Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: VF TANKER 4 - Crude Oil Tanker / 2022-12-07 - 2023-04-07 (4 місяця)
Chief Officer: VF TANKER 4 - Crude Oil Tanker / 2022-03-03 - 2022-07-29 (5 місяців)
Chief Officer: VF TANKER 4 - Crude Oil Tanker / 2021-06-30 - 2021-11-15 (5 місяців)
2nd Officer: VF TANKER 4 - Crude Oil Tanker / 2020-07-17 - 2020-11-24 (4 місяця)
2nd Officer: VF TANKER 4 - Crude Oil Tanker / 2019-10-14 - 2020-02-16 (4 місяця)
2nd Officer: Mineral Yangfan - Bulk Carrier / 2022-10-22 - 2023-04-07 (6 місяців)
2nd Officer: Mineral Yangfan - Bulk Carrier / 2021-09-29 - 2022-06-22 (9 місяців)
2nd Officer: Mineral Cloudbreak - Bulk Carrier / 2020-08-22 - 2021-03-18 (7 місяців)
2nd Officer: Glovis Mermaid - Bulk Carrier / 2019-03-01 - 2019-09-05 (6 місяців)
3rd Officer: Mineral Dragon - Bulk Carrier / 2018-04-17 - 2018-11-09 (7 місяців)
2nd Officer: Navi Baltic - Container Ship / 2023-03-02 - 2023-04-07 (1 місяць)
2nd Officer: Navi Baltic - Container Ship / 2022-08-25 - 2022-12-01 (3 місяця)
Deck Cadet: FRONT SPARTA - Crude Oil Tanker / 2021-08-20 - 2022-04-19 (8 місяців)
Deck Cadet: MANISA KRISTIN - General cargo / 2020-12-12 - 2021-03-19 (3 місяця)
Deck Cadet: ESTER - Fishing vessel / 2020-01-22 - 2020-03-05 (1 місяць)
2nd Officer: Viking Drive - RO-RO / 2023-01-18 - 2023-04-07 (3 місяця)
3rd Officer: Viking Drive - RO-RO / 2022-11-17 - 2023-01-17 (2 місяця)
3rd Officer: Viking Princess - RO-RO / 2022-02-14 - 2022-08-09 (6 місяців)
3rd Officer: Viking Drive - RO-RO / 2021-01-24 - 2021-05-16 (4 місяця)
Deck Cadet: City of Oslo - RO-RO / 2020-11-08 - 2021-01-23 (2 місяця)
2nd Officer: BG DIAMOND - Container Ship / 2022-11-27 - 2023-04-07 (4 місяця)
2nd Officer: ZIM PACIFIC - Container Ship / 2022-06-16 - 2022-10-06 (4 місяця)
2nd Officer: SOPHIA Z - Bulk Carrier / 2021-07-01 - 2022-01-07 (6 місяців)
2nd Officer: OCEAN PEARL - Bulk Carrier / 2020-09-29 - 2021-03-01 (5 місяців)
2nd Officer: UNISTAR - Heavy lift vessel / 2019-11-11 - 2020-07-03 (8 місяців)
2nd Officer: TRANSATLANTIC - Bulk Carrier / 2022-06-08 - 2023-04-06 (10 місяців)
2nd Officer: ANDREY PERVOZVANNIY - Chemical tanker / 2020-10-02 - 2021-06-25 (9 місяців)
2nd Officer: ANDREY PERVOZVANNIY - Chemical tanker / 2019-10-30 - 2020-03-19 (5 місяців)
2nd Officer: YAROSLAV MUDRYY - Chemical tanker / 2018-09-27 - 2019-04-28 (7 місяців)
3rd Officer: KEMA - General cargo / 2016-10-29 - 2017-01-22 (3 місяця)
3rd Officer: ATLANTA - General cargo / 2024-07-28 - 2024-12-15 (5 місяців)
3rd Officer: ALEXIA I - Bulk Carrier / 2024-07-01 - 2024-07-27 (1 місяць)
3rd Officer: ARIANNA - General cargo / 2023-07-02 - 2024-03-29 (9 місяців)
2nd Officer: Sea Sprinter - General cargo / 2023-01-14 - 2023-04-06 (3 місяця)
3rd Officer: Sea Sprinter - General cargo / 2022-08-17 - 2023-01-13 (5 місяців)
2nd Officer: Primorye - Oil Products Tanker / 2022-08-04 - 2023-04-06 (8 місяців)
2nd Officer: Primorye - Oil Products Tanker / 2021-12-18 - 2022-04-03 (4 місяця)
2nd Officer: Zaliv Vostok - Crude Oil Tanker / 2021-06-07 - 2021-09-06 (3 місяця)
2nd Officer: Zaliv Vostok - Crude Oil Tanker / 2020-10-06 - 2021-03-04 (5 місяців)
2nd Officer: Zaliv Vostok - Crude Oil Tanker / 2020-05-10 - 2020-09-01 (4 місяця)
2nd Officer: Cote D’ivoirian Star - Reefer / 2022-11-16 - 2023-04-06 (5 місяців)
2nd Officer: Cote D’ivoirian Star - Reefer / 2022-02-09 - 2022-06-30 (5 місяців)
2nd Officer: Cote D’ivoirian Star - Reefer / 2021-03-03 - 2021-09-21 (7 місяців)
2nd Officer: Cote D’ivoirian Star - Reefer / 2020-06-02 - 2020-10-05 (4 місяця)
2nd Officer: Cote D’ivoirian Star - Reefer / 2019-07-08 - 2019-11-27 (5 місяців)
2nd Officer: KARINA - Container Ship / 2022-11-01 - 2023-04-05 (5 місяців)
2nd Officer: Amiko - General cargo / 2021-10-19 - 2022-02-04 (4 місяця)
2nd Officer: Ruhrtal - Coaster / 2021-01-27 - 2021-06-01 (4 місяця)
3rd Officer: As Victoria - Bulk Carrier / 2018-08-03 - 2018-08-31 (1 місяць)
3rd Officer: Fokko Ukena - Coaster / 2017-08-13 - 2018-02-08 (6 місяців)
1st Officer: MCP LINZ - Container Ship / 2022-09-17 - 2023-04-04 (7 місяців)
2nd Officer: ANL DARWIN TRADER - Container Ship / 2021-08-17 - 2022-04-17 (8 місяців)
2nd Officer: KAMELIA - Dry Cargo / 2020-12-05 - 2021-04-29 (5 місяців)
2nd Officer: KAMELIA - Multi-Purpose Vessel / 2020-02-15 - 2020-07-05 (5 місяців)
2nd Officer: SUNNY - Passenger vessel / 2018-09-15 - 2018-12-16 (3 місяця)
Chief Officer: Frigg W - Container Ship / 2023-12-11 - 2024-01-22 (1 місяць)
Chief Officer: Sif W - Container Ship / 2023-07-03 - 2023-10-31 (4 місяця)
Chief Officer: Frigg W - Container Ship / 2023-04-05 - 2023-05-29 (2 місяця)
2nd Officer: Frigg W - Heavy lift vessel / 2022-12-12 - 2023-04-04 (4 місяця)
2nd Officer: Sigyn W - Container Ship / 2022-05-15 - 2022-08-24 (3 місяця)
2nd Officer: Burri - Oil Products Tanker / 2022-12-14 - 2023-04-03 (4 місяця)
2nd Officer: FRONT KATHRINE - VLCC / 2021-09-26 - 2022-03-06 (5 місяців)
2nd Officer: DABA - VLCC / 2020-10-23 - 2021-03-05 (4 місяця)
3rd Officer: DABA - VLCC / 2020-08-03 - 2020-10-22 (3 місяця)
3rd Officer: GLORYCROWN - Crude Oil Tanker / 2019-08-05 - 2019-12-03 (4 місяця)
2nd Officer: BRENTHOLMEN - Chemical tanker / 2023-03-23 - 2023-04-03 (11 днів)
3rd Officer: BRENTHOLMEN - Chemical tanker / 2022-12-02 - 2023-03-22 (4 місяця)
3rd Officer: BRENTHOLMEN - Chemical tanker / 2022-04-08 - 2022-08-11 (4 місяця)
Junior officer: BRENTHOLMEN - Chemical tanker / 2021-06-16 - 2021-12-21 (6 місяців)
Junior officer: STORHOLMEN - Chemical tanker / 2020-08-24 - 2021-02-05 (5 місяців)
2nd Officer: STARVIP - General cargo / 2022-11-10 - 2023-04-02 (5 місяців)
3rd Officer: STARVIP - General cargo / 2021-10-13 - 2022-05-06 (7 місяців)
2nd Officer: SEVIL - General cargo / 2020-01-10 - 2020-11-11 (10 місяців)
3rd Officer: MEHMET AGA - General cargo / 2019-01-22 - 2019-06-02 (4 місяця)
2nd Officer: EKMEN - General cargo / 2018-04-09 - 2018-07-20 (3 місяця)
2nd Officer: Heritage Adventurer - Passenger vessel / 2023-01-02 - 2023-04-02 (3 місяця)
2nd Officer: Containerships Polar - Container Ship / 2022-01-14 - 2022-07-26 (6 місяців)
3rd Officer: Paul - Bulk Carrier / 2016-10-05 - 2017-03-24 (6 місяців)
3rd Officer: Ruth Borchard - Container Ship / 2015-10-05 - 2016-04-06 (6 місяців)
3rd Officer: Rita Schepers - Container Ship / 2014-12-05 - 2015-05-12 (5 місяців)
2nd Officer: SEA LORD - AHT / 2022-06-11 - 2023-04-01 (10 місяців)
2nd Officer: THOR 2 - AHTS / 2022-01-13 - 2022-04-30 (4 місяця)
2nd Officer: THANOS - AHTS / 2020-10-23 - 2021-03-28 (5 місяців)
2nd Officer: H/B"Kuyalnitskaya" - Barge / 2020-05-06 - 2020-06-23 (2 місяця)
2nd Officer: Pileas1 - Tug boat / 2019-02-21 - 2019-03-04 (11 днів)
2nd Officer: GasChem Atlantic - LPG / LNG / 2022-12-26 - 2023-04-01 (3 місяця)
2nd Officer: Olvia - Oil Products Tanker / 2021-12-23 - 2022-08-11 (8 місяців)
2nd Officer: Alexandria - Oil Products Tanker / 2021-03-18 - 2021-09-10 (6 місяців)
2nd Officer: Alexandria - Oil Products Tanker / 2020-07-17 - 2020-12-18 (5 місяців)
2nd Officer: Star Prime - LPG / LNG / 2019-09-18 - 2020-03-10 (6 місяців)
2nd Officer: CL Jane Austen - Chemical tanker / 2022-10-30 - 2023-03-31 (5 місяців)
2nd Officer: M/T Vemahope - Oil Products Tanker / 2021-07-23 - 2022-01-10 (6 місяців)
2nd Officer: M/T Vemaharmony - Oil Products Tanker / 2020-09-09 - 2021-02-06 (5 місяців)
3rd Officer: M/T Vemahonesty - Oil Products Tanker / 2019-07-10 - 2020-02-28 (8 місяців)
2nd Officer: MV NOBLE OAK - Bulk Carrier / 2022-07-04 - 2023-03-31 (9 місяців)
3rd Officer: MV KHARIS PEGASUS - General cargo / 2020-12-24 - 2021-10-22 (10 місяців)
3rd Officer: MV WOOYANG VICTORY - General cargo / 2019-04-03 - 2020-02-27 (11 місяців)
3rd Officer: MV NOEL - Container Ship / 2018-06-04 - 2019-01-20 (8 місяців)
3rd Officer: MV SOUTHER ANGEL - General cargo / 2017-06-04 - 2018-03-02 (9 місяців)