Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Electrician: Golden Fortune - Fishing vessel / 2014-06-10 - 2014-11-01 (5 месяцев)
Electrician: Golden Fortune - Fishing vessel / 2013-11-10 - 2014-05-05 (6 месяцев)
Steward: Markab - Drilling Vessel / 2014-09-21 - 2014-10-20 (1 месяц)
Steward: North Ocean 102 - Cable laying vessel / 2014-03-06 - 2014-04-24 (2 месяца)
Steward: Ocean Odissey - Seismic vessel / 2008-08-08 - 2012-04-14 (3 года)
Deck Cadet: MT Desh Suraksha - Crude Oil Tanker / 2014-02-06 - 2014-10-06 (8 месяцев)
Deck Cadet: Mv L B SHASTRI - Container Ship / 2012-11-03 - 2013-09-18 (10 месяцев)
AB Seaman: Kenya navy ship shujaa - NAVY / 2011-10-20 - 2014-01-02 (2 года)
Chief Engineer: AMBRA - General cargo / 2013-06-17 - 2013-10-13 (4 месяца)
Chief Engineer: AMBRA - General cargo / 2013-06-17 - 2013-10-13 (4 месяца)
Chief Engineer: AMBRA - General cargo / 2012-10-02 - 2013-01-16 (3 месяца)
Chief Engineer: AMBRA - General cargo / 2012-10-02 - 2013-01-16 (3 месяца)
Chief Engineer: SANDWIG - Container Ship / 2012-05-23 - 2012-08-19 (3 месяца)
Master: jhgjh - Reefer / 2012-11-01 - 2013-06-04 (7 месяцев)
2nd Officer: Mentor - Container Ship / 2012-10-20 - 2013-03-21 (5 месяцев)
2nd Officer: Tina IV - Bulk Carrier / 2011-11-01 - 2012-04-26 (6 месяцев)
2nd Officer: Arin - Bulk Carrier / 2010-10-31 - 2011-05-22 (7 месяцев)
2nd Officer: Malaspina Cfstle - Dry Cargo / 2009-12-19 - 2010-05-21 (5 месяцев)
Engine Cadet: volgo-balt 206 - General cargo / 2012-10-11 - 2013-03-12 (5 месяцев)
Engine Cadet: ВМ-5 - Other vessels / 2008-09-12 - 2009-01-15 (4 месяца)
Engine Cadet: Керченский-2 - Ferry / 2008-03-02 - 2008-05-09 (2 месяца)
AB Seaman: green italia - Other vessels / 2012-03-29 - 2012-10-10 (6 месяцев)
AB Seaman: green guatemala - Other vessels / 2011-06-21 - 2011-12-07 (6 месяцев)
AB Seaman: green maloy - Other vessels / 2010-05-27 - 2010-11-17 (6 месяцев)
AB / Crane Operator: green maloy - Other vessels / 2009-07-09 - 2010-01-22 (6 месяцев)
AB Seaman: green maloy - Other vessels / 2009-07-09 - 2010-01-22 (6 месяцев)
OS: TINA IV - Bulk Carrier / 2011-11-01 - 2012-05-01 (6 месяцев)
OS: Ingul - Crude Oil Tanker / 2010-02-10 - 2010-10-19 (8 месяцев)
OS: Barbro - Bulk Carrier / 2009-07-24 - 2010-01-18 (6 месяцев)
Electric Cadet: Volodymyr Sharkov - Dry Cargo / 2011-09-12 - 2012-02-22 (5 месяцев)
AB Seaman: SURF MITRA - AHTS / 2011-04-11 - 2012-01-09 (9 месяцев)
Master: m/v "Hansewall" - Container Ship / 2011-10-22 - 2011-12-22 (2 месяца)
Master: m/v "Hansewall" - Container Ship / 2011-10-22 - 2011-12-22 (2 месяца)
Mechanical Supervisor: m/v "Hanseduo" - Container Ship / 2011-03-15 - 2011-06-08 (3 месяца)
Master: m/v "Zim Rio Grande" - Container Ship / 2010-05-03 - 2010-11-20 (7 месяцев)
Master: m/v "Zim Rio Grande" - Container Ship / 2010-05-03 - 2010-11-20 (7 месяцев)
Medical Officer: Athena - Passenger vessel / 2010-11-03 - 2011-05-13 (6 месяцев)
Medical Officer: Arion - Passenger vessel / 2009-11-12 - 2010-04-10 (5 месяцев)
Medical Officer: Princess Daphne - Passenger vessel / 2008-12-15 - 2009-05-03 (5 месяцев)
Medical Officer: Princess Danae - Passenger vessel / 2007-09-15 - 2008-06-06 (9 месяцев)
Medical Officer: Princess Danae - Passenger vessel / 2006-11-05 - 2007-05-01 (6 месяцев)
El. Engineer: SYN MIRA - LPG / LNG / 2010-07-30 - 2010-11-01 (3 месяца)
Messman: r - Container Ship / 2010-03-03 - 2010-04-04 (1 месяц)
Engine Cadet: - - LPG / LNG / 1998-12-22 - 1998-12-22 (0 дней)
No Experience
No Experience
No Experience