Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: MS OOSTERDAM - Cruise Liner / 2019-07-07 - 2019-08-23 (2 місяця)
AB Seaman: MS PRINSENDAM - Cruise Liner / 2019-04-12 - 2019-07-03 (3 місяця)
AB Seaman: MS ZUIDERDAM - Cruise Liner / 2018-02-07 - 2018-11-04 (9 місяців)
OS: MS WESTERDAM - Cruise Liner / 2017-11-08 - 2017-12-22 (1 місяць)
OS: Ms MAASDAM - Cruise Liner / 2017-09-16 - 2017-11-04 (2 місяця)
3rd Officer: YOUNG SHIN - RO-RO / 2023-02-16 - 2023-10-31 (8 місяців)
3rd Officer: Ah Shin - RO-RO / 2022-04-14 - 2022-11-22 (7 місяців)
Junior officer: Volkhov - Reefer / 2021-02-03 - 2021-03-28 (2 місяця)
AB Seaman: Ekarma - Multi-Purpose Vessel / 2019-04-15 - 2019-08-23 (4 місяця)
AB / Crane Operator: Sabo - General cargo / 2018-10-26 - 2019-03-07 (4 місяця)
Boatswain: SEA PATRIS - RO-RO / 2022-10-26 - 2023-04-14 (6 місяців)
Boatswain: SEASPAN CHIWAN - Container Ship / 2021-05-11 - 2022-01-27 (9 місяців)
Boatswain: SEA PATRIS - RO-RO / 2020-07-11 - 2021-02-17 (7 місяців)
Boatswain: SEA HELLINIS - RO-RO / 2019-08-23 - 2020-01-09 (5 місяців)
AB Seaman: SEA HELLINIS - RO-RO / 2019-03-04 - 2019-08-22 (6 місяців)
2nd Officer: GREEN STAR - Container Ship / 2023-07-22 - 2024-02-15 (7 місяців)
3rd Officer: CCNI ANGOL - Container Ship / 2022-09-23 - 2023-04-01 (6 місяців)
3rd Officer: SPARTEL TRADER - Container Ship / 2022-01-26 - 2022-08-24 (7 місяців)
AB Seaman: ZIM SHEKOU - Container Ship / 2019-01-09 - 2019-08-22 (7 місяців)
AB Seaman: GSL Africa - Container Ship / 2018-01-30 - 2018-09-23 (8 місяців)
AB Seaman: Box Express - Container Ship / 2019-03-20 - 2019-08-22 (5 місяців)
AB Seaman: MSC Zebra - Container Ship / 2017-11-06 - 2018-05-06 (6 місяців)
AB Seaman: Express Black Sea - Container Ship / 2017-01-31 - 2017-08-19 (7 місяців)
AB Seaman: Hyundai Tenacity - Container Ship / 2016-03-29 - 2016-10-14 (6 місяців)
OS: YM Seattle - Container Ship / 2015-07-28 - 2016-01-30 (6 місяців)
3rd Officer: VF TANKER - 13 - Crude Oil Tanker / 2020-10-25 - 2021-02-21 (4 місяця)
3rd Officer: VF TANKER - 13 - Oil Products Tanker / 2020-01-23 - 2020-06-23 (5 місяців)
AB Seaman: MARIPOSA - Chemical tanker / 2019-04-14 - 2019-08-21 (4 місяця)
AB Seaman: Ambelos - Crude Oil Tanker / 2018-04-20 - 2018-10-21 (6 місяців)
OS: Petalouda - Oil Products Tanker / 2017-02-23 - 2017-10-06 (7 місяців)
Boatswain: Rusich-10 - Dry Cargo / 2019-06-10 - 2019-08-21 (2 місяця)
AB Seaman: Armanborg - Tug boat / 2019-01-14 - 2019-03-03 (2 місяця)
AB Seaman: Remos - Bunkering Vessel / 2018-05-04 - 2018-11-14 (6 місяців)
AB Seaman: Atameken - Dry Cargo / 2017-10-20 - 2018-04-14 (6 місяців)
Deck Cadet: Авангард - RO-RO / 2017-06-23 - 2017-08-24 (2 місяця)
3rd Officer: Flagship Privet - Crude Oil Tanker / 2023-12-25 - 2024-05-17 (5 місяців)
3rd Officer: KOI - Oil Products Tanker / 2022-09-26 - 2023-03-03 (5 місяців)
3rd Officer: Spottail - Crude Oil Tanker / 2021-03-08 - 2021-11-22 (8 місяців)
3rd Officer: Sand Shiner - Oil Products Tanker / 2019-12-06 - 2020-12-02 (12 місяців)
AB Seaman: RS TARA - Crude Oil Tanker / 2018-12-17 - 2019-08-20 (8 місяців)
AB Seaman: m/v ''Ayshe'' - RO-RO / 2019-04-20 - 2019-08-20 (4 місяця)
AB Seaman: MV SEA PATRIS - RO-RO / 2018-08-11 - 2018-12-29 (5 місяців)
OS: m/v "Sea Aeolis" - RO-RO / 2017-09-21 - 2018-05-03 (7 місяців)
OS: m/v "Modern Link" - RO-RO / 2017-05-29 - 2017-09-10 (3 місяця)
Deck Cadet: S/T "Novator" - Other vessels / 2015-06-08 - 2016-03-14 (9 місяців)
AB Seaman: ICE EAGLE - Crude Oil Tanker / 2019-04-03 - 2019-08-16 (4 місяця)
AB Seaman: Ice Eagle - Crude Oil Tanker / 2017-11-30 - 2018-03-12 (3 місяця)
AB Seaman: Ginaldag - Crude Oil Tanker / 2016-08-27 - 2017-01-24 (5 місяців)
AB Seaman: Ginaldag - Crude Oil Tanker / 2016-01-26 - 2016-05-17 (4 місяця)
AB Seaman: Ginaldag - Crude Oil Tanker / 2015-04-09 - 2015-09-03 (5 місяців)
OS: SENTINEL - Bulk Carrier / 2018-12-17 - 2019-08-16 (8 місяців)
OS: MINERAL DRAGON - Bulk Carrier / 2018-01-22 - 2018-08-07 (7 місяців)
OS: MINERAL BEIJING - Bulk Carrier / 2017-05-18 - 2017-11-04 (6 місяців)
OS: RT DAGR - Container Ship / 2016-12-22 - 2017-02-02 (1 місяць)
OS: PIANO - General cargo / 2015-12-03 - 2016-07-13 (7 місяців)
3rd Officer: Meroving - Dry Cargo / 2019-03-24 - 2019-08-11 (5 місяців)
2nd Officer: Fariz Ismailkhanov - Oil Products Tanker / 2018-12-07 - 2019-01-16 (1 місяць)
3rd Officer: Agsu - Oil Products Tanker / 2018-05-19 - 2018-09-20 (4 місяця)
AB Seaman: Agsu - Oil Products Tanker / 2017-08-25 - 2017-12-19 (4 місяця)
AB Seaman: Pal-5 - Tug boat / 2017-05-31 - 2017-08-22 (3 місяця)
AB Seaman: GOODREACH - Container Ship / 2019-02-03 - 2019-08-08 (6 місяців)
AB Seaman: MSC ISHYKA - Container Ship / 2017-04-13 - 2017-11-26 (7 місяців)
AB Seaman: MSC AGATA - Container Ship / 2016-03-26 - 2016-11-12 (8 місяців)
OS: MSC HIMANSHI - Container Ship / 2015-03-12 - 2015-10-10 (7 місяців)
OS: MSC BRIANNA - Container Ship / 2014-02-24 - 2014-09-13 (7 місяців)
OS: MT PETERPAUL - Chemical tanker / 2018-12-14 - 2019-08-08 (8 місяців)
OS: MT SEA MARSHAL - Oil Products Tanker / 2018-09-06 - 2018-09-28 (1 місяць)
OS: MT VIOLET 1 - Chemical tanker / 2017-10-22 - 2018-06-28 (8 місяців)
OS: MT OCEAN PRIDE - Chemical tanker / 2016-10-07 - 2017-05-11 (7 місяців)
Watchkeeping Officer: Albatros - Dredger / 2022-08-10 - 2022-09-10 (1 місяць)
Watchkeeping Officer: Albatros - Dredger / 2022-06-11 - 2022-07-12 (1 місяць)
AB Seaman: CDRY BROWN - General cargo / 2019-03-05 - 2019-08-06 (5 місяців)
AB Seaman: RS Mistral - General cargo / 2018-04-30 - 2018-09-07 (4 місяця)
AB Seaman: Reykjafoss - General cargo / 2017-08-23 - 2017-12-27 (4 місяця)
2nd Officer: GLAFKOS - Bulk Carrier / 2022-11-04 - 2023-07-29 (9 місяців)
3rd Officer: DANAE - Bulk Carrier / 2021-11-23 - 2022-05-16 (6 місяців)
3rd Officer: PROTEAS - Bulk Carrier / 2021-01-18 - 2021-06-09 (5 місяців)
3rd Officer: AENEAS - Bulk Carrier / 2019-12-27 - 2020-08-18 (8 місяців)
AB Seaman: DIONE - Bulk Carrier / 2019-02-04 - 2019-08-05 (6 місяців)
2nd Officer: Intrepid - Oil Products Tanker / 2022-01-08 - 2022-07-05 (6 місяців)
3rd Officer: Marlin - Oil Products Tanker / 2021-01-19 - 2021-08-29 (7 місяців)
3rd Officer: Marlin - Oil Products Tanker / 2019-10-27 - 2020-06-29 (8 місяців)
AB Seaman: Baltic Prosperity - Oil Products Tanker / 2019-01-21 - 2019-07-31 (6 місяців)
2nd Officer: IMMENSITY - General cargo / 2021-03-06 - 2021-11-04 (8 місяців)
2nd Officer: ARUCAS - General cargo / 2020-06-22 - 2021-01-05 (6 місяців)
2nd Officer: LAFJORD - General cargo / 2019-08-22 - 2020-02-25 (6 місяців)
AB Seaman: CHRISTA - General cargo / 2019-01-13 - 2019-07-30 (7 місяців)
AB Seaman: RIVER THAMES - General cargo / 2017-10-17 - 2018-08-13 (10 місяців)
AB Seaman: ISTRIA - Bulk Carrier / 2019-01-21 - 2019-07-30 (6 місяців)
AB Seaman: LAMBAY - Bulk Carrier / 2018-04-01 - 2018-10-29 (7 місяців)
AB Seaman: Iolaos - Bulk Carrier / 2017-06-22 - 2017-11-26 (5 місяців)
AB Seaman: Oceanus - Bulk Carrier / 2016-07-13 - 2017-03-01 (8 місяців)
AB Seaman: ADASTRA - Bulk Carrier / 2015-06-23 - 2016-02-03 (7 місяців)
AB Seaman: MAC Centaurus - Platform Supply vessel / 2019-05-04 - 2019-07-28 (3 місяця)
AB Seaman: GSP Centaurus - Platform Supply vessel / 2019-02-01 - 2019-04-08 (2 місяця)
AB Seaman: GSP Centaurus - Platform Supply vessel / 2018-10-01 - 2018-11-27 (2 місяця)
AB Seaman: Arklow Breeze - General cargo / 2017-11-19 - 2018-07-26 (8 місяців)
AB Seaman: Rebecca - Cable laying vessel / 2017-02-24 - 2017-06-05 (3 місяця)