Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Electric Cadet: Granit - Tug boat / 2016-11-28 - 2016-12-12 (14 дней)
AB Seaman: TRANSRISOLUTO - Multi-Purpose Vessel / 2016-09-12 - 2016-11-21 (2 месяца)
AB Seaman: Vasiliy Klimov - General cargo / 2013-02-01 - 2013-06-15 (4 месяца)
AB Seaman: Suoyarvi - Dry Cargo / 2012-04-03 - 2012-08-19 (5 месяцев)
OS: Natalie - Oil Products Tanker / 2016-03-11 - 2016-11-07 (8 месяцев)
OS: Ariana - Bulk Carrier / 2016-03-29 - 2016-09-10 (5 месяцев)
Deck Cadet: Lyman - Tug boat / 2016-06-30 - 2016-09-02 (2 месяца)
2nd Engineer: Iliana - Bunkering Vessel / 2016-02-06 - 2016-08-20 (6 месяцев)
2nd Engineer: Ilia - Bunkering Vessel / 2015-02-15 - 2015-10-07 (8 месяцев)
2nd Engineer: Achillea S. - Bunkering Vessel / 2014-02-13 - 2014-09-07 (7 месяцев)
ETO: Pacific Superrior - AHTS / 2016-06-06 - 2016-08-20 (2 месяца)
ETO: Swiber Anne Christine - AHTS / 2015-12-21 - 2016-03-26 (3 месяца)
ETO: Swiber Atlantis - MRSV / 2014-05-30 - 2015-07-04 (1 год)
AB / Crane Operator: Vinnice - DSV (Diving Support) / 2016-07-17 - 2016-08-18 (1 месяц)
AB / Crane Operator: Siem Stingray - Construction vessel / 2014-07-27 - 2016-06-12 (1 год)
AB / Crane Operator: Gyulbala Aliyev - MRSV / 2012-09-08 - 2014-05-12 (1 год)
Motorman: Frio Atlantic - Reefer / 2016-03-05 - 2016-07-05 (4 месяца)
Motorman: Uruguay Reefer - Reefer / 2015-02-03 - 2015-08-06 (6 месяцев)
Motorman: SAVA - General cargo / 2013-11-20 - 2014-04-11 (5 месяцев)
Mess Boy: Blackpool tower - Container Ship / 2015-11-13 - 2016-05-30 (7 месяцев)
Chief Cook: Adelia - Crude Oil Tanker / 2015-11-17 - 2016-05-29 (6 месяцев)
Chief Cook: Azov Future - Container Ship / 2013-11-18 - 2014-05-11 (6 месяцев)
Chief Cook: Azburg - Container Ship / 2012-08-25 - 2013-02-25 (6 месяцев)
Cook: Anja - Container Ship / 2011-08-28 - 2011-12-28 (4 месяца)
Chief Cook: Nota - Dry Cargo / 2010-02-20 - 2010-06-30 (4 месяца)
Motorman: Tuna - General cargo / 2015-12-09 - 2016-05-15 (5 месяцев)
Motorman: EMELYAN PUGACHEV - Tug boat / 2014-05-26 - 2014-07-31 (2 месяца)
Engine Cadet: BBC Magellan - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-07 - 2016-05-11 (6 месяцев)
Motorman: т/х Родник - Bunkering Vessel / 2015-01-05 - 2015-05-05 (4 месяца)
Motorman: БРИГАДИР - Other vessels / 2014-10-24 - 2014-12-24 (2 месяца)
Engine Cadet: Magellan - Cruise Liner / 2015-11-07 - 2016-05-06 (6 месяцев)
Motorman: РК - Bunkering Vessel / 2015-05-13 - 2015-07-13 (2 месяца)
OS: SLAVUTICH - 15 - General cargo / 2016-01-15 - 2016-03-17 (2 месяца)
Motorman: Porada - Dry Cargo / 2015-11-12 - 2016-02-15 (3 месяца)
Motorman: Svyataya Anna - Dry Cargo / 2015-07-23 - 2015-11-04 (3 месяца)
3rd Officer: VISHVA MALHAR - Bulk Carrier / 2015-06-25 - 2016-01-19 (7 месяцев)
3rd Officer: DESH RAKSHAK - Crude Oil Tanker / 2014-05-27 - 2014-11-14 (6 месяцев)
3rd Officer: SAGAR KANYA - Research vessel / 2013-06-21 - 2014-02-07 (8 месяцев)
OS: Haj Walid - Bulk Carrier / 2015-08-22 - 2015-12-23 (4 месяца)
2nd Engineer: HUA YUN 2 - Crude Oil Tanker / 2013-07-02 - 2015-12-06 (2 года)
4th Engineer: M/V Patriot - Bulk Carrier / 2015-03-01 - 2015-10-12 (7 месяцев)
4th Engineer: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2013-03-31 - 2013-07-13 (3 месяца)
4th Engineer: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2010-11-08 - 2011-04-22 (5 месяцев)
Motorman: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2010-02-12 - 2010-08-08 (6 месяцев)
Motorman: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2007-04-13 - 2007-12-11 (8 месяцев)