Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Chief Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2022-02-09 - 2022-04-20 (2 месяца)
Chief Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2021-07-03 - 2021-10-09 (3 месяца)
1st Engineer: EUPEN - LPG / LNG / 2020-01-26 - 2020-06-16 (5 месяцев)
3rd Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2019-11-14 - 2019-12-26 (1 месяц)
3rd Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2019-08-08 - 2019-10-03 (2 месяца)
Chief Engineer: Gaslog Wellington - LPG / LNG / 2021-12-01 - 2022-04-18 (5 месяцев)
2nd Engineer: Gaslog Georgetown - LPG / LNG / 2021-01-14 - 2021-09-18 (8 месяцев)
Chief Engineer: Gaslog Savannah - LPG / LNG / 2020-06-30 - 2020-10-25 (4 месяца)
2nd Engineer: Gaslog Savannah - LPG / LNG / 2019-08-14 - 2019-11-20 (3 месяца)
2nd Engineer: Gaslog Savannah - LPG / LNG / 2019-01-28 - 2019-05-07 (3 месяца)
Wiper: Lilu - VLCC / 2021-08-30 - 2022-04-15 (8 месяцев)
Motorman: Импульс - Training Ship / 2020-01-03 - 2020-03-05 (2 месяца)
OS: FrontFusion - Crude Oil Tanker / 2022-01-25 - 2022-03-28 (2 месяца)
OS: marlin somerset - Crude Oil Tanker / 2021-02-06 - 2021-08-13 (6 месяцев)
OS: marlin sparta - Crude Oil Tanker / 2019-10-05 - 2020-06-17 (8 месяцев)
OS: Nordik Luna - Crude Oil Tanker / 2018-10-27 - 2019-09-13 (11 месяцев)
AB Seaman: Barbarossa - Dry Cargo / 2015-06-03 - 2015-08-26 (3 месяца)
OS: МК-0255 Капитан Сулимов - Fishing vessel / 2022-02-17 - 2022-03-28 (1 месяц)
4th Engineer: FAITHE - Bulk Carrier / 2021-08-05 - 2022-03-07 (7 месяцев)
4th Engineer: LUMOSO SURYA - Bulk Carrier / 2020-11-26 - 2021-07-31 (8 месяцев)
Motorman: Naviger-5 - Oil Products Tanker / 2021-09-02 - 2022-03-05 (6 месяцев)
Master: Navios Unite - Container Ship / 2021-09-01 - 2022-03-01 (6 месяцев)
Chief Officer: BELLIS - General cargo / 2021-08-12 - 2022-02-19 (6 месяцев)
Chief Officer: LUMEN - General cargo / 2019-06-24 - 2019-12-04 (5 месяцев)
OS: Anna-Maria - Bulk Carrier / 2021-09-08 - 2022-02-17 (5 месяцев)
Deck Cadet: GZS-1 - Dredger / 2018-10-10 - 2018-12-10 (2 месяца)
Deck Cadet: Lantau Arrow - Container Ship / 2017-04-07 - 2017-11-09 (7 месяцев)
Deck Cadet: Sedov - Training Ship / 2015-08-02 - 2015-11-19 (4 месяца)
Motorman: Misana - RO-RO / 2022-01-03 - 2022-02-11 (1 месяц)
Motorman: Aurelie - Bulk Carrier / 2021-11-10 - 2021-12-15 (1 месяц)
Motorman: Isac - Tug boat / 2021-06-28 - 2021-10-31 (4 месяца)
Motorman: Tuura - Tug boat / 2021-02-11 - 2021-04-18 (2 месяца)
Trainee Engineer: Kumpula - Bulk Carrier / 2020-10-24 - 2020-12-10 (2 месяца)
Boatswain: BBC Newcastle - General cargo / 2021-09-18 - 2022-02-01 (4 месяца)
AB / Crane Operator: Pacific Victor - Multi-Purpose Vessel / 2020-05-11 - 2021-03-01 (10 месяцев)
AB / Crane Operator: White eagle - General cargo / 2019-01-06 - 2019-07-21 (6 месяцев)
AB / Crane Operator: Ocean Dream - RO-RO / 2018-03-06 - 2018-09-21 (6 месяцев)
2nd Engineer: BBC GEORGIA - Heavy lift vessel / 2021-08-12 - 2022-01-25 (5 месяцев)
Master: Kairo 1 - Oil Products Tanker / 2021-08-12 - 2022-01-24 (5 месяцев)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2021-11-05 - 2022-01-20 (2 месяца)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2021-04-09 - 2021-06-28 (3 месяца)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2020-09-12 - 2020-12-29 (4 месяца)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2020-02-09 - 2020-05-22 (3 месяца)
1st Officer: MPSV "SCF Sakhalin" - Platform Supply vessel / 2019-09-21 - 2019-11-30 (2 месяца)
AB Seaman: Pelican - Crude Oil Tanker / 2021-06-18 - 2021-12-24 (6 месяцев)
Wiper: Vankor - Crude Oil Tanker / 2021-04-19 - 2021-12-17 (8 месяцев)
Oiler: Svyatoy Pyotr - Bulk Carrier / 2020-10-09 - 2021-01-28 (4 месяца)
Chief Officer: Lady of Luck - Container Ship / 2021-04-22 - 2021-12-13 (8 месяцев)
OS: Pirita - Container Ship / 2021-09-24 - 2021-12-12 (3 месяца)
Deck Cadet: m/v Dimitra C - Container Ship / 2021-06-17 - 2021-12-08 (6 месяцев)
OS: m/v Slavutych-15 - Dry Cargo / 2020-05-28 - 2020-10-31 (5 месяцев)