Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: GHASHA - Dredger / 2021-04-05 - 2021-05-18 (1 місяць)
2nd Officer: GHASHA - Dredger / 2020-11-23 - 2021-02-07 (2 місяця)
2nd Officer: GHASHA - Dredger / 2020-06-26 - 2020-10-07 (3 місяця)
2nd Officer: TSHD Rotterdam - Dredger / 2019-11-18 - 2019-12-25 (1 місяць)
2nd Officer: TSHD Vox Maxima - Dredger / 2019-07-31 - 2019-09-26 (2 місяця)
Chief Officer: Mittelplate - General cargo / 2023-09-14 - 2024-01-25 (4 місяця)
Chief Officer: VASILIY SHUKSHIN - General cargo / 2022-12-20 - 2023-06-12 (6 місяців)
Chief Officer: Amber Sky - General cargo / 2022-06-29 - 2022-11-16 (5 місяців)
Chief Officer: ULAN UDE - General cargo / 2021-10-15 - 2022-04-25 (6 місяців)
2nd Officer: HARATS - General cargo / 2020-10-20 - 2021-05-17 (7 місяців)
2nd Officer: Angarsk - General cargo / 2021-04-17 - 2021-05-17 (1 місяць)
2nd Officer: Syberia - General cargo / 2020-05-25 - 2020-11-04 (5 місяців)
2nd Officer: Valeriy Kharlamov - General cargo / 2019-05-13 - 2019-09-17 (4 місяця)
2nd Officer: M/V BARNET - General cargo / 2018-09-22 - 2019-02-27 (5 місяців)
3rd Officer: Kapitan Barmin - Crude Oil Tanker / 2018-06-29 - 2018-08-07 (1 місяць)
AB Seaman: ENDO LEVANTE - Crude Oil Tanker / 2023-12-28 - 2024-06-27 (6 місяців)
2nd Officer: БГК-2150 Юрий Белов - Seismic vessel / 2020-11-09 - 2021-05-17 (6 місяців)
AB Seaman: AIANTAS - Bulk Carrier / 2019-10-25 - 2020-04-27 (6 місяців)
3rd Officer: WAJED - Bulk Carrier / 2018-05-07 - 2018-11-11 (6 місяців)
2nd Officer: PILEAS 1 - Tug boat / 2015-07-02 - 2015-11-20 (5 місяців)
3rd Officer: LNG/C Cool Discoverer - LPG / LNG / 2020-12-26 - 2021-05-16 (5 місяців)
2nd Officer: Seasuccess - LPG / LNG / 2019-10-30 - 2020-07-18 (9 місяців)
2nd Officer: Seasurfer - LPG / LNG / 2019-03-01 - 2019-08-11 (5 місяців)
2nd Officer: Seasuccess - LPG / LNG / 2018-07-27 - 2018-12-10 (4 місяця)
2nd Officer: Verrazane - LPG / LNG / 2018-02-11 - 2018-05-19 (3 місяця)
1st Officer: Planeo - Chemical tanker / 2022-03-26 - 2022-08-26 (5 місяців)
1st Officer: Planeo - Oil Products Tanker / 2021-05-16 - 2021-10-14 (5 місяців)
2nd Officer: Planeo - Oil Products Tanker / 2021-03-15 - 2021-05-15 (2 місяця)
2nd Officer: Planeo - Oil Products Tanker / 2020-07-05 - 2020-11-30 (5 місяців)
2nd Officer: Planeo - Oil Products Tanker / 2019-09-15 - 2020-02-15 (5 місяців)
Chief Officer: DOLCE VITA - Bulk Carrier / 2022-02-20 - 2022-07-10 (5 місяців)
Chief Officer: DOLCE VITA - Bulk Carrier / 2021-05-16 - 2021-08-04 (3 місяця)
2nd Officer: DOLCE VITA - Bulk Carrier / 2021-02-21 - 2021-05-15 (3 місяця)
2nd Officer: DOLCE VITA - Bulk Carrier / 2019-11-18 - 2020-08-24 (9 місяців)
2nd Officer: TRUE LOVE - Bulk Carrier / 2019-04-08 - 2019-09-09 (5 місяців)
Chief Officer: X-Press Moy - Container Ship / 2022-11-02 - 2023-03-18 (5 місяців)
Chief Officer: Atlantic Monaco - Container Ship / 2022-02-20 - 2022-07-10 (5 місяців)
Chief Officer: Atlantic Express - Container Ship / 2021-08-14 - 2021-12-06 (4 місяця)
2nd Officer: Atlantic West - Container Ship / 2020-12-04 - 2021-05-15 (5 місяців)
2nd Officer: Atlantic Pioneer - Container Ship / 2020-03-10 - 2020-09-03 (6 місяців)
2nd Officer: Kapitan Ponikarovskiy - Oil Products Tanker / 2021-02-26 - 2021-05-14 (3 місяця)
3rd Officer: Astoria - Oil Products Tanker / 2020-08-30 - 2020-12-25 (4 місяця)
2nd Officer: Nefterudovoz 51M - Other vessels / 2019-11-14 - 2020-06-13 (7 місяців)
2nd Officer: Nefterudovoz 57M - Other vessels / 2018-08-29 - 2019-04-09 (7 місяців)
2nd Officer: Sormovo 2 - Dry Cargo / 2018-02-07 - 2018-05-14 (3 місяця)
Chief Officer: BASILISK - Multi-Purpose Vessel / 2024-04-21 - 2024-07-08 (3 місяця)
Chief Officer: HC Opal - Multi-Purpose Vessel / 2023-02-27 - 2023-07-01 (4 місяця)
Chief Officer: Onego Deusto - General cargo / 2021-12-19 - 2022-05-27 (5 місяців)
2nd Officer: Onego Deusto - General cargo / 2021-01-17 - 2021-05-12 (4 місяця)
2nd Officer: Onego Deusto - General cargo / 2020-02-23 - 2020-08-22 (6 місяців)
1st Officer: Marsa zenith - Container Ship / 2024-04-20 - 2024-05-27 (1 місяць)
1st Officer: Mayyun qaswarah - Container Ship / 2023-10-30 - 2024-02-07 (3 місяця)
1st Officer: Elreedy star - Container Ship / 2023-03-14 - 2023-09-12 (6 місяців)
1st Officer: Elreedy star - Container Ship / 2021-08-30 - 2022-07-26 (11 місяців)
2nd Officer: Linda star - Bulk Carrier / 2020-10-25 - 2021-05-12 (7 місяців)
2nd Officer: VOLGONEFT-147 - Oil Products Tanker / 2021-04-02 - 2021-05-12 (1 місяць)
2nd Officer: PUR-NAVOLOK - General cargo / 2020-08-28 - 2020-12-17 (4 місяця)
Boatswain: NOVA FLORIDA - Reefer / 2020-06-01 - 2020-08-13 (2 місяця)
Boatswain: SERDOLIK - Multi-Purpose Vessel / 2020-03-17 - 2020-05-04 (2 місяця)
Boatswain: OMSKIY - 141 - Dry Cargo / 2020-02-12 - 2020-03-16 (1 місяць)
Watchkeeping Officer: KAATA - General cargo / 2020-12-07 - 2021-05-12 (5 місяців)
3rd Officer: Adiante - General cargo / 2020-06-19 - 2020-10-26 (4 місяця)
2nd Officer: Selam - General cargo / 2019-04-20 - 2019-10-30 (6 місяців)
2nd Officer: Pars Khazar 2 - General cargo / 2018-05-29 - 2018-12-02 (6 місяців)
3rd Officer: Stony Lake - Bulk Carrier / 2017-04-03 - 2017-11-27 (8 місяців)
Chief Officer: m/v Abana - General cargo / 2022-10-16 - 2022-12-29 (2 місяця)
Chief Officer: m/v Abana - General cargo / 2022-05-13 - 2022-10-05 (5 місяців)
Chief Officer: m/v Abana - General cargo / 2021-05-10 - 2021-11-13 (6 місяців)
2nd Officer: m/v Abana - General cargo / 2021-03-25 - 2021-05-09 (1 місяць)
2nd Officer: m/v Sava - General cargo / 2020-02-13 - 2020-10-05 (8 місяців)
Chief Officer: Inda - Crude Oil Tanker / 2022-03-05 - 2022-09-08 (6 місяців)
Chief Officer: Linda - Crude Oil Tanker / 2022-02-04 - 2022-03-04 (1 місяць)
Chief Officer: Coral I - VLCC / 2021-08-08 - 2021-11-11 (3 місяця)
2nd Officer: Lady D - Crude Oil Tanker / 2020-12-20 - 2021-05-08 (5 місяців)
Chief Officer: Natig Aliyev - Oil Products Tanker / 2019-05-30 - 2019-07-25 (2 місяця)
Chief Officer: Golden Arrow 1 - Cement Carrier / 2021-08-07 - 2022-01-20 (5 місяців)
2nd Officer: Nacc Alicudi - Cement Carrier / 2021-04-08 - 2021-05-08 (1 місяць)
2nd Officer: Cement Supplier - Cement Carrier / 2020-12-07 - 2021-01-14 (1 місяць)
2nd Officer: Cement Courier - Cement Carrier / 2020-01-22 - 2020-08-08 (7 місяців)
2nd Officer: CEMENT COURIER - Cement Carrier / 2018-10-18 - 2019-02-20 (4 місяця)
2nd Officer: Beata - General cargo / 2020-07-26 - 2021-05-07 (9 місяців)
2nd Officer: Beata - General cargo / 2019-12-01 - 2020-03-25 (4 місяця)
AB / Welder: Beata - General cargo / 2019-08-25 - 2019-11-30 (3 місяця)
OS: Kinburn - Dredger / 2013-10-30 - 2017-01-07 (3 року)
AB Seaman: Dmytro Kotiuzhenko - General cargo / 2013-02-20 - 2013-08-03 (5 місяців)
2nd Officer: Mikhail Dudin - Dry Cargo / 2021-01-04 - 2021-05-06 (4 місяця)
2nd Officer: Baltiyskiy-202 - Dry Cargo / 2020-08-17 - 2020-12-17 (4 місяця)
2nd Officer: Sheksna - Dry Cargo / 2019-03-07 - 2019-10-24 (8 місяців)
2nd Officer: Sheksna - Dry Cargo / 2018-05-15 - 2018-11-13 (6 місяців)
2nd Officer: Sheksna - Dry Cargo / 2016-12-06 - 2017-06-22 (7 місяців)
2nd Officer: MV Selecta - General cargo / 2020-10-14 - 2021-05-06 (7 місяців)
2nd Officer: MV Senata - Bulk Carrier / 2019-10-27 - 2020-04-22 (6 місяців)
3rd Officer: MV Senata - Bulk Carrier / 2019-08-23 - 2019-10-26 (2 місяця)
3rd Officer: MV BOMAR OYSTER - Bulk Carrier / 2018-07-31 - 2019-03-30 (8 місяців)
3rd Officer: MV BOMAR OYSTER - Bulk Carrier / 2017-07-04 - 2018-02-08 (7 місяців)
Chief Officer: GW MATHILDE - Bulk Carrier / 2022-05-21 - 2022-11-26 (6 місяців)
Chief Officer: MILOS - Bulk Carrier / 2021-09-12 - 2022-03-31 (7 місяців)
2nd Officer: MILOS - Bulk Carrier / 2020-09-26 - 2021-05-06 (7 місяців)
2nd Officer: MILOS - Bulk Carrier / 2019-07-11 - 2020-01-16 (6 місяців)
2nd Officer: MILOS - Bulk Carrier / 2018-09-24 - 2019-01-28 (4 місяця)