Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: LMZ PLUTO - Bulk Carrier / 2020-01-03 - 2021-11-15 (1 рік)
3rd Officer: LMZ EUROPA - General cargo / 2018-11-12 - 2019-08-10 (9 місяців)
3rd Officer: LMZ EVROPA - Dry Cargo / 2018-02-25 - 2018-08-26 (6 місяців)
3rd Officer: LMZ PLUTO - Bulk Carrier / 2017-06-28 - 2018-01-07 (6 місяців)
OS: LMZ PLUTO - Bulk Carrier / 2017-02-25 - 2017-06-27 (4 місяця)
2nd Officer: LNG/C Golar Maria - LPG / LNG / 2021-08-16 - 2021-11-14 (3 місяця)
2nd Officer: LNG/C Golar Maria - LPG / LNG / 2021-01-14 - 2021-04-23 (3 місяця)
2nd Officer: LNG/C Golar Penguin - LPG / LNG / 2020-02-24 - 2020-07-16 (5 місяців)
2nd Officer: LNG/C Golar Penguin - LPG / LNG / 2019-10-20 - 2019-12-10 (2 місяця)
2nd Officer: LNG/C Golar Penguin - LPG / LNG / 2019-08-20 - 2019-10-19 (2 місяця)
2nd Officer: ABB Lydia - General cargo / 2021-05-06 - 2021-11-13 (6 місяців)
2nd Officer: ABB Vanessa - General cargo / 2020-07-19 - 2021-01-12 (6 місяців)
2nd Officer: Frio Forwin - Reefer / 2019-09-12 - 2020-01-17 (4 місяця)
2nd Officer: Frio Forwin - Reefer / 2019-01-17 - 2019-04-30 (3 місяця)
2nd Officer: Frio Forwin - Reefer / 2018-05-17 - 2018-10-12 (5 місяців)
2nd Officer: Isfjord - Chemical tanker / 2021-09-10 - 2021-11-13 (2 місяця)
2nd Officer: Isfjord - Chemical tanker / 2020-12-10 - 2021-04-29 (5 місяців)
3rd Officer: Thun London - Chemical tanker / 2020-07-28 - 2020-10-30 (3 місяця)
2nd Officer: King Rich - Chemical tanker / 2018-09-03 - 2019-01-05 (4 місяця)
2nd Officer: Adria - Chemical tanker / 2018-07-02 - 2018-08-09 (1 місяць)
1st Officer: MAR - Bulk Carrier / 2023-02-14 - 2023-06-11 (4 місяця)
1st Officer: Kersti - General cargo / 2022-10-08 - 2022-12-26 (3 місяця)
1st Officer: Beata - General cargo / 2022-06-21 - 2022-09-16 (3 місяця)
1st Officer: Beata - General cargo / 2022-01-05 - 2022-03-23 (3 місяця)
2nd Officer: Beata - General cargo / 2021-09-08 - 2021-11-13 (2 місяця)
3rd Officer: Iona - Crude Oil Tanker / 2023-04-27 - 2023-10-10 (5 місяців)
3rd Officer: Leros I - General cargo / 2022-08-07 - 2022-12-28 (5 місяців)
2nd Officer: Sanar-3 - Chemical tanker / 2021-07-14 - 2021-11-12 (4 місяця)
2nd Officer: Sanar-3 - Chemical tanker / 2020-11-09 - 2021-03-13 (4 місяця)
2nd Officer: Sanar-3 - Chemical tanker / 2020-03-20 - 2020-07-12 (4 місяця)
3rd Officer: ORALUNA - Chemical tanker / 2021-06-25 - 2021-11-12 (5 місяців)
Watchkeeping Officer: WILSON DIRDAL - Multi-Purpose Vessel / 2020-08-06 - 2021-01-27 (6 місяців)
2nd Officer: VF TANKER-11 - Oil Products Tanker / 2019-12-12 - 2020-05-02 (5 місяців)
2nd Officer: VF TANKER-11 - Oil Products Tanker / 2019-03-29 - 2019-08-06 (4 місяця)
3rd Officer: VF TANKER-11 - Oil Products Tanker / 2018-07-28 - 2018-11-29 (4 місяця)
2nd Officer: Neve Constellation - VLCC / 2021-06-09 - 2021-11-12 (5 місяців)
2nd Officer: Svl Loyalty - Oil Products Tanker / 2020-11-15 - 2021-04-01 (5 місяців)
2nd Officer: SVL Loyalty - Oil Products Tanker / 2020-02-20 - 2020-07-03 (4 місяця)
Chief Officer: Theodosia - Oil Products Tanker / 2014-07-19 - 2015-01-05 (6 місяців)
2nd Officer: Terry - Chemical tanker / 2013-05-29 - 2013-10-01 (4 місяця)
2nd Officer: Port Tokyo - Bulk Carrier / 2021-02-27 - 2021-11-12 (9 місяців)
3rd Officer: Port Kyushu - Bulk Carrier / 2019-10-10 - 2020-06-26 (9 місяців)
3rd Officer: Stamford Eagle - Bulk Carrier / 2019-01-15 - 2019-07-19 (6 місяців)
3rd Officer: Thrush - Bulk Carrier / 2017-11-12 - 2018-07-06 (8 місяців)
3rd Officer: Thrush - Bulk Carrier / 2016-10-06 - 2017-04-07 (6 місяців)
Superintendant: Seaquest Shipmanagament - General cargo / 2022-08-01 - 2023-10-01 (1 рік)
Chief Officer: EEMS SKY - General cargo / 2022-04-27 - 2022-07-15 (3 місяця)
Chief Officer: EEMS STREAM - General cargo / 2022-01-17 - 2022-04-01 (2 місяця)
2nd Officer: EEMS SEA - General cargo / 2021-08-26 - 2021-11-11 (3 місяця)
2nd Officer: AEC DILIGENCE - Bulk Carrier / 2020-10-31 - 2021-05-29 (7 місяців)
Chief Officer: EDITH - Container Ship / 2024-03-22 - 2024-05-19 (2 місяця)
Chief Officer: GRETA - Container Ship / 2024-01-08 - 2024-03-20 (2 місяця)
Chief Officer: СAPTAIN GRIGORIY VOVCHUK - Multi-Purpose Vessel / 2023-03-24 - 2023-10-29 (7 місяців)
Chief Officer: NEW LIFE - General cargo / 2022-05-06 - 2022-12-20 (7 місяців)
2nd Officer: CAPE CITIUS - Container Ship / 2021-03-30 - 2021-11-11 (7 місяців)
2nd Officer: mv Anita - Bulk Carrier / 2021-01-12 - 2021-11-11 (10 місяців)
3rd Officer: mv Astoria - Bulk Carrier / 2020-02-18 - 2020-10-04 (8 місяців)
3rd Officer: mv Aragona - Bulk Carrier / 2018-06-19 - 2019-03-31 (9 місяців)
3rd Officer: FURNESS PORTLAND - Bulk Carrier / 2017-11-28 - 2018-04-30 (5 місяців)
Junior officer: ASSOSA - Bulk Carrier / 2017-04-14 - 2017-10-09 (6 місяців)
2nd Officer: Emerald Leader - Other vessels / 2021-05-18 - 2021-11-11 (6 місяців)
2nd Officer: seas11 - Bulk Carrier / 2018-03-18 - 2018-09-19 (6 місяців)
2nd Officer: Hanjin Scarlet - Container Ship / 2017-01-18 - 2017-08-08 (7 місяців)
2nd Officer: SRI PREM VIDYA - Bulk Carrier / 2016-08-02 - 2016-12-20 (5 місяців)
2nd Officer: Veenus - Bulk Carrier / 2015-08-26 - 2015-11-09 (2 місяця)
Chief Officer: AVIONA - Bulk Carrier / 2023-09-16 - 2024-04-20 (7 місяців)
Chief Officer: ENEIDA - Bulk Carrier / 2022-08-12 - 2023-04-22 (8 місяців)
2nd Officer: ARIZONA - Bulk Carrier / 2021-03-17 - 2021-11-10 (8 місяців)
2nd Officer: ARCADIA - Bulk Carrier / 2019-08-22 - 2020-06-30 (10 місяців)
2nd Officer: AVIONA - Bulk Carrier / 2018-10-03 - 2019-05-05 (7 місяців)
Chief Officer: UNISKY - Multi-Purpose Vessel / 2021-11-11 - 2022-02-18 (3 місяця)
2nd Officer: Unisky - Multi-Purpose Vessel / 2021-07-17 - 2021-11-10 (4 місяця)
2nd Officer: Unisky - Multi-Purpose Vessel / 2020-11-01 - 2021-03-01 (4 місяця)
2nd Officer: Unisky - Multi-Purpose Vessel / 2019-11-19 - 2020-06-15 (7 місяців)
2nd Officer: Unisky - Multi-Purpose Vessel / 2019-03-23 - 2019-07-19 (4 місяця)
3rd Officer: Partizansk - Oil Products Tanker / 2023-12-15 - 2024-02-22 (2 місяця)
3rd Officer: Partizansk - Oil Products Tanker / 2023-01-26 - 2023-07-26 (6 місяців)
3rd Officer: Lady Maria - Oil Products Tanker / 2022-06-25 - 2022-10-25 (4 місяця)
3rd Officer: Svyatoy Pavel - Oil Products Tanker / 2021-11-16 - 2022-01-26 (2 місяця)
2nd Officer: Virma-2 - General cargo / 2021-09-21 - 2021-11-09 (2 місяця)
Deck Cadet: AL FAHIDI 1 - RO-RO / 2021-05-18 - 2021-11-09 (6 місяців)
Deck Cadet: AIDA 4 - Training Ship / 2021-01-05 - 2021-05-09 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V AMANAH - Passenger vessel / 2020-11-11 - 2021-01-04 (2 місяця)
Deck Cadet: AIDA 4 - Training Ship / 2020-10-13 - 2020-11-10 (1 місяць)
Chief Officer: Celsius London - Container Ship / 2023-04-09 - 2023-10-10 (6 місяців)
Chief Officer: MORAGA - Container Ship / 2022-06-18 - 2022-11-22 (5 місяців)
2nd Officer: MAERSK PENANG - Container Ship / 2021-04-17 - 2021-11-09 (7 місяців)
2nd Officer: ACX DIAMOND - Container Ship / 2020-03-05 - 2020-07-14 (4 місяця)
2nd Officer: Delphine - RO-RO / 2019-12-21 - 2020-02-22 (2 місяця)
2nd Officer: NJORD - VLCC / 2021-04-09 - 2021-11-09 (7 місяців)
2nd Officer: DOMANI - Shuttle Tanker / 2020-06-27 - 2021-02-03 (7 місяців)
2nd Officer: GAMMAGAS - LPG / LNG / 2019-05-27 - 2019-11-02 (5 місяців)
AB Seaman: FEDOR - Oil Products Tanker / 2018-07-29 - 2018-12-01 (4 місяця)
OS: NORDIC HARRIER - VLCC / 2018-02-18 - 2018-07-12 (5 місяців)
2nd Officer: TG Athena - Container Ship / 2021-07-07 - 2021-11-08 (4 місяця)
2nd Officer: M/V Paris JR - Container Ship / 2019-12-12 - 2020-08-11 (8 місяців)
3rd Officer: M/V Paris JR - Container Ship / 2019-09-11 - 2019-12-11 (3 місяця)
3rd Officer: TG Athena - Container Ship / 2018-07-29 - 2019-01-14 (6 місяців)
3rd Officer: M/V FORTUNATE - Container Ship / 2017-11-15 - 2018-01-06 (2 місяця)