Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: NS Corona - Crude Oil Tanker / 2021-03-08 - 2021-09-09 (6 місяців)
AB Seaman: NS Clipper - Crude Oil Tanker / 2020-02-23 - 2020-08-20 (6 місяців)
AB Seaman: NS Clipper - Crude Oil Tanker / 2019-02-10 - 2019-08-11 (6 місяців)
OS: NS Columbus - Crude Oil Tanker / 2018-01-05 - 2018-07-13 (6 місяців)
OS: NS Columbus - Crude Oil Tanker / 2016-10-23 - 2017-05-06 (6 місяців)
AB Seaman: Elsabeth c - Bulk Carrier / 2021-01-09 - 2021-09-08 (8 місяців)
OS: SHEILA - Bulk Carrier / 2020-01-07 - 2020-07-21 (6 місяців)
OS: LEFKONIKO - Bulk Carrier / 2019-07-21 - 2019-11-12 (4 місяця)
OS: LADY CELINE - Bulk Carrier / 2018-08-18 - 2019-01-14 (5 місяців)
OS: Barnet - General cargo / 2016-10-26 - 2017-03-04 (4 місяця)
AB Seaman: Wiking Princess - RO-RO / 2021-03-19 - 2021-09-07 (6 місяців)
AB Seaman: Frio Marathon - Reefer / 2020-06-01 - 2020-11-18 (6 місяців)
AB Seaman: BBC Thames - Multi-Purpose Vessel / 2019-08-08 - 2020-02-03 (6 місяців)
AB Seaman: Frieda - General cargo / 2018-11-30 - 2019-04-20 (5 місяців)
AB Seaman: Elpida - General cargo / 2018-03-02 - 2018-08-25 (6 місяців)
AB Seaman: Avra Miteras - Container Ship / 2021-02-26 - 2021-09-07 (6 місяців)
AB Seaman: Avra Miteras - Container Ship / 2019-12-18 - 2020-08-07 (8 місяців)
OS: Avra Miteras - Container Ship / 2019-02-28 - 2019-06-21 (4 місяця)
OS: Avra Miteras - Container Ship / 2018-02-23 - 2018-12-27 (10 місяців)
OS: Ninety One - Bulk Carrier / 2016-08-27 - 2017-03-03 (6 місяців)
AB Seaman: mv Ugljan - Bulk Carrier / 2021-01-22 - 2021-09-07 (8 місяців)
Junior officer: EIDER S - Bulk Carrier / 2017-08-06 - 2017-12-08 (4 місяця)
Deck Cadet: mv MINERAL NEW YORK - Bulk Carrier / 2016-11-28 - 2017-06-15 (7 місяців)
Deck Cadet: m/v ''OCEAN DRAGON'' - Container Ship / 2014-08-08 - 2014-11-20 (3 місяця)
Deck Cadet: m/v "MIKHAYLO SINITSYA'' - Dry Cargo / 2012-07-05 - 2012-12-12 (5 місяців)
AB Seaman: UAL Lobito - Multi-Purpose Vessel / 2021-03-29 - 2021-09-06 (5 місяців)
Boatswain: Pola Anastasia - General cargo / 2020-08-26 - 2020-12-18 (4 місяця)
Boatswain: Pola Anatolia - General cargo / 2020-03-01 - 2020-07-11 (4 місяця)
AB Seaman: Pola Anatolia - General cargo / 2019-08-09 - 2020-02-02 (6 місяців)
Boatswain: Fair Wind - General cargo / 2018-11-24 - 2019-05-08 (5 місяців)
AB Seaman: Tide Navigator - General cargo / 2021-03-05 - 2021-09-05 (6 місяців)
AB Seaman: Stamford Eagle - Bulk Carrier / 2020-09-05 - 2020-12-14 (3 місяця)
OS: Martin - Bulk Carrier / 2019-10-24 - 2020-03-29 (5 місяців)
OS: FWN Merchant - General cargo / 2019-04-24 - 2019-07-26 (3 місяця)
OS: Phoenix Beuaty - Bulk Carrier / 2017-10-26 - 2018-05-15 (7 місяців)
Boatswain: Blue tune - General cargo / 2022-04-14 - 2023-02-04 (10 місяців)
AB Seaman: Magda - Bulk Carrier / 2020-09-28 - 2021-09-04 (11 місяців)
OS: Als vesta - Container Ship / 2019-04-28 - 2020-02-03 (9 місяців)
OS: Arsinoe - Bulk Carrier / 2018-10-22 - 2019-04-19 (6 місяців)
OS: Vanshi - Bulk Carrier / 2017-07-24 - 2018-07-27 (1 рік)
AB Seaman: ELAZIZ - General cargo / 2021-01-27 - 2021-09-04 (7 місяців)
AB Seaman: Aira - Oil Products Tanker / 2020-09-19 - 2020-10-28 (1 місяць)
AB Seaman: Elaziz - General cargo / 2019-07-15 - 2020-07-04 (12 місяців)
AB Seaman: Sigma - General cargo / 2018-06-16 - 2018-12-04 (6 місяців)
AB Seaman: Norbjørn - General cargo / 2016-11-01 - 2016-12-18 (2 місяця)
AB Seaman: cma cgm Saint Lourent - Container Ship / 2021-07-01 - 2021-09-03 (2 місяця)
AB Seaman: cma cgm Thames - Container Ship / 2020-03-10 - 2020-10-18 (7 місяців)
AB Seaman: cma cgm Lisa Marie - Container Ship / 2018-11-08 - 2019-04-30 (6 місяців)
OS: cma cgm Lisa Marie - Container Ship / 2017-11-13 - 2018-05-11 (6 місяців)
OS: cma cgm White Shark - Container Ship / 2016-10-19 - 2017-03-11 (5 місяців)
AB Seaman: VIKTOR BAKAEV - Crude Oil Tanker / 2021-02-17 - 2021-09-02 (7 місяців)
OS: ADYGEYA - Crude Oil Tanker / 2019-11-05 - 2020-07-29 (9 місяців)
AB Seaman: ALEKSEY AFANASYEV - General cargo / 2019-03-04 - 2019-08-01 (5 місяців)
AB Seaman: ALEKSEY AFANASYEV - General cargo / 2018-06-19 - 2018-10-27 (4 місяця)
AB Seaman: BTP-611 - Tug boat / 2018-03-01 - 2018-05-08 (2 місяця)
AB Seaman: MV. PRABHU YUVIKA - Bulk Carrier / 2020-10-30 - 2021-09-02 (10 місяців)
AB Seaman: MV GOLDEN ACE - Bulk Carrier / 2019-12-02 - 2020-07-15 (7 місяців)
AB Seaman: MV LUMOSO HAWARI - Bulk Carrier / 2019-02-14 - 2019-09-25 (7 місяців)
AB Seaman: MV LUMOSO AMAN - Bulk Carrier / 2018-02-05 - 2018-10-15 (8 місяців)
AB Seaman: Wilson Aegean - Platform Supply vessel / 2021-03-10 - 2021-09-02 (6 місяців)
AB Seaman: Savanna Wind - Reefer / 2020-07-09 - 2020-11-16 (4 місяця)
AB Seaman: Frio Petropavlovsk - Reefer / 2019-07-15 - 2019-12-08 (5 місяців)
AB Seaman: Сrown Jade - Reefer / 2018-03-27 - 2018-08-08 (4 місяця)
AB Seaman: Novaya Zemlya - Bulk Carrier / 2017-04-05 - 2017-12-25 (9 місяців)
3rd Officer: GLADIATOR - Oil Products Tanker / 2023-02-08 - 2023-06-11 (4 місяця)
3rd Officer: CAPE TAURA - Chemical tanker / 2022-01-11 - 2022-08-12 (7 місяців)
AB Seaman: BAREILLY - Crude Oil Tanker / 2021-03-26 - 2021-09-02 (5 місяців)
AB Seaman: ARCTIC BAY - Chemical tanker / 2020-02-29 - 2020-10-08 (7 місяців)
AB Seaman: ARCTIC BAY - Chemical tanker / 2019-05-05 - 2019-11-05 (6 місяців)
3rd Officer: G Dancer - LPG / LNG / 2021-09-03 - 2022-07-02 (10 місяців)
AB Seaman: G Dancer - LPG / LNG / 2021-06-28 - 2021-09-02 (2 місяця)
AB Seaman: MIRELA - Dry Cargo / 2020-06-27 - 2021-02-21 (8 місяців)
AB Seaman: SHEILA - Dry Cargo / 2019-04-27 - 2020-02-14 (10 місяців)
AB Seaman: VICTORIA MAY - Dry Cargo / 2018-04-12 - 2018-11-05 (7 місяців)
AB Seaman: TIARA - General cargo / 2021-01-13 - 2021-09-02 (8 місяців)
AB Seaman: Norma - General cargo / 2020-05-03 - 2020-10-30 (6 місяців)
AB Seaman: TIARA - General cargo / 2019-06-13 - 2020-01-24 (7 місяців)
AB Seaman: Rimona - Bulk Carrier / 2018-03-12 - 2018-08-05 (5 місяців)
AB Seaman: Rimona - Bulk Carrier / 2017-06-21 - 2018-01-26 (7 місяців)
3rd Officer: Kamilla - General cargo / 2022-10-15 - 2023-03-11 (5 місяців)
Navigation Officer: Admiral Vladimirsky - Research vessel / 2021-09-02 - 2022-03-16 (6 місяців)
AB Seaman: Admiral Vladimirsky - Research vessel / 2021-05-11 - 2021-09-01 (4 місяця)
Junior officer: Admiral Vladimirsky - Research vessel / 2020-08-17 - 2021-05-10 (9 місяців)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2019-07-09 - 2019-09-08 (2 місяця)
AB Seaman: ECHO STAR - LPG / LNG / 2021-02-19 - 2021-09-01 (6 місяців)
AB Seaman: White Eagle - Dry Cargo / 2020-03-05 - 2020-08-11 (5 місяців)
3rd Officer: mv SFL DEE - Bulk Carrier / 2018-09-11 - 2019-03-13 (6 місяців)
Junior officer: Pollux - General cargo / 2017-10-22 - 2018-04-17 (6 місяців)
OS: BBC Plata - Multi-Purpose Vessel / 2016-09-22 - 2017-04-26 (7 місяців)
AB Seaman: Thomas Selmer - Bulk Carrier / 2020-12-20 - 2021-09-01 (8 місяців)
AB Seaman: Axios - Bulk Carrier / 2019-10-30 - 2020-08-16 (10 місяців)
AB Seaman: Figalia Prudence - Bulk Carrier / 2018-11-18 - 2019-06-27 (7 місяців)
AB Seaman: ZEUS I - Bulk Carrier / 2017-09-07 - 2018-06-18 (9 місяців)
AB Seaman: Harlequein - Bulk Carrier / 2017-03-01 - 2017-07-14 (4 місяця)
AB Seaman: Scarlet Lady - Cruise Liner / 2021-02-01 - 2021-08-31 (7 місяців)
AB Seaman: Scarlet Lady - Cruise Liner / 2020-07-28 - 2020-12-02 (4 місяця)
AB Seaman: Scarlet Lady - Cruise Liner / 2020-01-05 - 2020-06-03 (5 місяців)
Boatswain: Marie - Dry Cargo / 2018-11-28 - 2019-05-14 (6 місяців)
Boatswain: Marcel - General cargo / 2017-12-25 - 2018-07-19 (7 місяців)