Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
2nd Engineer: Kefalonia - Bulk Carrier / 2021-07-25 - 2021-12-29 (5 месяцев)
2nd Engineer: ENDEAVOUR STRAIT - Bulk Carrier / 2019-12-25 - 2020-10-26 (10 месяцев)
2nd Engineer: EAGLE STRAIT - Bulk Carrier / 2019-03-28 - 2019-07-08 (3 месяца)
2nd Engineer: ESSEX STRAIT - Bulk Carrier / 2018-08-08 - 2019-01-11 (5 месяцев)
2nd Engineer: ESSEX STRAIT - Bulk Carrier / 2017-11-21 - 2018-04-02 (4 месяца)
Stewardess: Vestland Offshore - ERRV / 2018-04-04 - 2021-12-16 (3 года)
Stewardess: Akademik Vavilov - Passenger vessel / 2016-05-10 - 2016-07-14 (2 месяца)
Stewardess: Baltika - Icebreaker / 2015-09-28 - 2016-01-31 (4 месяца)
Chief Engineer: SCF TOBOLSK - LPG / LNG / 2021-10-10 - 2021-12-15 (2 месяца)
Chief Engineer: SIBUR TOBOL - LPG / LNG / 2021-01-24 - 2021-03-28 (2 месяца)
Chief Engineer: SIBUR VORONEZH - LPG / LNG / 2020-03-19 - 2020-09-10 (6 месяцев)
2nd Engineer: SIBUR TOBOL - LPG / LNG / 2019-08-07 - 2019-11-28 (4 месяца)
2nd Engineer: SIBUR TOBOL - LPG / LNG / 2018-12-04 - 2019-04-04 (4 месяца)
Cook: Msc Anna Maria - Container Ship / 2021-05-15 - 2021-12-15 (7 месяцев)
Cook: AST Malta - Bulk Carrier / 2020-10-28 - 2021-02-28 (4 месяца)
Cook: Sabrina - General cargo / 2019-05-02 - 2020-10-23 (1 год)
Cook: WinnerS - General cargo / 2018-05-15 - 2018-11-15 (6 месяцев)
Cook: Sepano - General cargo / 2017-07-01 - 2018-01-30 (7 месяцев)
Master: Midas - Tug boat / 2020-10-01 - 2021-12-14 (1 год)
Deck Fitter: Costa Fortuna - Passenger vessel / 2021-09-08 - 2021-12-10 (3 месяца)
Deck Fitter: Mykonos Wave - Bulk Carrier / 2020-09-01 - 2020-12-23 (4 месяца)
Deck Fitter: Evroprogres - Crude Oil Tanker / 2017-01-27 - 2017-06-14 (5 месяцев)
Deck Fitter: Eurosky - Bulk Carrier / 2016-09-01 - 2016-12-27 (4 месяца)
Electric Cadet: Bering - General cargo / 2021-06-01 - 2021-12-09 (6 месяцев)
AB-Cook: Ayr - Coaster / 2021-06-10 - 2021-12-06 (6 месяцев)
AB-Cook: Wilson Aviles - Coaster / 2020-07-10 - 2021-02-27 (8 месяцев)
AB-Cook: Fokko Ukena - Coaster / 2019-06-10 - 2020-01-10 (7 месяцев)
AB-Cook: Lady Clara - Coaster / 2018-06-10 - 2019-01-10 (7 месяцев)
OS-Cook: Baccara - Multi-Purpose Vessel / 2017-06-17 - 2018-02-06 (8 месяцев)
2nd Cook: Yzhmorgeologia - Research vessel / 2021-08-01 - 2021-12-04 (4 месяца)
Messman: Sluzovoi 144 - Tug boat / 2021-04-01 - 2021-05-05 (1 месяц)
Cook: ANTARES EXPERIENCE - Passenger vessel / 2021-09-03 - 2021-12-03 (3 месяца)
OS: City of Oslo - RO-RO / 2021-05-06 - 2021-12-01 (7 месяцев)
Chief Officer: Ariana - Chemical tanker / 2021-07-09 - 2021-11-29 (5 месяцев)
Chief Officer: mt sidra Al khor - Chemical tanker / 2020-03-15 - 2021-03-17 (1 год)
Chief Officer: sidra al wakra - Asphalt/Bitumen Tanker / 2019-10-17 - 2020-03-06 (5 месяцев)
Chief Officer: my sidra al ghariya - Asphalt/Bitumen Tanker / 2018-10-28 - 2019-05-21 (7 месяцев)
Master: KATA - Coaster / 2020-10-15 - 2021-11-25 (1 год)
Master: STAROPOLYE - Dry Cargo / 2019-04-18 - 2020-01-17 (9 месяцев)
Master: SORMOVSKIY 3066 - Dry Cargo / 2018-07-19 - 2018-12-21 (5 месяцев)
Master: STREAMLINE - Dry Cargo / 2017-12-06 - 2018-04-28 (5 месяцев)
Master: OMSKIY 106 - Dry Cargo / 2016-09-27 - 2016-12-25 (3 месяца)
Engine Cadet: Catharina Oldendorff - Bulk Carrier / 2021-05-17 - 2021-11-22 (6 месяцев)
2nd Officer: Sormovskiy - 119 - General cargo / 2021-05-20 - 2021-11-21 (6 месяцев)
2nd Officer: Sormovskiy - 119 - General cargo / 2021-02-19 - 2021-05-19 (3 месяца)
OS: Sheksna - General cargo / 2020-05-11 - 2020-11-22 (6 месяцев)
OS: Sormovskiy 121 - General cargo / 2019-08-20 - 2020-02-10 (6 месяцев)
OS: Emma Janneke - General cargo / 2014-05-12 - 2014-08-26 (3 месяца)
AB / Crane Operator: various - DSV (Diving Support) / 2017-10-15 - 2021-11-15 (4 года)
Trainee Engineer: T.S.VISHWANATH - Training Ship / 2021-09-30 - 2021-10-29 (1 месяц)
2nd Officer: Oslo bulk 6 - General cargo / 2021-03-28 - 2021-10-25 (7 месяцев)
2nd Officer: Oslo bulk 4 - General cargo / 2020-05-26 - 2020-10-26 (5 месяцев)
AB Seaman: Sea Discovery - General cargo / 2019-07-09 - 2019-12-04 (5 месяцев)
Wiper: JSW RAIGAD - General cargo / 2021-03-14 - 2021-10-20 (7 месяцев)
Deck Cadet: Irbis - Tug boat / 2021-06-26 - 2021-10-17 (4 месяца)
Deck Cadet: Neftegaz-55 - Tug boat / 2020-02-02 - 2020-03-02 (1 месяц)