Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
El. Engineer: Genco loire - Bulk Carrier / 2012-06-23 - 2012-10-23 (4 месяца)
El. Engineer: FRONT CLIMBER - Bulk Carrier / 2011-09-07 - 2012-02-17 (5 месяцев)
El. Engineer: STADACONA - Dry Cargo / 2010-08-15 - 2010-12-20 (4 месяца)
El. Engineer: STADACONA - Dry Cargo / 2009-12-22 - 2010-05-12 (5 месяцев)
El. Engineer: STADACONA - Dry Cargo / 2009-04-07 - 2009-08-10 (4 месяца)
AB Seaman: Mineral Dalian - Bulk Carrier / 2011-12-24 - 2012-07-18 (7 месяцев)
AB Seaman: Mineral Ningbo - Bulk Carrier / 2011-01-02 - 2011-06-18 (6 месяцев)
AB Seaman: Mineral Ningbo - Bulk Carrier / 2009-07-10 - 2010-02-07 (7 месяцев)
AB Seaman: Mineral Viking - Bulk Carrier / 2008-09-27 - 2009-05-06 (7 месяцев)
AB Seaman: Anna Desgagnes - RO-RO / 2007-11-05 - 2008-06-17 (7 месяцев)
Motorman: Vestimar - General cargo / 2011-11-28 - 2012-04-29 (5 месяцев)
Motorman: Melis - Dry Cargo / 2011-07-21 - 2012-02-19 (7 месяцев)
Motorman: Ares 2 - Dry Cargo / 2010-10-23 - 2011-04-29 (6 месяцев)
Motorman: Ares 3 - Dry Cargo / 2009-10-30 - 2010-05-03 (6 месяцев)
Deck Cadet: ПУС Надежда - Training Ship / 2011-08-24 - 2011-12-26 (4 месяца)
Deck Cadet: т/х Пионер Корсакова - Dry Cargo / 2010-06-27 - 2010-10-07 (3 месяца)
Deck Cadet: Ocean Orchid - LPG / LNG / 2010-04-29 - 2011-05-12 (1 год)
3rd Engineer: Doric Glory - Bulk Carrier / 2010-05-11 - 2010-12-20 (7 месяцев)
4th Engineer: Marina Star - Dry Cargo / 2009-04-06 - 2009-12-18 (8 месяцев)
4th Engineer: Timberstone - Timber Carrier / 2008-11-03 - 2009-01-18 (2 месяца)
Motorman: Ekaterini - Dry Cargo / 2007-08-09 - 2008-04-10 (8 месяцев)
AB Seaman: Vicuna - Chemical tanker / 2009-12-26 - 2010-06-09 (5 месяцев)
AB Seaman: Mrgherita Iuliano - LPG / LNG / 2009-05-20 - 2009-10-21 (5 месяцев)
AB Seaman: Hamburg Star - Oil Products Tanker / 2008-10-27 - 2009-02-24 (4 месяца)
AB Seaman: Hamburg Star - Oil Products Tanker / 2007-12-07 - 2008-05-30 (6 месяцев)
AB Seaman: Chemtrans Sun - Oil Products Tanker / 2007-03-03 - 2007-09-05 (6 месяцев)
AB Seaman: WILSON GDYNIA - Dry Cargo / 2009-09-18 - 2010-03-26 (6 месяцев)
AB Seaman: WILSON RYE - Dry Cargo / 2009-02-10 - 2009-07-18 (5 месяцев)
Cook: IVAN RYBOV - Dry Cargo / 2008-05-22 - 2008-11-18 (6 месяцев)
Cook: IVAN SHADR - Dry Cargo / 2007-12-24 - 2008-04-18 (4 месяца)
AB Seaman: WILSON TANA - Dry Cargo / 2007-07-23 - 2007-11-20 (4 месяца)
AB Seaman: Geroi Plevny - RO-RO / 2007-08-05 - 2017-11-30 (10 лет)
AB Seaman: Geroi Shipki - RO-RO / 2007-08-05 - 2015-01-01 (7 лет)
AB Seaman: GREIFSWALD - RO-RO / 2009-05-01 - 2009-11-01 (6 месяцев)
AB Seaman: FAVORITE - Dry Cargo / 2009-05-06 - 2009-10-05 (5 месяцев)
AB Seaman: ANYA - General cargo / 2007-06-25 - 2008-01-18 (7 месяцев)
AB Seaman: ANYA - General cargo / 2006-09-16 - 2007-04-06 (7 месяцев)
Wiper: Black Roze - Bulk Carrier / 2008-02-26 - 2008-11-11 (9 месяцев)
Motorman: A4442 chernigou - Passenger vessel / 2006-08-09 - 2007-10-09 (1 год)
Motorman: Nikolai Sawitski - Shuttle Tanker / 2006-02-02 - 2006-08-08 (6 месяцев)
Motorman: Ledy marym - Bulk Carrier / 2006-08-14 - 2007-07-27 (11 месяцев)
Steward: Caracas - Container Ship / 2005-07-14 - 2006-03-03 (8 месяцев)
Steward: Rembrandt - Bulk Carrier / 2002-02-20 - 2004-10-25 (2 года)
Motorman: Northern spirit - Chemical tanker / 1998-05-17 - 1998-10-17 (5 месяцев)
Engine Cadet: Northern spirit - Chemical tanker / 1997-08-16 - 1997-09-16 (1 месяц)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience