Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
AB Seaman: Гасред Алиев - Barge / 2022-01-13 - 2022-08-01 (7 месяцев)
Electric Cadet: Atria - Tug boat / 2022-04-28 - 2022-07-28 (3 месяца)
Electric Cadet: Atria - Tug boat / 2021-05-15 - 2021-08-19 (3 месяца)
Electric Cadet: Murmanryba - Tug boat / 2020-05-06 - 2020-07-26 (3 месяца)
2nd Engineer: Dongeborg - General cargo / 2022-03-20 - 2022-07-20 (4 месяца)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2021-09-20 - 2022-01-11 (4 месяца)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2021-03-10 - 2021-06-21 (3 месяца)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2020-09-15 - 2020-12-21 (3 месяца)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2020-01-22 - 2020-05-20 (4 месяца)
Chief Cook: Pola Augusta - General cargo / 2021-11-16 - 2022-07-16 (8 месяцев)
Engine Cadet: NIKOLAY YGODNIK - General cargo / 2022-03-25 - 2022-06-11 (3 месяца)
4th Engineer: Hakata Princess - Oil Products Tanker / 2021-10-07 - 2022-06-06 (8 месяцев)
Trainee Engineer: Bryanston - Oil Products Tanker / 2020-07-30 - 2021-01-13 (5 месяцев)
Trainee Engineer: Dee4 Cedar - Oil Products Tanker / 2018-12-22 - 2019-08-24 (8 месяцев)
Cook: Cape Race - Bulk Carrier / 2021-09-05 - 2022-05-20 (8 месяцев)
4th Engineer: Bourne Goulf -101 - AHT / 2022-02-15 - 2022-05-18 (3 месяца)
Trainee Engineer: DLS4200 - Pipe laying vessel / 2020-12-14 - 2021-05-12 (5 месяцев)
Cook: уцвфц - Bulk Carrier / 2020-05-08 - 2022-05-17 (2 года)
Cook: уцвфц - Bulk Carrier / 2022-01-04 - 2022-01-12 (8 дней)
Engine Cadet: MV MP Workboat 1 - Platform Supply vessel / 2021-07-27 - 2022-05-16 (10 месяцев)
2nd Engineer: DIETRICH OLDENDORFF - Bulk Carrier / 2021-11-30 - 2022-05-15 (5 месяцев)
Master: Wilson Clyde - General cargo / 2022-01-09 - 2022-05-08 (4 месяца)
Master: Wilson Clyde - General cargo / 2021-04-13 - 2021-08-02 (4 месяца)
Master: Wilson Clyde - General cargo / 2020-07-23 - 2020-12-08 (4 месяца)
Master: Wilson Clyde - Dry Cargo / 2019-10-25 - 2020-02-21 (4 месяца)
Master: Wilson Mistral - Dry Cargo / 2018-12-18 - 2019-01-21 (1 месяц)
El. Eng. Assistant: MSC ROMANE - Container Ship / 2021-12-26 - 2022-05-07 (4 месяца)
El. Eng. Assistant: MSC Denisse - Container Ship / 2021-02-23 - 2021-09-16 (7 месяцев)
El. Eng. Assistant: MSC ANTONELLA - Container Ship / 2020-05-10 - 2020-10-08 (5 месяцев)
Electric Cadet: MSC Vita - Container Ship / 2019-06-03 - 2019-12-23 (7 месяцев)
3rd Engineer: Mt Humanity - Crude Oil Tanker / 2021-11-25 - 2022-04-25 (5 месяцев)
3rd Engineer: Mt SEACLIFF - VLCC / 2020-12-25 - 2021-04-30 (4 месяца)
3rd Engineer: M.T.DINO 1 - VLCC / 2019-08-06 - 2019-12-09 (4 месяца)
4th Engineer: M.T.FOREST - Chemical tanker / 2019-01-25 - 2019-05-09 (3 месяца)
2nd Officer: MSC ADITI - Container Ship / 2021-10-01 - 2022-04-24 (7 месяцев)
OS: cargo ship - Dry Cargo / 2022-02-05 - 2022-04-10 (2 месяца)
Motorman: F/V More Sodryzhestva - Fishing vessel / 2021-08-20 - 2022-03-31 (7 месяцев)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2020-09-21 - 2021-03-05 (5 месяцев)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2019-03-11 - 2019-09-22 (6 месяцев)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2018-04-20 - 2018-10-10 (6 месяцев)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2017-02-17 - 2017-10-05 (8 месяцев)
Deck Cadet: M/V Horyzont ll - Research vessel / 2022-03-14 - 2022-03-28 (14 дней)
Deck Cadet: SV Dar Młodzierzy - Sailing Vessel / 2021-06-14 - 2021-08-12 (2 месяца)
Deck Cadet: SV Dar Młodzierzy - Sailing Vessel / 2020-07-14 - 2020-08-12 (1 месяц)
Wiper: Mv alwakra - General cargo / 2021-03-03 - 2022-03-14 (1 год)
Wiper: Lafoore 800 - General cargo / 2018-11-03 - 2019-06-13 (7 месяцев)
OS: Avunda Reefer - Reefer / 2021-08-16 - 2022-02-21 (6 месяцев)