Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: MSC ASLI - Container Ship / 2021-08-30 - 2022-06-02 (9 місяців)
3rd Officer: MSC DENISSE - Container Ship / 2020-09-19 - 2021-05-17 (8 місяців)
3rd Officer: MSC INDIA - Container Ship / 2019-10-29 - 2020-07-02 (8 місяців)
3rd Officer: MV "Federal Sable" - Bulk Carrier / 2021-05-07 - 2022-01-09 (8 місяців)
Deck Cadet: MV "Federal Sutton" - Bulk Carrier / 2020-08-01 - 2021-02-07 (6 місяців)
Deck Cadet: MV "Federal Takase" - Bulk Carrier / 2019-04-17 - 2019-09-26 (5 місяців)
Deck Cadet: MV "Mineral Maureen" - Bulk Carrier / 2018-02-23 - 2018-09-01 (6 місяців)
2nd Officer: Gant Muse - Bulk Carrier / 2023-10-24 - 2024-04-28 (6 місяців)
2nd Officer: Socratis - Bulk Carrier / 2023-03-07 - 2023-09-04 (6 місяців)
2nd Officer: Thalis - Bulk Carrier / 2022-05-24 - 2023-01-16 (8 місяців)
3rd Officer: Yangtze Quantum - Bulk Carrier / 2021-04-26 - 2021-12-25 (8 місяців)
AB Seaman: MV Maran Hero - Bulk Carrier / 2020-09-20 - 2020-11-21 (2 місяця)
AB Seaman: Pavel Yudin - Crude Oil Tanker / 2021-07-23 - 2021-12-24 (5 місяців)
AB Seaman: Volgoneft 119 - Crude Oil Tanker / 2020-04-03 - 2020-11-07 (7 місяців)
2nd Officer: Kaileen - General cargo / 2022-03-28 - 2022-08-24 (5 місяців)
3rd Officer: Sibirskiy-2119 - General cargo / 2021-07-07 - 2021-12-18 (5 місяців)
3rd Officer: FORSA - Fishing vessel / 2021-05-13 - 2021-12-14 (7 місяців)
3rd Officer: Armenak Babaev - Fishing vessel / 2020-07-08 - 2021-01-19 (6 місяців)
3rd Officer: Ghasha - LPG / LNG / 2021-08-13 - 2021-12-11 (4 місяця)
3rd Officer: Coral Parensis - LPG / LNG / 2021-04-14 - 2021-06-14 (2 місяця)
3rd Officer: Coral Leaf - LPG / LNG / 2020-12-18 - 2021-02-23 (2 місяця)
AB Seaman: Johanna G - Bulk Carrier / 2021-04-05 - 2021-11-05 (7 місяців)
3rd Officer: Beechgate - Bulk Carrier / 2020-09-14 - 2021-01-29 (4 місяця)
AB Seaman: KP Albatross - Bulk Carrier / 2019-10-29 - 2020-08-29 (10 місяців)
OS: mv "Nadine V" - Bulk Carrier / 2021-03-12 - 2021-10-06 (7 місяців)
Deck Cadet: Toto BR - General cargo / 2020-08-29 - 2020-11-30 (3 місяця)
Deck Cadet: mv "Alexo" - RO-RO / 2018-06-26 - 2018-11-28 (5 місяців)
3rd Officer: Mt Mount Olympus - Oil Products Tanker / 2021-03-27 - 2021-09-15 (6 місяців)
Deck Cadet: M/V PUSAN C - Container Ship / 2020-07-20 - 2020-11-15 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V Marco Polo - Passenger vessel / 2018-02-22 - 2018-09-19 (7 місяців)
Deck Cadet: M/V Stella Kuma - Bulk Carrier / 2016-07-05 - 2017-01-14 (6 місяців)
2nd Officer: Wepion - LPG / LNG / 2024-04-15 - 2024-07-09 (3 місяця)
2nd Officer: Kallo - LPG / LNG / 2023-08-10 - 2023-12-15 (4 місяця)
2nd Officer: Waregem - LPG / LNG / 2022-10-18 - 2023-02-19 (4 місяця)
2nd Officer: Kaprijke - LPG / LNG / 2021-12-03 - 2022-05-13 (5 місяців)
3rd Officer: Libramont - LPG / LNG / 2021-03-18 - 2021-08-09 (5 місяців)
Deck Cadet: TSV «Druzhba» - Sailing Vessel / 2020-08-09 - 2020-08-30 (1 місяць)
3rd Officer: Lake Kivu - RO-RO / 2019-12-09 - 2020-07-27 (8 місяців)
3rd Officer: MOL Maneuver - Container Ship / 2019-02-01 - 2019-05-17 (4 місяця)
3rd Officer: Ruby Ace - RO-RO / 2018-07-10 - 2018-11-16 (4 місяця)
3rd Officer: Carnation Ace - RO-RO / 2017-11-07 - 2018-02-20 (3 місяця)
3rd Officer: Felicity Ace - RO-RO / 2017-05-26 - 2017-08-04 (2 місяця)
3rd Officer: Medemborg - General cargo / 2019-09-14 - 2019-12-04 (3 місяця)
3rd Officer: Vechtborg - General cargo / 2019-03-14 - 2019-06-14 (3 місяця)
3rd Officer: West Scent - Container Ship / 2019-04-02 - 2019-10-08 (6 місяців)
3rd Officer: Merito - Container Ship / 2018-05-06 - 2018-09-20 (4 місяця)
3rd Officer: MAX WONDER - Container Ship / 2017-06-20 - 2017-09-08 (3 місяця)
3rd Officer: Merito - Container Ship / 2016-06-26 - 2016-12-04 (5 місяців)
3rd Officer: Merito - Container Ship / 2015-09-18 - 2016-01-15 (4 місяця)
Deck Cadet: Cadet - Crude Oil Tanker / 2019-03-01 - 2019-09-08 (6 місяців)
Deck Cadet: PHILLIPP HEYLO / ФИЛИПП ХЕЙЛО - Oil Products Tanker / 2019-04-12 - 2019-08-12 (4 місяця)
Deck Cadet: ORION / СБ "ОРИОН" - Tug boat / 2019-01-23 - 2019-04-12 (3 місяця)
2nd Officer: Ruslana - General cargo / 2020-06-06 - 2020-12-30 (7 місяців)
2nd Officer: Ruslana - General cargo / 2019-07-17 - 2019-12-13 (5 місяців)
3rd Officer: Clementine - RO-RO / 2019-04-25 - 2019-05-09 (14 днів)
3rd Officer: Clementine - RO-RO / 2018-12-19 - 2019-02-14 (2 місяця)
3rd Officer: Clementine - RO-RO / 2018-08-24 - 2018-10-27 (2 місяця)
Deck Cadet: V Tre - Bulk Carrier / 2018-09-22 - 2019-04-12 (7 місяців)
Deck Cadet: St Pinot - Bulk Carrier / 2018-04-07 - 2018-07-14 (3 місяця)
AB Seaman: AMKE - Multi-Purpose Vessel / 2018-07-31 - 2019-01-09 (5 місяців)
AB Seaman: AMKE - Multi-Purpose Vessel / 2017-05-31 - 2017-12-15 (6 місяців)
AB Seaman: AMKE - Multi-Purpose Vessel / 2016-05-11 - 2016-12-20 (7 місяців)
AB Seaman: Emma Janneke - Multi-Purpose Vessel / 2015-06-01 - 2015-11-30 (6 місяців)
OS: AMELAND - Multi-Purpose Vessel / 2014-05-06 - 2014-12-15 (7 місяців)