Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Aмур-2501 - General cargo / 2018-04-24 - 2018-10-02 (5 месяцев)
OS: КС"Сетунь" - Cable laying vessel / 2013-10-23 - 2013-12-24 (2 месяца)
Chief Officer: CMA CGM RABELAIS - Container Ship / 2018-05-11 - 2018-09-21 (4 месяца)
Steward: M/V-VG1 - RO-RO / 2018-03-10 - 2018-09-19 (6 месяцев)
Engine Cadet: Nefeli - Bulk Carrier / 2018-03-28 - 2018-09-09 (5 месяцев)
AB / Motorman : Двиница-50 - General cargo / 2016-04-01 - 2016-10-14 (6 месяцев)
Electric Cadet: Kruzenshtern - Training Ship / 2018-07-02 - 2018-09-07 (2 месяца)
Electric Cadet: Hadghibey - Passenger vessel / 2018-05-27 - 2018-08-27 (3 месяца)
Engine Cadet: M/V LADY OF GOOD VOYAGE - Passenger vessel / 2017-08-10 - 2018-08-11 (1 год)
Engine Cadet: maersk shezhou - Container Ship / 2018-03-23 - 2018-08-01 (4 месяца)
Engine Cadet: Hyundai Vancouver - Container Ship / 2016-10-11 - 2017-02-02 (4 месяца)
Deck Cadet: LCT DLC RORO 3 - Other vessels / 2017-07-08 - 2018-07-13 (1 год)
3rd Engineer: John Wulff - Bulk Carrier / 2018-02-25 - 2018-07-10 (4 месяца)
3rd Engineer: Suse - Bulk Carrier / 2017-07-11 - 2017-11-07 (4 месяца)
4th Engineer: Copiapo - Container Ship / 2016-10-10 - 2017-02-10 (4 месяца)
El. Engineer: Dock 152 - Repair Vessel / 2017-01-22 - 2018-06-28 (1 год)
Electric Cadet: front - General cargo / 2011-10-06 - 2012-04-18 (6 месяцев)
Deck Cadet: SEDOV - Sailing Vessel / 2018-04-12 - 2018-06-20 (2 месяца)
Deck Cadet: TS PRIDE OF IMA - Other vessels / 2018-01-13 - 2018-06-18 (5 месяцев)
AB / Motorman : mv"Tatarbu naru - Bulk Carrier / 2018-04-08 - 2018-06-13 (2 месяца)
Engine Cadet: M.V London courage - Bulk Carrier / 2017-10-30 - 2018-06-03 (7 месяцев)
3rd Engineer: ALS Ceres - Container Ship / 2018-01-13 - 2018-05-28 (4 месяца)
3rd Engineer: ALS Ceres - Container Ship / 2017-05-24 - 2017-09-25 (4 месяца)
3rd Engineer: M/V Falkenberg - General cargo / 2016-04-13 - 2016-10-09 (6 месяцев)
3rd Engineer: CMA CGM PUGET - Container Ship / 2015-08-09 - 2015-12-07 (4 месяца)
Waiter: Astor - Cruise Liner / 2017-10-14 - 2018-05-25 (7 месяцев)
Waiter: MV BERLIN - Cruise Liner / 2015-12-08 - 2017-08-18 (1 год)
Waiter: Astor - Cruise Liner / 2016-10-15 - 2017-08-18 (10 месяцев)
Waiter: DEUTSCHLAND - Cruise Liner / 2015-06-13 - 2015-08-20 (2 месяца)
Waiter: MV BERLIN - Cruise Liner / 2014-08-15 - 2014-10-20 (2 месяца)
AB Seaman: Ariana - Multi-Purpose Vessel / 2018-01-07 - 2018-05-25 (5 месяцев)
Single Engineer: Barracuda - AHT / 2017-12-23 - 2018-04-09 (4 месяца)
Single Engineer: Marlin - AHT / 2017-07-15 - 2017-11-20 (4 месяца)
3rd Engineer: Stephen Wallace Dick DP-2 - Platform Supply vessel / 2016-01-07 - 2016-11-30 (11 месяцев)
3rd Engineer: Carr Tide DP-2 - Platform Supply vessel / 2015-04-28 - 2015-10-04 (5 месяцев)
Master: GLORY MERCY - Bulk Carrier / 2018-01-19 - 2018-02-15 (1 месяц)