Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Mess Boy: Noble ace - RO-RO / 2017-05-23 - 2018-01-15 (8 месяцев)
Mess Boy: superfast - Passenger vessel / 2016-06-21 - 2017-01-03 (6 месяцев)
Mess Boy: Princess Nicole - Bulk Carrier / 2015-07-07 - 2015-11-09 (4 месяца)
OS: ANS - Container Ship / 2017-12-20 - 2018-01-14 (1 месяц)
OS: MSC Mandy - Container Ship / 2017-08-25 - 2017-10-12 (2 месяца)
OS: MSC Shannon - Container Ship / 2017-05-28 - 2017-08-25 (3 месяца)
OS: Lady Amna - Container Ship / 2016-01-07 - 2017-01-28 (1 год)
Trainee Officer: Pride - Bulk Carrier / 2017-07-27 - 2017-12-31 (5 месяцев)
Deck Cadet: MSC Ishyka - Container Ship / 2016-07-22 - 2017-01-18 (6 месяцев)
Deck Cadet: Patriot - Tug boat / 2015-06-01 - 2015-08-31 (3 месяца)
Motorman: YANTAR - Tug boat / 2017-10-04 - 2017-12-29 (3 месяца)
AB Seaman: Михаил Кутузов - Bulk Carrier / 2017-05-24 - 2017-12-24 (7 месяцев)
AB Seaman: Abramtsevo - Dry Cargo / 2016-07-29 - 2016-12-02 (4 месяца)
OS: KALITVA - Dry Cargo / 2015-02-19 - 2015-04-21 (2 месяца)
Engine Cadet: Mamba B - General cargo / 2017-08-01 - 2017-12-20 (5 месяцев)
Motorman: Udarnik tugboat - Training Ship / 2017-04-29 - 2017-06-29 (2 месяца)
ETO: San Felipe - Container Ship / 2017-05-27 - 2017-12-06 (6 месяцев)
El. Eng. Assistant: San Felipe - Container Ship / 2016-05-29 - 2016-11-29 (6 месяцев)
ETO: Alexandra K - General cargo / 2015-06-23 - 2015-08-11 (2 месяца)
Electric Cadet: Vsevolod Sibircev - Fishing vessel / 2014-07-16 - 2014-11-27 (4 месяца)
2nd Engineer: AMUR - Bulk Carrier / 2016-07-22 - 2017-12-02 (1 год)
2nd Engineer: asian dream - Bulk Carrier / 2015-07-04 - 2015-12-05 (5 месяцев)
3rd Engineer: gora - Bulk Carrier / 2014-06-17 - 2015-02-26 (8 месяцев)
3rd Engineer: asian dream - Bulk Carrier / 2013-07-18 - 2014-03-07 (8 месяцев)
3rd Engineer: altai - Bulk Carrier / 2012-09-02 - 2013-04-07 (7 месяцев)
Engineer Assistant: Clipper Lasco - Bulk Carrier / 2017-06-25 - 2017-11-23 (5 месяцев)
3rd Engineer: Волгонефть 102 - Oil Products Tanker / 2017-04-15 - 2017-11-22 (7 месяцев)
3rd Engineer: Инженер Назаров - Oil Products Tanker / 2012-08-07 - 2013-02-08 (6 месяцев)
3rd Engineer: Механик Воронков - Oil Products Tanker / 2010-06-11 - 2010-10-01 (4 месяца)
3rd Engineer: Нефтерудовоз 12М - Oil Products Tanker / 2009-07-21 - 2010-02-01 (6 месяцев)
4th Engineer: Нефтерудовоз 12М - Oil Products Tanker / 2008-12-29 - 2009-06-11 (5 месяцев)
2nd Officer: DAY - Dry Cargo / 2017-06-28 - 2017-11-14 (5 месяцев)
3rd Officer: SNL Colombo - Container Ship / 2015-05-05 - 2015-09-19 (4 месяца)
OS: Monika Muller - Cement Carrier / 2014-09-20 - 2015-04-02 (6 месяцев)
2nd Officer: ED-2 - Dredger / 2014-04-10 - 2014-12-10 (8 месяцев)
OS: Волго-Дон 238 - General cargo / 2017-09-04 - 2017-11-07 (2 месяца)
Motorman: M/V [EVROSTAR-2k oil barge TAISIYA - Oil Products Tanker / 2017-07-01 - 2017-10-16 (3 месяца)
Motorman: OT- MEHANIK IVLEV - Tug boat / 2015-03-26 - 2015-11-09 (7 месяцев)
Motorman: RT-16 - Tug boat / 2013-05-15 - 2013-08-30 (3 месяца)
Motorman: ОТ-2423 - Tug boat / 2012-04-22 - 2012-10-21 (6 месяцев)
Master: Conmar Fjord - Container Ship / 2017-06-13 - 2017-10-15 (4 месяца)
Master: Conmar Hawk - Container Ship / 2016-10-03 - 2017-01-14 (3 месяца)
Chief Officer: Conmar Avenue - Container Ship / 2016-03-26 - 2016-06-10 (2 месяца)
Chief Officer: Conmar Gulf - Container Ship / 2015-09-16 - 2016-01-15 (4 месяца)
Chief Officer: Conmar Avenue - Container Ship / 2014-11-30 - 2015-03-21 (4 месяца)
OS: MV Tan Binh 99 - General cargo / 2016-11-11 - 2017-10-10 (11 месяцев)
Deck Cadet: MT Fiona - Chemical tanker / 2015-11-10 - 2016-06-26 (8 месяцев)
Chief Officer: Moraz - General cargo / 2017-03-20 - 2017-10-07 (7 месяцев)
Chief Officer: Aller - General cargo / 2016-03-16 - 2016-07-29 (4 месяца)
Chief Officer: Aller - General cargo / 2015-06-29 - 2015-11-06 (4 месяца)
Chief Officer: Svetoslava - General cargo / 2014-06-03 - 2015-02-05 (8 месяцев)
Cook: Noni - Bulk Carrier / 2016-11-10 - 2017-09-14 (10 месяцев)
Cook: Lucky Luke - Bulk Carrier / 2015-12-03 - 2016-07-08 (7 месяцев)
Cook: PLATE QUEEN - Bulk Carrier / 2015-03-19 - 2015-10-09 (7 месяцев)
Motorman: Пожарное - Repair Vessel / 2017-07-10 - 2017-09-10 (2 месяца)
Master: NIKO - Oil Products Tanker / 2017-04-03 - 2017-08-14 (4 месяца)
Master: NIKO - Oil Products Tanker / 2016-08-09 - 2016-12-26 (5 месяцев)
Master: NIKO - Oil Products Tanker / 2015-08-31 - 2016-02-11 (5 месяцев)
Master: Akademik Boris Petrov - Survey vessel / 2011-03-20 - 2015-07-01 (4 года)