Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Navigator Yauza - LPG / LNG / 2023-12-11 - 2024-03-22 (3 місяця)
Chief Officer: Navigator Yauza - LPG / LNG / 2023-04-22 - 2023-08-16 (4 місяця)
2nd Officer: ALBERT II - LPG / LNG / 2022-09-06 - 2023-02-03 (5 місяців)
2nd Officer: ALBERT II - LPG / LNG / 2021-12-15 - 2022-04-18 (4 місяця)
2nd Officer: Navigator Leo - LPG / LNG / 2021-04-17 - 2021-09-09 (5 місяців)
Chief Officer: MSC CELINE - Container Ship / 2024-02-15 - 2024-07-02 (5 місяців)
Chief Officer: MSC OLGA F - Container Ship / 2023-05-04 - 2023-10-27 (6 місяців)
2nd Officer: MSC ROMANE - Container Ship / 2022-08-08 - 2023-02-02 (6 місяців)
2nd Officer: MSC ROCHELLE - Container Ship / 2021-07-16 - 2022-01-26 (6 місяців)
Chief Officer: KRISTIN - General cargo / 2023-12-02 - 2024-04-16 (4 місяця)
Chief Officer: KATARIINA - General cargo / 2023-08-06 - 2023-10-19 (2 місяця)
Chief Officer: KATARIINA - General cargo / 2023-04-10 - 2023-06-15 (2 місяця)
2nd Officer: KETTER - Coaster / 2022-09-13 - 2023-02-02 (5 місяців)
2nd Officer: KETTER - General cargo / 2022-02-11 - 2022-06-18 (4 місяця)
3rd Officer: Clivia Oldendorff - Bulk Carrier / 2022-07-26 - 2023-02-02 (6 місяців)
3rd Officer: Catharina Oldendorff - Bulk Carrier / 2021-11-21 - 2022-05-19 (6 місяців)
3rd Officer: M/V Nadine V - Bulk Carrier / 2021-03-12 - 2021-10-06 (7 місяців)
Deck Cadet: M/V Nadine V - Bulk Carrier / 2019-12-19 - 2020-06-21 (6 місяців)
Deck Cadet: M/V Hermes - General cargo / 2019-07-30 - 2019-12-01 (4 місяця)
2nd Officer: Berkshire - LPG / LNG / 2022-11-18 - 2023-02-01 (2 місяця)
2nd Officer: Hampshire - LPG / LNG / 2022-04-08 - 2022-07-25 (4 місяця)
1st Officer: Thalassa Axia - Container Ship / 2021-02-16 - 2021-06-29 (4 місяця)
1st Officer: Thalassa Doxa - Container Ship / 2019-12-12 - 2020-06-22 (6 місяців)
1st Officer: Thalassa Pistis - Container Ship / 2019-03-25 - 2019-07-25 (4 місяця)
2nd Officer: CMA CGM Goya - Container Ship / 2022-09-09 - 2023-02-01 (5 місяців)
2nd Officer: Bomar Calais - Container Ship / 2022-02-16 - 2022-08-06 (6 місяців)
2nd Officer: Bomar Calais - Container Ship / 2021-04-25 - 2021-09-26 (5 місяців)
2nd Officer: Bomar Hermes - Container Ship / 2020-06-01 - 2020-10-08 (4 місяця)
2nd Officer: Lila London - Container Ship / 2019-05-22 - 2019-10-22 (5 місяців)
Chief Officer: Clipper Nassau - Bulk Carrier / 2023-07-11 - 2023-12-03 (5 місяців)
2nd Officer: Clipper Apollonia - Bulk Carrier / 2022-08-12 - 2023-02-01 (6 місяців)
2nd Officer: Clipper Como - Bulk Carrier / 2021-10-02 - 2022-05-31 (8 місяців)
2nd Officer: Clipper Aegina - Bulk Carrier / 2020-12-27 - 2021-06-30 (6 місяців)
2nd Officer: Clipper Kythira - Bulk Carrier / 2019-10-12 - 2020-07-18 (9 місяців)
2nd Officer: BBC Singapore - General cargo / 2022-08-29 - 2023-02-01 (5 місяців)
2nd Officer: Baltiyskiy-202 - General cargo / 2021-12-31 - 2022-06-09 (5 місяців)
3rd Officer: Avrora Altair - Oil Products Tanker / 2021-09-04 - 2021-12-09 (3 місяця)
3rd Officer: SKS ONE - RO-RO / 2021-03-02 - 2021-04-30 (2 місяця)
Deck Cadet: SKS ONE - RO-RO / 2020-11-23 - 2021-02-15 (3 місяця)
2nd Officer: m/v Sif W - Multi-Purpose Vessel / 2022-10-11 - 2023-02-01 (4 місяця)
Boatswain: m/v Sif W - Multi-Purpose Vessel / 2022-08-29 - 2022-10-10 (1 місяць)
Boatswain: m/v MSC Vera F - Container Ship / 2022-01-03 - 2022-07-29 (7 місяців)
AB Seaman: WEC Van Gogh - Container Ship / 2020-11-01 - 2021-04-30 (6 місяців)
AB Seaman: MSC Federic - Container Ship / 2019-11-21 - 2020-09-01 (9 місяців)
2nd Officer: STAR MISTRAL - Bulk Carrier / 2022-07-13 - 2023-01-31 (7 місяців)
3rd Officer: OCEAN LION - Bulk Carrier / 2021-05-02 - 2021-12-01 (7 місяців)
3rd Officer: LORD BYRON - Bulk Carrier / 2020-05-18 - 2020-07-31 (2 місяця)
3rd Officer: LORD BYRON - Bulk Carrier / 2019-09-21 - 2020-05-17 (8 місяців)
3rd Officer: CENTURION - Bulk Carrier / 2018-05-05 - 2019-02-18 (9 місяців)
2nd Officer: ADELIA (''EMSA Oil Spill Response Vessel'') - Oil Products Tanker / 2022-07-22 - 2023-01-31 (6 місяців)
2nd Officer: ADELIA (''EMSA Oil Spill Response Vessel'') - Oil Products Tanker / 2021-06-02 - 2022-01-26 (8 місяців)
3rd Officer: DELTA SEA - Oil Products Tanker / 2020-06-19 - 2020-12-16 (6 місяців)
3rd Officer: NIKOLAYEVICH - General cargo / 2018-12-18 - 2019-04-15 (4 місяця)
3rd Officer: NIKOLAYEVICH - General cargo / 2017-09-13 - 2018-06-05 (9 місяців)
2nd Officer: Victory Ray - RO-RO / 2022-08-31 - 2023-01-31 (5 місяців)
2nd Officer: IVORY ARROW - RO-RO / 2021-09-11 - 2022-02-27 (6 місяців)
2nd Officer: IVORY ARROW - RO-RO / 2020-09-30 - 2021-03-20 (6 місяців)
3rd Officer: GLOBAL LEADER - RO-RO / 2019-08-23 - 2020-02-08 (6 місяців)
3rd Officer: ISTRA ACE - RO-RO / 2018-08-24 - 2019-02-23 (6 місяців)
Master: Indiana Jones - Dry Cargo / 2024-03-27 - 2024-04-29 (1 місяць)
Master: Zeybek - Dry Cargo / 2023-02-16 - 2023-05-15 (3 місяця)
2nd Officer: ELEEN ARMONIA - Bulk Carrier / 2022-06-22 - 2023-01-31 (7 місяців)
Master: GITTE - Container Ship / 2015-02-12 - 2015-10-25 (8 місяців)
Master: AKARI - Container Ship / 2013-11-08 - 2014-04-21 (5 місяців)
1st Officer: Nikolaos - Bulk Carrier / 2023-09-27 - 2024-05-09 (7 місяців)
1st Officer: Kea - Bulk Carrier / 2023-02-01 - 2023-05-17 (4 місяця)
2nd Officer: Kea - Bulk Carrier / 2023-01-07 - 2023-01-31 (1 місяць)
2nd Officer: Rinia - Bulk Carrier / 2021-10-27 - 2022-09-15 (11 місяців)
2nd Officer: Delos Dawn - Bulk Carrier / 2021-03-24 - 2021-05-30 (2 місяця)
Chief Officer: SEASHARK - Oil Products Tanker / 2023-07-18 - 2023-10-29 (3 місяця)
Chief Officer: SEATROUT - Oil Products Tanker / 2023-01-31 - 2023-03-26 (2 місяця)
2nd Officer: SEARAY - Oil Products Tanker / 2022-11-20 - 2023-01-30 (2 місяця)
2nd Officer: SEAMARLIN - Oil Products Tanker / 2022-03-08 - 2022-07-24 (5 місяців)
2nd Officer: SEASPRAT - Oil Products Tanker / 2021-09-10 - 2022-01-10 (4 місяця)
2nd Officer: SUPERNOVA B - Bulk Carrier / 2022-06-04 - 2023-01-29 (8 місяців)
2nd Officer: GREBE BULKER - Bulk Carrier / 2021-03-15 - 2021-11-07 (8 місяців)
2nd Officer: ROADRUNNER BULKER - Bulk Carrier / 2019-12-18 - 2020-08-17 (8 місяців)
2nd Officer: PETREL BULKER - Bulk Carrier / 2018-09-17 - 2019-05-19 (8 місяців)
2nd Officer: CARDINAL - Bulk Carrier / 2018-01-12 - 2018-06-10 (5 місяців)
3rd Officer: KAVO PALOMA - Bulk Carrier / 2023-10-25 - 2024-02-05 (3 місяця)
2nd Officer: Karewood Brave - General cargo / 2022-08-16 - 2023-01-29 (5 місяців)
3rd Officer: NORDIC ALIANCA - Bulk Carrier / 2015-12-14 - 2016-07-21 (7 місяців)
3rd Officer: NORDIC RIGA - Bulk Carrier / 2015-02-25 - 2015-08-25 (6 місяців)
Deck Cadet: NORDIC TIANJIN - Bulk Carrier / 2014-04-18 - 2014-10-21 (6 місяців)
2nd Officer: ANE - Crude Oil Tanker / 2022-08-28 - 2023-01-29 (5 місяців)
2nd Officer: Navig8 Constellation - Oil Products Tanker / 2021-06-23 - 2021-11-07 (4 місяця)
3rd Officer: Voidomatis - Oil Products Tanker / 2020-06-28 - 2020-12-10 (5 місяців)
3rd Officer: Oracle - Crude Oil Tanker / 2017-04-28 - 2017-10-29 (6 місяців)
3rd Officer: Butterly - Oil Products Tanker / 2014-07-10 - 2015-01-30 (7 місяців)
2nd Officer: MSC Clea - Container Ship / 2022-08-28 - 2023-01-28 (5 місяців)
2nd Officer: MSC Korea - Container Ship / 2022-01-12 - 2022-07-11 (6 місяців)
2nd Officer: MSC Korea - Container Ship / 2021-06-12 - 2021-12-12 (6 місяців)
3rd Officer: MSC Gabriella - Container Ship / 2020-07-04 - 2021-02-19 (7 місяців)
3rd Officer: MSC Lucia - Container Ship / 2019-05-12 - 2019-11-09 (6 місяців)
2nd Officer: Amazon Falcon - Crude Oil Tanker / 2022-07-19 - 2023-01-28 (6 місяців)
2nd Officer: Achilleas - Crude Oil Tanker / 2021-11-10 - 2022-03-25 (4 місяця)
2nd Officer: Aphrodite - VLCC / 2021-10-20 - 2021-10-26 (6 днів)
2nd Officer: Achilleas - Crude Oil Tanker / 2020-09-19 - 2021-05-16 (8 місяців)
2nd Officer: Achilleas - Crude Oil Tanker / 2019-11-03 - 2020-06-01 (7 місяців)