05 - 2021-01-15 (3 місяця)
AB Seaman: Batsfjord - Fishing vessel / 2018-01-10 - 2018-04-19 (3 місяця)
AB Seaman: Batsfjord - Fishing vessel / 2017-04-12 - 2017-08-20 (4 місяця)
AB Seaman: Batsfjord - Fishing vessel / 2016-08-15 - 2016-12-21 (4 місяця)
OS: Morskoy Briz - Fishing vessel / 2015-06-21 - 2015-07-28 (1 місяць)
AB / Crane Operator: BBC ST. PETERSBURG - Multi-Purpose Vessel / 2020-09-27 - 2021-03-30 (6 місяців)
OS: BBC ST. PETERSBURG - Multi-Purpose Vessel / 2020-03-19 - 2020-09-26 (6 місяців)
OS: BBC NEWCASTLE - Multi-Purpose Vessel / 2019-06-24 - 2020-01-19 (7 місяців)
OS: BBC EUROPE - Multi-Purpose Vessel / 2018-09-19 - 2019-04-10 (7 місяців)
AB Seaman: Gabri S - General cargo / 2017-11-24 - 2018-04-15 (5 місяців)
Junior officer: BBC OLYMPUS - Multi-Purpose Vessel / 2019-05-12 - 2019-12-09 (7 місяців)
OS: BBC OLYMPUS - General cargo / 2018-06-12 - 2018-12-10 (6 місяців)
AB Seaman: SUPER SERVANT 4 - Heavy lift vessel / 2017-11-20 - 2018-04-07 (5 місяців)
AB Seaman: SUPER SERVANT 4 - Heavy lift vessel / 2017-09-02 - 2017-09-21 (1 місяць)
OS: SUPER SERVANT 4 - Heavy lift vessel / 2017-03-06 - 2017-07-10 (4 місяця)
2nd Officer: Mandarin - Bulk Carrier / 2021-04-08 - 2021-12-22 (8 місяців)
3rd Officer: Barnacle - Bulk Carrier / 2020-03-10 - 2020-10-15 (7 місяців)
3rd Officer: Ruddy - Bulk Carrier / 2018-08-28 - 2019-04-24 (8 місяців)
AB Seaman: Ruddy - Bulk Carrier / 2017-08-25 - 2018-04-05 (7 місяців)
OS: Brant - Bulk Carrier / 2016-02-16 - 2016-11-01 (9 місяців)
Deck Cadet: NAZAN - Chemical tanker / 2019-12-19 - 2020-09-06 (9 місяців)
Steward: SANDPIPER BULKER - Bulk Carrier / 2018-06-11 - 2018-11-21 (5 місяців)
AB Seaman: LAUD - General cargo / 2017-12-15 - 2018-04-05 (4 місяця)
Deck Cadet: ABBA - Bulk Carrier / 2015-07-05 - 2016-02-08 (7 місяців)
Boatswain: Silver Kenna - Chemical tanker / 2018-10-25 - 2019-01-27 (3 місяця)
Boatswain: ARNICA - Crude Oil Tanker / 2018-04-27 - 2018-08-20 (4 місяця)
AB Seaman: TOSNA STAR - Chemical tanker / 2017-09-30 - 2018-04-05 (6 місяців)
AB Seaman: Coralwater - Chemical tanker / 2017-05-19 - 2017-07-04 (1 місяць)
AB Seaman: Desna Star - Chemical tanker / 2016-09-29 - 2017-02-21 (5 місяців)
2nd Officer: MYS ZHELANIYA - Multi-Purpose Vessel / 2021-03-30 - 2021-10-12 (6 місяців)
2nd Officer: m/v MANGAZEYA - Dry Cargo / 2020-06-16 - 2020-11-15 (5 місяців)
2nd Officer: M/v Sormovskiy 3068 - Dry Cargo / 2019-11-06 - 2019-12-04 (1 місяць)
AB Seaman: m/v "SINEGORSK", Arc5 - Multi-Purpose Vessel / 2017-10-13 - 2018-04-04 (6 місяців)
Deck Cadet: m/v "RZK CONSTANTA", Arc5 - Multi-Purpose Vessel / 2016-06-06 - 2017-02-08 (8 місяців)
AB Seaman: BABYLON - General cargo / 2017-09-18 - 2018-03-31 (6 місяців)
AB Seaman: MOSTEIN - General cargo / 2016-12-02 - 2017-04-21 (5 місяців)
AB Seaman: NURS - General cargo / 2015-08-27 - 2016-02-27 (6 місяців)
AB Seaman: WELLE - General cargo / 2014-04-04 - 2014-09-30 (6 місяців)
Watchkeeping Officer: Vasiliy Shukshin - Dry Cargo / 2018-09-21 - 2019-03-03 (5 місяців)
Watchkeeping Officer: Vasiliy Shukshin - Dry Cargo / 2018-03-31 - 2018-04-26 (1 місяць)
AB Seaman: Vasiliy Shukshin - Dry Cargo / 2017-11-19 - 2018-03-30 (4 місяця)
AB Seaman: Armada Navigator - Oil Products Tanker / 2016-03-09 - 2016-12-10 (9 місяців)
Deck Cadet: Armada Navigator - Oil Products Tanker / 2015-03-30 - 2015-08-29 (5 місяців)
Boatswain: Cielo Di Hanoi - Crude Oil Tanker / 2021-05-15 - 2021-09-24 (4 місяця)
Boatswain: chem silicon - Chemical tanker / 2020-01-06 - 2020-08-28 (8 місяців)
Boatswain: chem stream - Chemical tanker / 2019-06-09 - 2019-11-15 (5 місяців)
Boatswain: chem alya - Crude Oil Tanker / 2018-04-03 - 2018-08-08 (4 місяця)
AB Seaman: chem venus - Chemical tanker / 2017-12-24 - 2018-03-27 (3 місяця)
3rd Officer: Mangazeya - General cargo / 2019-07-01 - 2019-09-16 (2 місяця)
3rd Officer: Andrey Osipov - General cargo / 2018-12-03 - 2019-05-01 (5 місяців)
3rd Officer: Mangazeya - General cargo / 2018-06-27 - 2018-10-24 (4 місяця)
3rd Officer: Pur-Navolok - General cargo / 2018-04-26 - 2018-06-08 (1 місяць)
AB Seaman: Pioner - General cargo / 2017-11-18 - 2018-03-24 (4 місяця)
AB Seaman: Sophia l - General cargo / 2017-05-18 - 2018-03-23 (10 місяців)
OS: Bomar Amber - Bulk Carrier / 2016-06-01 - 2016-12-30 (7 місяців)
AB Seaman: Volgo-Balt 193 - Dry Cargo / 2015-03-18 - 2015-07-18 (4 місяця)
OS: Kapitan-Shyriagin - General cargo / 2014-07-03 - 2014-11-13 (4 місяця)
OS: Volgo-Balt 193 - Dry Cargo / 2013-08-22 - 2014-03-23 (7 місяців)
Boatswain: Dzintars - Fishing vessel / 2020-12-04 - 2021-03-27 (4 місяця)
Boatswain: F/V Priboi - Fishing vessel / 2020-08-16 - 2020-11-01 (3 місяця)
Boatswain: More Sodrujestva - Reefer / 2019-06-20 - 2019-09-07 (3 місяця)
Boatswain: Meridian - Reefer / 2018-11-09 - 2019-05-09 (6 місяців)
AB Seaman: Kiyevskaya Russiya - Fishing vessel / 2017-10-07 - 2018-03-21 (5 місяців)