Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: SSL DELHI - Container Ship / 2020-09-27 - 2021-07-07 (9 месяцев)
OS: ssl brahmaputra - Container Ship / 2019-09-25 - 2020-07-17 (10 месяцев)
OS: TUFAN - Bulk Carrier / 2020-12-08 - 2021-07-05 (7 месяцев)
Painter: MAERSK RUBICON - Container Ship / 2020-12-27 - 2021-06-23 (6 месяцев)
ETO: miami pride - Bulk Carrier / 2021-01-08 - 2021-06-17 (5 месяцев)
3rd Electrical Engineer: basht - Container Ship / 2020-01-08 - 2020-06-12 (5 месяцев)
3rd Electrical Engineer: bavand - Bulk Carrier / 2018-11-29 - 2019-07-10 (7 месяцев)
3rd Electrical Engineer: kiazand - Bulk Carrier / 2018-01-02 - 2018-05-13 (4 месяца)
3rd Electrical Engineer: basht - Container Ship / 2017-03-16 - 2017-08-19 (5 месяцев)
Master: Cool Girl - Other vessels / 2020-11-27 - 2021-06-13 (7 месяцев)
OS: JUDD - Bulk Carrier / 2021-04-10 - 2021-06-10 (2 месяца)
Deck Cadet: HAZAR - General cargo / 2020-09-25 - 2021-03-20 (6 месяцев)
Deck Cadet: sormovskiy-122 - General cargo / 2019-12-11 - 2020-06-24 (6 месяцев)
Cook: Sea Watch 4 - Research vessel / 2021-04-01 - 2021-06-01 (2 месяца)
AB Seaman: AB 2000 - AHT / 2021-01-11 - 2021-05-25 (4 месяца)
OS: Al Fahidi 1 - RO-RO / 2020-09-16 - 2021-05-21 (8 месяцев)
Motorman: Puffin Bulker - Bulk Carrier / 2020-09-28 - 2021-05-12 (7 месяцев)
Motorman: FRIO Murmansk - Reefer / 2019-09-11 - 2020-04-12 (7 месяцев)
Motorman: Soraksan - Reefer / 2019-03-01 - 2019-06-23 (4 месяца)
Motorman: Kapitan Sucuerbakov - Reefer / 2018-04-13 - 2018-10-15 (6 месяцев)
OS: GEM OF ENNORE - Bulk Carrier / 2020-10-05 - 2021-05-05 (7 месяцев)
Cook: SHAGAN - Crude Oil Tanker / 2021-02-22 - 2021-04-30 (2 месяца)
Cook: SHAGAN - Crude Oil Tanker / 2020-02-18 - 2020-09-29 (7 месяцев)
Cook: AZOV CONFIDENCE - General cargo / 2019-04-12 - 2019-10-11 (6 месяцев)
Cook: Nevado-33 - General cargo / 2018-07-27 - 2018-12-28 (5 месяцев)
OS: Majestic - Container Ship / 2020-09-29 - 2021-04-29 (7 месяцев)
OS: Msc Angela - Container Ship / 2018-05-09 - 2019-02-16 (9 месяцев)
Master: Chiquita Dream - Container Ship / 2021-03-08 - 2021-04-25 (2 месяца)
Master: Andes - Container Ship / 2020-07-21 - 2020-11-12 (4 месяца)
Master: Arica - Container Ship / 2019-09-29 - 2020-03-10 (5 месяцев)
Master: Harrier Hunter - Container Ship / 2019-01-13 - 2019-05-20 (4 месяца)
Wiper: KAPITAN BELOUSOV - Icebreaker / 2021-02-17 - 2021-04-18 (2 месяца)
Engine Cadet: KAREWOOD PRIDE - General cargo / 2019-07-04 - 2019-10-15 (3 месяца)
Motorman: ALBY LIBERTY - Bulk Carrier / 2020-09-25 - 2021-04-05 (6 месяцев)
Motorman: ALBY Happy - Bulk Carrier / 2020-04-30 - 2020-07-16 (3 месяца)
Cook: Braveheart - Bulk Carrier / 2020-08-01 - 2021-03-23 (8 месяцев)
Cook: Corona - Bulk Carrier / 2019-04-14 - 2019-11-13 (7 месяцев)
Cook: Miro - Container Ship / 2018-07-17 - 2018-12-19 (5 месяцев)
Cook: Elsa - Bulk Carrier / 2017-04-01 - 2017-11-28 (8 месяцев)
3rd Officer: Yasa Emirhan - Bulk Carrier / 2020-05-03 - 2021-03-23 (11 месяцев)
Master: Jura - AHTS / 2020-03-10 - 2021-03-20 (1 год)
Carpenter: Getaway - Passenger vessel / 2020-10-23 - 2021-03-17 (5 месяцев)