Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Focha - General cargo / 2023-10-14 - 2024-08-09 (10 місяців)
Chief Officer: Focha - General cargo / 2021-10-11 - 2022-05-22 (7 місяців)
Chief Officer: Janet - General cargo / 2020-09-27 - 2021-05-14 (8 місяців)
Chief Officer: WINSEN - General cargo / 2020-02-05 - 2020-07-15 (5 місяців)
2nd Officer: MARIN - General cargo / 2016-12-15 - 2017-07-01 (7 місяців)
1st Officer: Onat - General cargo / 2018-09-06 - 2019-06-20 (9 місяців)
1st Officer: Ahmet Can - General cargo / 2017-12-10 - 2018-05-04 (5 місяців)
2nd Officer: ISIS - General cargo / 2016-10-05 - 2017-05-11 (7 місяців)
2nd Officer: IRIS - General cargo / 2015-09-23 - 2016-02-20 (5 місяців)
2nd Officer: OCEAN VICTORY - General cargo / 2013-05-26 - 2014-03-08 (9 місяців)
Chief Officer: Indiga - Oil Products Tanker / 2017-10-03 - 2017-11-11 (1 місяць)
2nd Officer: Indiga - Oil Products Tanker / 2016-10-02 - 2017-03-07 (5 місяців)
3rd Officer: Khatanga - Oil Products Tanker / 2015-07-10 - 2016-03-31 (9 місяців)
3rd Officer: Varzuga - Oil Products Tanker / 2014-12-28 - 2015-05-09 (4 місяця)
3rd Officer: Aysan - Multi-Purpose Vessel / 2017-05-02 - 2017-10-15 (5 місяців)
3rd Officer: Karewood Brave - General cargo / 2016-10-03 - 2017-03-18 (5 місяців)
2nd Officer: Dmytro Kotiuzhenko - General cargo / 2016-06-21 - 2016-10-04 (3 місяця)
OS: Ivan Sergiyenko - Dry Cargo / 2015-06-09 - 2015-09-02 (3 місяця)
1st Officer: MV Nivaga III - General cargo / 2019-04-03 - 2019-04-27 (1 місяць)
2nd Officer: MV Nivaga III - General cargo / 2016-01-23 - 2016-08-10 (7 місяців)
2nd Officer: MV Manu Folau - General cargo / 2015-12-01 - 2016-01-22 (2 місяця)
1st Officer: MV Nivaga II - General cargo / 2015-09-29 - 2015-11-30 (2 місяця)
2nd Officer: MV Manu Folau - General cargo / 2015-05-24 - 2015-09-28 (4 місяця)
2nd Officer: Rodes Sun - Chemical tanker / 2015-03-31 - 2015-08-23 (5 місяців)
2nd Officer: FAIR ARTEMIS - Oil Products Tanker / 2014-06-18 - 2014-12-26 (6 місяців)
2nd Officer: Natalie - Chemical tanker / 2012-11-08 - 2013-05-21 (6 місяців)
2nd Officer: Natalie - Chemical tanker / 2011-12-12 - 2012-05-05 (5 місяців)
2nd Officer: Natalie - Chemical tanker / 2011-03-15 - 2011-09-02 (6 місяців)
Boatswain: Baltic Winter - Reefer / 2023-11-05 - 2024-02-15 (3 місяця)
Boatswain: Ставр - Bulk Carrier / 2021-09-07 - 2023-10-12 (2 року)
Boatswain: Агинское - Barge / 2020-06-01 - 2021-04-01 (10 місяців)
2nd Officer: Anchor 1 - Multi-Purpose Vessel / 2013-04-05 - 2013-08-05 (4 місяця)
Boatswain: Romy Trader - General cargo / 2012-01-27 - 2012-05-05 (3 місяця)
Chief Officer: Star N - Ferry / 2021-08-03 - 2021-11-02 (3 місяця)
Chief Officer: Shark - Yacht / 2018-04-17 - 2018-07-15 (3 місяця)
Chief Officer: Nomad - Yacht / 2015-10-28 - 2016-04-27 (6 місяців)
Chief Officer: Vela - Yacht / 2014-04-01 - 2014-09-09 (5 місяців)
2nd Officer: Nomad - Yacht / 2010-12-16 - 2012-08-08 (1 рік)
Chief Officer: Atlanticborg - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-07 - 2015-11-19 (7 місяців)
Chief Officer: VOORNEBORG - Multi-Purpose Vessel / 2014-05-23 - 2014-10-14 (5 місяців)
Chief Officer: VICTORIABORG - Multi-Purpose Vessel / 2013-11-08 - 2014-03-06 (4 місяця)
2nd Officer: FINNBORG - Multi-Purpose Vessel / 2012-02-27 - 2012-07-24 (5 місяців)
2nd Officer: FLEVOBORG - Multi-Purpose Vessel / 2011-03-13 - 2011-07-26 (4 місяця)
Master: Rawabi 55 - Platform Supply vessel / 2023-10-25 - 2024-02-01 (3 місяця)
Master: Rawabi 29 - Platform Supply vessel / 2023-01-08 - 2023-06-19 (5 місяців)
Master: Rawabi 501 - DSV (Diving Support) / 2022-05-11 - 2022-08-25 (3 місяця)
Chief Officer: Zenith - Container Ship / 2011-01-15 - 2011-10-14 (9 місяців)
2nd Officer: Poseidon - General cargo / 2010-04-02 - 2010-12-19 (9 місяців)
Master: THSD NOWSOUD - Other vessels / 2003-08-23 - 2008-08-20 (4 року)
Chief Officer: THSD NOWSOUD - Other vessels / 1998-08-21 - 2003-08-09 (4 року)
2nd Officer: THSD NOWSOUD - Other vessels / 1993-08-23 - 1998-07-09 (4 року)
Deck Cadet: THSD NOWSOUD - Other vessels / 1991-04-12 - 1993-05-09 (2 року)
2nd Officer: Castillo de Mérida - LPG / LNG / 2024-06-17 - 2024-10-15 (4 місяця)
2nd Officer: Castillo de Santisteban - LPG / LNG / 2023-10-17 - 2024-04-10 (6 місяців)
3rd Officer: Castillo de Santisteban - LPG / LNG / 2023-01-30 - 2023-05-08 (3 місяця)
3rd Officer: Castillo de Mérida - LPG / LNG / 2022-09-20 - 2022-12-14 (3 місяця)
3rd Officer: Castillo de Trujillo - Oil Products Tanker / 2021-11-18 - 2022-03-29 (4 місяця)
2nd Officer: Evi - Container Ship / 2024-04-25 - 2024-09-24 (5 місяців)
2nd Officer: MSC Hannah - Container Ship / 2023-05-23 - 2023-11-02 (5 місяців)
2nd Officer: MSC Hannah - Container Ship / 2022-09-16 - 2023-01-23 (4 місяця)
3rd Officer: Atlantic Action II - Multi-Purpose Vessel / 2021-11-19 - 2022-06-12 (7 місяців)
3rd Officer: AAL Paris - Multi-Purpose Vessel / 2021-02-24 - 2021-08-26 (6 місяців)
2nd Officer: WIND LIFT 1 - Jack-up Platform / 2024-08-08 - 2024-09-17 (1 місяць)
Chief Officer: Paterna - Chemical tanker / 2024-01-27 - 2024-07-05 (5 місяців)
Chief Officer: MT Patnos - Chemical tanker / 2023-09-30 - 2023-11-11 (1 місяць)
2nd Officer: Patani - Chemical tanker / 2023-03-03 - 2023-06-02 (3 місяця)
2nd Officer: Patagonia - Chemical tanker / 2022-07-21 - 2022-11-22 (4 місяця)
2nd Officer: Valery Kokov - General cargo / 2024-04-14 - 2024-09-14 (5 місяців)
2nd Officer: Valery Kokov - General cargo / 2023-06-17 - 2023-12-22 (6 місяців)
3rd Officer: Alby Trinity - Bulk Carrier / 2022-02-16 - 2022-08-17 (6 місяців)
3rd Officer: Delphis Bothnia - Dry Cargo / 2021-06-08 - 2021-12-01 (6 місяців)
3rd Officer: D SKALKEAS - Bulk Carrier / 2020-09-03 - 2021-03-29 (7 місяців)
2nd Officer: MSC SHAY - Container Ship / 2024-02-25 - 2024-08-16 (6 місяців)
2nd Officer: MSC ELMA - Container Ship / 2023-03-14 - 2023-09-29 (6 місяців)
2nd Officer: MSC ELAINE - Container Ship / 2022-03-14 - 2022-12-05 (9 місяців)
3rd Officer: ONE Magnificence - Container Ship / 2021-06-08 - 2021-10-07 (4 місяця)
3rd Officer: Heroic Ace - RO-RO / 2020-08-26 - 2021-01-25 (5 місяців)
2nd Officer: LADY MARY - Bulk Carrier / 2024-03-26 - 2024-08-06 (4 місяця)
2nd Officer: BASEL ATHENA - Bulk Carrier / 2023-04-23 - 2024-01-20 (9 місяців)
3rd Officer: AL RIYADH - Passenger vessel / 2019-10-12 - 2021-01-16 (1 рік)
3rd Officer: ARIELLA - Bulk Carrier / 2024-02-09 - 2024-08-02 (6 місяців)
3rd Officer: CAMELLIA - Bulk Carrier / 2023-05-21 - 2023-10-21 (5 місяців)
3rd Officer: OXANA-V - Bulk Carrier / 2022-09-22 - 2023-02-13 (5 місяців)
3rd Officer: OXANA-V - Bulk Carrier / 2022-02-18 - 2022-06-21 (4 місяця)
3rd Officer: EMMAKRIS II - Dry Cargo / 2021-09-12 - 2021-11-26 (2 місяця)
2nd Officer: Berge Snaefell - Bulk Carrier / 2024-01-02 - 2024-08-02 (7 місяців)
2nd Officer: Medi Ginevra - Bulk Carrier / 2023-02-08 - 2023-09-04 (7 місяців)
2nd Officer: MEDI ROMA - Bulk Carrier / 2022-03-25 - 2022-06-28 (3 місяця)
3rd Officer: MEDI ROMA - Bulk Carrier / 2021-12-08 - 2022-03-24 (4 місяця)
3rd Officer: MEDI GINEVRA - Bulk Carrier / 2020-06-13 - 2021-02-05 (8 місяців)
2nd Officer: INDIANA JONES 1 - General cargo / 2024-03-28 - 2024-07-28 (4 місяця)
2nd Officer: ARTEY - General cargo / 2023-07-29 - 2024-03-27 (8 місяців)
2nd Officer: MEKHANIK CHEREVKO - General cargo / 2022-09-26 - 2023-03-12 (5 місяців)
OS: GREEN WAVE - Container Ship / 2021-08-08 - 2022-01-30 (6 місяців)
OS: STRALSUND - Container Ship / 2020-09-04 - 2021-02-26 (6 місяців)