Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Flagship Willow - Oil Products Tanker / 2019-05-20 - 2020-06-14 (1 рік)
AB Seaman: Spottail - Oil Products Tanker / 2018-02-21 - 2019-01-31 (11 місяців)
AB Seaman: Skamandros - Crude Oil Tanker / 2017-04-25 - 2017-08-22 (4 місяця)
AB Seaman: Flagship Willow - Oil Products Tanker / 2015-11-06 - 2016-09-09 (10 місяців)
AB Seaman: Gypsum Centennial - Multi-Purpose Vessel / 2014-11-25 - 2015-03-31 (4 місяця)
3rd Officer: ZEFYROS REEFER - Reefer / 2021-10-01 - 2022-04-12 (6 місяців)
3rd Officer: COOL GIRL - Reefer / 2020-11-20 - 2021-06-10 (7 місяців)
AB Seaman: FRIO STAR - Reefer / 2019-11-22 - 2020-06-13 (7 місяців)
AB Seaman: Taganrogskiy Zaliv - Reefer / 2019-02-02 - 2019-07-24 (6 місяців)
AB Seaman: Frio Aegean - Reefer / 2018-04-16 - 2018-11-02 (7 місяців)
AB Seaman: CMA CGM RABELAIS - Container Ship / 2020-02-06 - 2020-06-12 (4 місяця)
OS: Langeness - Container Ship / 2018-11-26 - 2019-06-05 (6 місяців)
OS: BBC Kibo - Heavy lift vessel / 2017-12-22 - 2018-05-05 (4 місяця)
Deck Cadet: BBC GERMANY - Heavy lift vessel / 2016-12-05 - 2017-06-18 (6 місяців)
Deck Cadet: Straitview - Chemical tanker / 2016-04-11 - 2016-09-01 (5 місяців)
Boatswain: Elbrus - Crude Oil Tanker / 2023-04-23 - 2023-11-06 (6 місяців)
Boatswain: Ursus Arctos - Crude Oil Tanker / 2022-11-01 - 2023-02-13 (3 місяця)
Boatswain: Ocean jupiter - Oil Products Tanker / 2021-06-29 - 2022-05-20 (11 місяців)
Boatswain: Free spirit - Crude Oil Tanker / 2020-08-17 - 2021-02-21 (6 місяців)
AB Seaman: FMT EFES - Chemical tanker / 2019-12-03 - 2020-06-12 (6 місяців)
2nd Officer: M/v Arno Babajanyan - Oil Products Tanker / 2023-06-24 - 2023-07-12 (1 місяць)
3rd Officer: M/v Arno Babajanyan - Oil Products Tanker / 2023-03-20 - 2023-06-23 (3 місяця)
2nd Officer: M/v Transbunker - Bunkering Vessel / 2022-06-02 - 2023-03-11 (9 місяців)
2nd Officer: M/v Korsakov - Bunkering Vessel / 2022-04-26 - 2022-05-27 (1 місяць)
AB Seaman: NS Clipper - Crude Oil Tanker / 2019-12-10 - 2020-06-11 (6 місяців)
Boatswain: MT Bowfin - Oil Products Tanker / 2021-03-15 - 2021-09-03 (6 місяців)
Boatswain: MT Songa jade - Oil Products Tanker / 2020-07-08 - 2020-10-23 (3 місяця)
AB Seaman: MT Orakai - Chemical tanker / 2019-12-02 - 2020-06-11 (6 місяців)
AB Seaman: MT Oralynn - Oil Products Tanker / 2019-06-02 - 2019-09-09 (3 місяця)
AB Seaman: MT Oramalia - Oil Products Tanker / 2018-08-03 - 2019-02-03 (6 місяців)
3rd Officer: ARMADA NAVIGATOR - Oil Products Tanker / 2022-04-03 - 2022-06-08 (2 місяця)
AB Seaman: Chingiz Mustafayev - Chemical tanker / 2019-11-20 - 2020-06-08 (7 місяців)
AB Seaman: CASPIAN LEADER - Oil Products Tanker / 2019-04-24 - 2019-08-29 (4 місяця)
AB Seaman: DAHI BYULBYUL - Oil Products Tanker / 2019-02-05 - 2019-04-17 (2 місяця)
2nd Officer: Border - Container Ship / 2023-08-24 - 2024-05-05 (8 місяців)
3rd Officer: Border - Container Ship / 2022-10-15 - 2023-04-27 (6 місяців)
3rd Officer: Oya Star - Cement Carrier / 2021-08-26 - 2022-04-28 (8 місяців)
AB Seaman: MSC Lea - Container Ship / 2019-09-07 - 2020-06-08 (9 місяців)
AB Seaman: Msc Luna F - Container Ship / 2018-09-07 - 2019-04-20 (7 місяців)
AB Seaman: Taganrogskiy Zaliv - Reefer / 2019-07-23 - 2020-06-06 (10 місяців)
AB Seaman: FRIO CHIKUMA - Reefer / 2018-09-22 - 2019-05-06 (7 місяців)
AB Seaman: FRIO CHIKUMA - Reefer / 2017-09-23 - 2018-02-28 (5 місяців)
AB Seaman: Pacific Breeze - Reefer / 2016-04-01 - 2016-08-16 (4 місяця)
OS: Pacific Breeze - Reefer / 2015-03-06 - 2015-10-01 (7 місяців)
AB Seaman: Olskiy rybak - Fishing vessel / 2020-01-26 - 2020-06-03 (4 місяця)
AB Seaman: Olskiy rybak - Fishing vessel / 2019-04-11 - 2019-07-28 (4 місяця)
AB Seaman: Olskiy rybak - Fishing vessel / 2018-04-01 - 2018-07-31 (4 місяця)
AB Seaman: Olskiy rybak - Fishing vessel / 2017-10-19 - 2018-02-06 (4 місяця)
AB Seaman: Olskiy rybak - SBL Vessel / 2016-03-14 - 2016-06-09 (3 місяця)
3rd Officer: Brentholmen - Chemical tanker / 2022-05-03 - 2022-08-11 (3 місяця)
Junior officer: Brentholmen - Chemical tanker / 2022-04-08 - 2022-05-02 (1 місяць)
Junior officer: Askholmen - Chemical tanker / 2021-07-03 - 2021-11-25 (5 місяців)
Junior officer: Storholmen - Chemical tanker / 2020-12-14 - 2021-03-16 (3 місяця)
AB Seaman: STI Hackney - Chemical tanker / 2019-11-08 - 2020-06-03 (7 місяців)
AB Seaman: VTS-1 - General cargo / 2020-03-23 - 2020-06-02 (2 місяця)
3rd Officer: Pavel Yudin - Oil Products Tanker / 2019-05-25 - 2019-10-10 (4 місяця)
AB Seaman: Yuliy Makarenkov - Oil Products Tanker / 2018-12-28 - 2019-03-20 (3 місяця)
AB Seaman: Topaz-Lena - Crane vessel / 2018-05-25 - 2018-07-24 (2 місяця)
AB Seaman: Volgoneft-109 - Oil Products Tanker / 2015-10-16 - 2015-11-12 (1 місяць)
2nd Officer: Nearchos - Bulk Carrier / 2023-12-09 - 2024-06-09 (6 місяців)
3rd Officer: Aiantas - Bulk Carrier / 2022-06-11 - 2023-04-18 (10 місяців)
3rd Officer: Icarus - Bulk Carrier / 2021-07-12 - 2021-12-31 (6 місяців)
AB Seaman: Leonidas - Bulk Carrier / 2019-10-09 - 2020-05-30 (8 місяців)
OS: Hera Oldendorff - Bulk Carrier / 2019-02-15 - 2019-07-30 (5 місяців)
Boatswain: Hadeland - Multi-Purpose Vessel / 2021-07-16 - 2022-01-11 (6 місяців)
Boatswain: BBC YUKON - General cargo / 2020-09-09 - 2021-04-21 (7 місяців)
AB Seaman: Sider Jasmine - General cargo / 2019-08-03 - 2020-05-27 (10 місяців)
AB Seaman: Sider Venture - Cement Carrier / 2018-09-10 - 2019-05-16 (8 місяців)
AB Seaman: NACC ARGONAUT - Cement Carrier / 2018-04-07 - 2018-07-13 (3 місяця)
Boatswain: Сивуч - General cargo / 2021-04-08 - 2021-08-21 (4 місяця)
Boatswain: Topaz Amur - Other vessels / 2020-09-23 - 2020-12-30 (3 місяця)
Boatswain: Topaz Ural - Other vessels / 2020-06-23 - 2020-09-07 (2 місяця)
AB Seaman: Topaz Isim - Other vessels / 2020-03-06 - 2020-05-24 (3 місяця)
AB Seaman: Topaz Lena - Other vessels / 2019-12-16 - 2020-01-25 (1 місяць)
2nd Officer: GH FREEDOM - AHTS / 2021-11-23 - 2022-05-18 (6 місяців)
2nd Officer: Bourbon Liberty 161 - Platform Supply vessel / 2021-06-17 - 2021-10-04 (4 місяця)
2nd Officer: Allianz Titanium - AHTS / 2020-11-06 - 2021-01-11 (2 місяця)
2nd Officer: Allianz Titanium - AHTS / 2020-08-05 - 2020-11-05 (3 місяця)
AB Seaman: Scandi Saigon - AHTS / 2020-05-12 - 2020-05-21 (9 днів)
Boatswain: Ecostory - Chemical tanker / 2020-07-01 - 2020-11-28 (5 місяців)
AB Seaman: Tamanskiy - Chemical tanker / 2019-12-12 - 2020-05-18 (5 місяців)
AB Seaman: Mugan - Chemical tanker / 2018-10-06 - 2019-04-12 (6 місяців)
AB Seaman: Bluefin - Chemical tanker / 2017-11-05 - 2018-04-01 (5 місяців)
AB Seaman: BORCHALI - Chemical tanker / 2016-11-21 - 2017-04-15 (5 місяців)
Boatswain: STI San Telmo - Oil Products Tanker / 2022-04-15 - 2022-08-02 (4 місяця)
Boatswain: STI Poplar - Oil Products Tanker / 2021-06-30 - 2021-11-11 (4 місяця)
Boatswain: STI Poplar - Oil Products Tanker / 2020-10-22 - 2021-02-28 (4 місяця)
AB Seaman: STI Camden - Oil Products Tanker / 2019-11-07 - 2020-05-18 (6 місяців)
AB Seaman: STI Jardins - Chemical tanker / 2019-01-26 - 2019-08-19 (7 місяців)
2nd Officer: Poltava - Other vessels / 2023-04-20 - 2023-09-19 (5 місяців)
3rd Officer: POLTAVA - Other vessels / 2022-06-07 - 2022-12-19 (6 місяців)
3rd Officer: TAVRIA - Other vessels / 2021-06-02 - 2022-02-07 (8 місяців)
AB Seaman: Poltava - Other vessels / 2020-03-12 - 2020-05-15 (2 місяця)
AB Seaman: Tavria - Other vessels / 2019-08-21 - 2019-12-09 (4 місяця)
Boatswain: Thomas Selmer - Bulk Carrier / 2020-08-05 - 2021-01-27 (6 місяців)
AB Seaman: Achilleus - Bulk Carrier / 2019-09-14 - 2020-05-14 (8 місяців)
Boatswain: Wehr Singapore /vessel sold/ - Container Ship / 2016-12-12 - 2017-02-15 (2 місяця)
Boatswain: Therese Selmer - Bulk Carrier / 2015-12-14 - 2016-06-04 (6 місяців)
Boatswain: Wehr Blankeneze - Container Ship / 2014-11-14 - 2015-06-14 (7 місяців)