Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Katharina Schepers - Container Ship / 2024-01-23 - 2024-06-21 (5 місяців)
2nd Officer: Franziska - Multi-Purpose Vessel / 2023-06-06 - 2023-10-11 (4 місяця)
2nd Officer: Katharina Schepers - Container Ship / 2021-10-19 - 2022-02-18 (4 місяця)
2nd Officer: Katharina Schepers - Container Ship / 2021-01-26 - 2021-05-29 (4 місяця)
2nd Officer: Katharina Schepers - Container Ship / 2020-05-22 - 2020-09-28 (4 місяця)
2nd Officer: Levante - Bulk Carrier / 2023-11-30 - 2024-05-10 (5 місяців)
3rd Officer: merlin - Bulk Carrier / 2019-11-19 - 2021-02-18 (1 рік)
3rd Officer: Lilly Breeze - Bulk Carrier / 2018-06-11 - 2019-06-12 (1 рік)
Junior officer: Lilly Breeze - Bulk Carrier / 2018-05-15 - 2018-06-10 (1 місяць)
3rd Officer: Unayzah Express - Container Ship / 2023-12-28 - 2024-05-02 (4 місяця)
3rd Officer: NCL SALTEN - Container Ship / 2023-07-15 - 2023-11-20 (4 місяця)
3rd Officer: NORTHERN DEBONAIR - Container Ship / 2022-09-08 - 2023-02-26 (6 місяців)
3rd Officer: ASIATIC LIBERTY - Container Ship / 2021-09-12 - 2022-01-18 (4 місяця)
Junior officer: ALS MARS - Container Ship / 2020-11-02 - 2021-05-08 (6 місяців)
2nd Officer: Blue Spirit - Bulk Carrier / 2024-02-07 - 2024-04-29 (3 місяця)
2nd Officer: Jolly Danube - Bulk Carrier / 2023-05-05 - 2023-10-26 (6 місяців)
3rd Officer: Lago di Cancano - Bulk Carrier / 2022-08-14 - 2023-03-08 (7 місяців)
2nd Officer: Pola Devora - Bulk Carrier / 2021-12-17 - 2022-06-09 (6 місяців)
2nd Officer: Sea MELODY - Coaster / 2023-11-27 - 2024-04-18 (5 місяців)
2nd Officer: Sea MELODY - General cargo / 2023-02-25 - 2023-07-18 (5 місяців)
2nd Officer: Sea harmony - General cargo / 2021-12-02 - 2022-04-25 (5 місяців)
3rd Officer: Captain Mokeev - Reefer / 2021-02-25 - 2021-08-17 (6 місяців)
2nd Officer: FINVAL - AHTS / 2023-12-09 - 2024-03-20 (3 місяця)
AB Seaman: FINVAL - AHTS / 2023-09-15 - 2023-12-08 (3 місяця)
AB Seaman: Piltun - MRSV / 2022-12-12 - 2023-04-06 (4 місяця)
OS: CLIPPER PALMA - Bulk Carrier / 2022-04-28 - 2022-10-07 (5 місяців)
OS: CLIPPER ALEXANDRIA - Bulk Carrier / 2021-07-22 - 2021-12-14 (5 місяців)
2nd Officer: OSGOOD - Oil Products Tanker / 2023-09-30 - 2024-03-19 (6 місяців)
3rd Officer: OSGOOD - Oil Products Tanker / 2022-12-02 - 2023-05-04 (5 місяців)
3rd Officer: OSGOOD - Oil Products Tanker / 2021-12-30 - 2022-07-01 (6 місяців)
3rd Officer: OCEAN TAIPAN - Oil Products Tanker / 2021-03-02 - 2021-06-30 (4 місяця)
3rd Officer: AMOUREUX - Oil Products Tanker / 2019-10-27 - 2020-07-26 (9 місяців)
2nd Officer: Krista - Multi-Purpose Vessel / 2023-10-14 - 2024-03-09 (5 місяців)
2nd Officer: Maasgracht - General cargo / 2023-03-17 - 2023-07-22 (4 місяця)
2nd Officer: Klarika - Multi-Purpose Vessel / 2022-06-20 - 2022-10-15 (4 місяця)
2nd Officer: ALPHA HERMES - General cargo / 2021-11-23 - 2022-03-10 (3 місяця)
2nd Officer: VLADIMIR LATYSHEV - General cargo / 2021-05-21 - 2021-09-20 (4 місяця)
3rd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2023-11-18 - 2024-12-21 (1 рік)
3rd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2024-06-22 - 2024-07-02 (10 днів)
3rd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2024-02-18 - 2024-04-21 (2 місяця)
2nd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2023-12-21 - 2024-01-20 (1 місяць)
Deck Cadet: Juan J Sister - Ferry / 2022-11-21 - 2023-06-15 (7 місяців)
2nd Officer: RODA - Bulk Carrier / 2023-09-09 - 2024-01-14 (4 місяця)
3rd Officer: RODA - Bulk Carrier / 2023-08-07 - 2023-09-08 (1 місяць)
3rd Officer: TATIANA P - Bulk Carrier / 2022-11-24 - 2023-04-27 (5 місяців)
3rd Officer: TATIANA P - Bulk Carrier / 2022-05-12 - 2022-09-07 (4 місяця)
3rd Officer: PETRA I - Bulk Carrier / 2021-08-16 - 2022-02-12 (6 місяців)
2nd Officer: Nordrhone - Bulk Carrier / 2023-07-25 - 2023-12-25 (5 місяців)
2nd Officer: Nordpacific - Container Ship / 2022-09-09 - 2023-03-25 (7 місяців)
2nd Officer: Nordpacific - Container Ship / 2021-05-24 - 2021-10-25 (5 місяців)
2nd Officer: Nordlion - Container Ship / 2020-11-29 - 2021-01-25 (2 місяця)
3rd Officer: Nordlion - Container Ship / 2020-06-18 - 2020-11-28 (5 місяців)
2nd Officer: VS Leia - Oil Products Tanker / 2023-07-06 - 2023-12-15 (5 місяців)
3rd Officer: VS Leia - Oil Products Tanker / 2022-07-17 - 2023-01-13 (6 місяців)
3rd Officer: VS Leia - Oil Products Tanker / 2021-06-03 - 2021-12-08 (6 місяців)
3rd Officer: Dong Ting Hu - Crude Oil Tanker / 2020-03-04 - 2020-07-29 (5 місяців)
2nd Officer: Fluvius Axe - Dry Cargo / 2023-08-15 - 2023-12-13 (4 місяця)
Deck Cadet: wl kirillov - Bulk Carrier / 2022-10-05 - 2023-01-04 (3 місяця)
Deck Cadet: eems travaller - Dry Cargo / 2022-03-28 - 2022-09-03 (5 місяців)
2nd Officer: ARDBEG - Oil Products Tanker / 2023-07-08 - 2023-11-16 (4 місяця)
2nd Officer: Zakher emperor - AHTS / 2022-07-02 - 2022-12-19 (6 місяців)
2nd Officer: Zakher queen - AHTS / 2021-12-01 - 2022-05-18 (6 місяців)
2nd Officer: Zakher queen - AHTS / 2021-05-28 - 2021-09-16 (4 місяця)
2nd Officer: Zakher queen - AHTS / 2020-11-14 - 2021-04-10 (5 місяців)
2nd Officer: Linda - Oil Products Tanker / 2023-10-08 - 2023-11-15 (1 місяць)
2nd Officer: Balt flot 5 - Oil Products Tanker / 2022-09-03 - 2022-11-25 (3 місяця)
2nd Officer: Seastar Trojan - Bulk Carrier / 2023-04-24 - 2023-10-28 (6 місяців)
2nd Officer: Seastar Trojan - Bulk Carrier / 2022-08-07 - 2022-12-27 (5 місяців)
3rd Officer: Seastar Trojan - Bulk Carrier / 2022-04-28 - 2022-08-06 (3 місяця)
3rd Officer: Seastar Trojan - Bulk Carrier / 2021-01-29 - 2021-08-04 (6 місяців)
3rd Officer: Seastar Venture - Bulk Carrier / 2020-06-12 - 2020-11-24 (5 місяців)
2nd Officer: BFAD Pacific - Container Ship / 2023-04-28 - 2023-10-23 (6 місяців)
2nd Officer: Spar Capella - Bulk Carrier / 2022-03-28 - 2022-10-23 (7 місяців)
3rd Officer: Spar Draco - Bulk Carrier / 2020-07-14 - 2020-12-28 (5 місяців)
3rd Officer: Spar Capella - Bulk Carrier / 2019-01-20 - 2019-07-19 (6 місяців)
3rd Officer: Maritime Prosperity - Bulk Carrier / 2017-06-24 - 2018-04-28 (10 місяців)
1st Officer: MY Caipirinha - Yacht / 2023-05-13 - 2023-10-20 (5 місяців)
2nd Officer: Mirva VG - General cargo / 2022-12-10 - 2023-01-18 (1 місяць)
2nd Officer: MS Amorella - RO-RO / 2021-05-01 - 2022-11-10 (1 рік)
AB Seaman: SS Delphine - Yacht / 2020-10-10 - 2021-02-12 (4 місяця)
2nd Officer: Ata Beket - Crude Oil Tanker / 2023-05-27 - 2023-10-10 (4 місяця)
3rd Officer: Petrobulk - 1 - General cargo / 2022-12-11 - 2023-02-28 (3 місяця)
3rd Officer: Balt Flot 15 - Crude Oil Tanker / 2022-03-11 - 2022-06-12 (3 місяця)
2nd Officer: Wladyslaw Orkan - General cargo / 2023-03-24 - 2023-08-26 (5 місяців)
2nd Officer: Meghna Star - Bulk Carrier / 2021-09-20 - 2022-07-18 (10 місяців)
2nd Officer: Seahorse - Bulk Carrier / 2020-08-19 - 2021-04-29 (8 місяців)
2nd Officer: Seapearl - Bulk Carrier / 2019-04-15 - 2019-11-27 (7 місяців)
2nd Officer: Seapearl - Bulk Carrier / 2018-03-14 - 2018-10-02 (7 місяців)